Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US10605400 | Globale Akte | 31.03.2020 | B2 | US2013230708 | 05.09.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2011EP04414 | 01.09.2011 | DE202010014889 | 29.10.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2632973 | Globale Akte | 07.11.2018 | B1 | EP2632973 | 04.09.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2011EP04414 | 01.09.2011 | DE202010014889 | 29.10.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | BR112013009379 | 18.10.2022 | B8 | BR112013009379 | 22.04.2020 | B1 | BR112013009379 | 26.07.2016 | A2 | Prioritätsnummer | Datum | WO2011EP04414 | 01.09.2011 | DE202010014889 | 29.10.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2012055456 | Globale Akte | 03.05.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | DE202010014889 | 29.10.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | DE202010014889U | 10.02.2011 | U1 | Prioritätsnummer | Datum | DE202010014889 | 29.10.2010 |