EP2554619 - WÄRMEDEHNBARE MIKROKAPSEL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WÄRMEDEHNBAREN MIKROKAPSEL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.12.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sekisui Chemical Co., Ltd. 4-4, Nishitemma 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8565 / JP | [2018/15] |
Frühere [2013/06] | Für alle benannten Staaten Sekisui Chemical Co., Ltd. 4-4, Nishitemma 2-chome Kita-ku Osaka-shi Osaka 530-8565 / JP | Erfinder | 01 /
YAMAUCHI Hiroshi c/o SEKISUI CHEMICAL CO. LTD. 2-1 Hyakuyama Shimamotocho Mishima-gun Osaka 618-0021 / JP | 02 /
MORITA Hiroyuki c/o SEKISUI CHEMICAL CO. LTD. 2-1 Hyakuyama Shimamotocho Mishima-gun Osaka 618-0021 / JP | 03 /
NATSUI Hiroshi c/o SEKISUI CHEMICAL CO. LTD. 2-1 Hyakuyama Shimamotocho Mishima-gun Osaka 618-0021 / JP | [2013/06] | Vertreter | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | [2018/15] |
Frühere [2013/06] | Hart-Davis, Jason, et al Cabinet Beau de Loménie 158, rue de l'Université 75340 Paris Cedex 07 / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11762467.6 | 03.03.2011 | [2018/15] | WO2011JP54879 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100083510 | 31.03.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010083510 | [2013/06] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011122227 | Datum: | 06.10.2011 | Sprache: | JA | [2011/40] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2554619 | Datum: | 06.02.2013 | Sprache: | EN | [2013/06] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2554619 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 06.10.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 28.07.2015 | Klassifikation | IPC: | C09K3/00, B01J13/14, C08F2/44, C08F220/44 | [2013/06] | CPC: |
B01J13/14 (EP,KR,US);
C08L33/26 (KR,US);
C08F220/44 (EP,KR,US);
C08F220/56 (EP,KR,US);
C08J3/22 (KR);
C08J5/00 (KR);
C08L33/20 (KR,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/06] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WÄRMEDEHNBARE MIKROKAPSEL UND VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER WÄRMEDEHNBAREN MIKROKAPSEL | [2013/06] | Englisch: | THERMALLY EXPANDABLE MICROCAPSULE AND PROCESS FOR PRODUCTION OF THERMALLY EXPANDABLE MICROCAPSULE | [2013/06] | Französisch: | MICROCAPSULE THERMIQUEMENT EXPANSIBLE ET PROCÉDÉ POUR LA PRODUCTION D'UNE MICROCAPSULE THERMIQUEMENT EXPANSIBLE | [2013/06] | Eintritt in die regionale Phase | 18.10.2012 | Übersetzung eingereicht | 18.10.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.10.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 18.10.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.10.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.10.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/06] | 23.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.12.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 22.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 22.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.12.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 14.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 11.03.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 03.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 21.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 03.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 01.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 03.03.2011 | AL | 11.04.2018 | AT | 11.04.2018 | CY | 11.04.2018 | CZ | 11.04.2018 | DK | 11.04.2018 | EE | 11.04.2018 | ES | 11.04.2018 | FI | 11.04.2018 | HR | 11.04.2018 | IT | 11.04.2018 | LT | 11.04.2018 | LV | 11.04.2018 | MC | 11.04.2018 | MK | 11.04.2018 | NL | 11.04.2018 | PL | 11.04.2018 | RO | 11.04.2018 | RS | 11.04.2018 | SE | 11.04.2018 | SI | 11.04.2018 | SK | 11.04.2018 | SM | 11.04.2018 | TR | 11.04.2018 | BG | 11.07.2018 | NO | 11.07.2018 | GR | 12.07.2018 | IS | 11.08.2018 | PT | 13.08.2018 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 03.03.2011 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
IS | 11.08.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2021/31] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
IS | 11.08.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 11.04.2018 | |
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 11.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2009120660 ; | [A]JP2006002133 ; | [A]JP2009161698 ; | [A]JP2009203451 ; | [A]JP2005343967 ; | [A]EP1577359 (MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU KK [JP]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A]WO2007091960 (AKZO NOBEL NV [NL], et al) [A] 1-7 * the whole document *; | [XI]WO2007142593 (AKZO NOBEL NV [NL], et al) [X] 1-4,7 * claims 1, 12 * * example 24 * * table 1 * * page 12, line 26 - page 13, line 18 * [I] 5,6; | [A]EP1952881 (MATSUMOTO YUSHI SEIYAKU KK [JP]) [A] 1-7 * the whole document *; | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2009, no. 38, Database accession no. 2009-J89592, XP002742472 & JP2009120660 A 20090604 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2006, no. 07, Database accession no. 2006-061389, XP002742473 & JP2006002133 A 20060105 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2009, no. 50, Database accession no. 2009-L73714, XP002742474 & JP2009161698 A 20090723 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2009, no. 62, Database accession no. 2009-N41401, XP002742475 & JP2009203451 A 20090910 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | [A] - DATABASE WPI, 0, Derwent World Patents Index, vol. 2006, no. 04, Database accession no. 2006-033552, XP002742476 & JP2005343967 A 20051215 (SEKISUI CHEM IND CO LTD) [A] 1-7 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]JP2006002134 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [X]JP2009221429 (SEKISUI CHEMICAL CO LTD); | [X]JP2009540047 (AKZO NOBEL N.V.) | vom Anmelder | WO03099955 | WO2007072769 |