EP2632973 - ISOLATIONSMATERIALVORPRODUKT UND ISOLATIONSMATERIAL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 13.09.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 05.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 17.05.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 04.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten ABB AG Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | [2018/45] |
Frühere [2013/36] | Für alle benannten Staaten ABB AG Kallstadter Strasse 1 68309 Mannheim / DE | Erfinder | 01 /
NELGES, Jörg Im Mittel 20 74821 Mosbach / DE | 02 /
BOHNENBERGER, Jörg Lissabonner Strasse 4 70173 Stuttgart / DE | [2013/36] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11761001.4 | 01.09.2011 | [2018/45] | WO2011EP04414 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20102014889U | 29.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE 202010014889 U | [2013/36] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012055456 | Datum: | 03.05.2012 | Sprache: | DE | [2012/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2632973 | Datum: | 04.09.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 03.05.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/36] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2632973 | Datum: | 07.11.2018 | Sprache: | DE | [2018/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.05.2012 | Klassifikation | IPC: | C08J5/24, B32B5/26, B32B27/36, H02K3/30 | [2013/36] | CPC: |
B32B5/26 (EP,US);
F16L59/029 (US);
B32B27/36 (EP,US);
H02K3/30 (EP,US);
Y10T428/24967 (EP,US);
Y10T428/24975 (EP,US);
Y10T442/659 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ISOLATIONSMATERIALVORPRODUKT UND ISOLATIONSMATERIAL | [2013/36] | Englisch: | INSULATING MATERIAL PRECURSOR AND INSULATING MATERIAL | [2018/20] | Französisch: | PRECURSEUR DE MATERIAU ISOLANT ET MATERIAU ISOLANT | [2018/20] |
Frühere [2013/36] | INSULATION MATERIAL PRELIMINARY PRODUCT AND INSULATION MATERIAL | ||
Frühere [2013/36] | DEMI-PRODUIT DE MATÉRIAU ISOLANT ET MATÉRIAU ISOLANT | Eintritt in die regionale Phase | 22.03.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.03.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.03.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.03.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/36] | 14.11.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.08.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 08.02.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.05.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.08.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 08.08.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/42] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.09.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.09.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 26.09.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 25.09.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.09.2011 | AL | 07.11.2018 | CY | 07.11.2018 | CZ | 07.11.2018 | DK | 07.11.2018 | EE | 07.11.2018 | ES | 07.11.2018 | FI | 07.11.2018 | HR | 07.11.2018 | IT | 07.11.2018 | LT | 07.11.2018 | LV | 07.11.2018 | MC | 07.11.2018 | MK | 07.11.2018 | MT | 07.11.2018 | NL | 07.11.2018 | PL | 07.11.2018 | RO | 07.11.2018 | RS | 07.11.2018 | SE | 07.11.2018 | SI | 07.11.2018 | SK | 07.11.2018 | SM | 07.11.2018 | TR | 07.11.2018 | BG | 07.02.2019 | NO | 07.02.2019 | GR | 08.02.2019 | IS | 07.03.2019 | PT | 07.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 01.09.2011 | |
AL | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
MT | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 01.09.2011 | |
AL | 07.11.2018 | ||
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 07.11.2018 | |
CY | 07.11.2018 | ||
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2020/25] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
MC | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
TR | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SI | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SK | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
EE | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RO | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
SM | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 07.11.2018 | |
CZ | 07.11.2018 | ||
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
PL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 07.11.2018 | |
DK | 07.11.2018 | ||
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
IT | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 07.11.2018 | |
ES | 07.11.2018 | ||
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
PT | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
RS | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
SE | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
GR | 08.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | ES | 07.11.2018 | |
FI | 07.11.2018 | ||
HR | 07.11.2018 | ||
LT | 07.11.2018 | ||
LV | 07.11.2018 | ||
NL | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
BG | 07.02.2019 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 07.11.2018 | |
LT | 07.11.2018 | ||
NO | 07.02.2019 | ||
IS | 07.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 07.11.2018 | |
NO | 07.02.2019 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]EP0604804 (ASEA BROWN BOVERI [CH]) [A] 1-12* claim - *; | [I]US2003035960 (TSUNODA TOMOYA [JP], et al) [I] 1-12 * paragraph [0016] - paragraph [0018] * * claim - *; | [I]EP1383226 (TOSHIBA KK [JP]) [I] 1-12 * paragraph [0053] - paragraph [0056] *; | [I]EP1727160 (TOSHIBA KK [JP]) [I] 1-12 * example 13 *; | [I]WO2008036151 (SIEMENS POWER GENERATION INC [US], et al) [I] 1-12 * paragraphs [0036] , [0038] , [0039] , [0043] , [0044] * * claim - * |