EP2611705 - WIEDERVERSCHLIESSBARE DOSE FÜR EIN LEBENSMITTELPRODUKT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.12.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 20.01.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 10.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL, IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten E.V.D.S. BVBA Oude Brusselseweg 83 9050 Gentbrugge / BE | [2013/28] | Erfinder | 01 /
VANDERSTRAETEN, Erwin Oude Brusselseweg 83 B-9050 Gentbrugge / BE | [2013/28] | Vertreter | IPLodge bv Technologielaan 9 3001 Heverlee / BE | [N/P] |
Frühere [2017/08] | De Baere, Ivo IPLodge Technologielaan 9 3001 Heverlee / BE | ||
Frühere [2013/28] | De Baere, Ivo IPLodge bvba Bondgenotenlaan 93 bus 5 3000 Leuven / BE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11764694.3 | 01.09.2011 | [2017/08] | WO2011EP65143 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201161508195P | 15.07.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201161508195 P | WO2011EP54248 | 21.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/EP2011/054248 | WO2011EP52078 | 11.02.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: PCT/EP2011/052078 | EP20100174888 | 01.09.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10174888 | [2013/28] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012028694 | Datum: | 08.03.2012 | Sprache: | EN | [2012/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2611705 | Datum: | 10.07.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.03.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2611705 | Datum: | 22.02.2017 | Sprache: | EN | [2017/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.03.2012 | Klassifikation | IPC: | B65D17/32 | [2013/28] | CPC: |
B65D17/4014 (EP,BR,US);
B65D17/00 (KR);
B65D51/22 (US);
B21D51/2653 (BR,US);
B65B7/16 (US);
B65D2517/0014 (EP,BR,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Erstreckungsstaaten | BA | 22.03.2013 | ME | 22.03.2013 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | WIEDERVERSCHLIESSBARE DOSE FÜR EIN LEBENSMITTELPRODUKT | [2013/28] | Englisch: | RECLOSING CAN FOR FOOD PRODUCT | [2013/28] | Französisch: | REFERMETURE D'UNE CANETTE CONÇUE POUR DES PRODUITS ALIMENTAIRES | [2013/28] | Eintritt in die regionale Phase | 22.03.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.03.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.03.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.03.2012 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: EP | 22.03.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.03.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/28] | 05.10.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.01.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.01.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.01.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.10.2016 | Einspruch (Einsprüche) | 23.11.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 09.09.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.09.2011 | AL | 22.02.2017 | CY | 22.02.2017 | CZ | 22.02.2017 | DK | 22.02.2017 | EE | 22.02.2017 | FI | 22.02.2017 | HR | 22.02.2017 | IT | 22.02.2017 | LT | 22.02.2017 | LV | 22.02.2017 | MK | 22.02.2017 | RO | 22.02.2017 | RS | 22.02.2017 | SE | 22.02.2017 | SI | 22.02.2017 | SM | 22.02.2017 | BG | 22.05.2017 | NO | 22.05.2017 | GR | 23.05.2017 | IS | 22.06.2017 | PT | 22.06.2017 | MT | 01.09.2017 | [2020/33] |
Frühere [2019/51] | HU | 01.09.2011 | |
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
MK | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 01.09.2011 | |
CY | 22.02.2017 | ||
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 01.09.2011 | |
CZ | 22.02.2017 | ||
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 22.02.2017 | |
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
MT | 01.09.2017 | ||
Frühere [2018/14] | CZ | 22.02.2017 | |
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SI | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/51] | CZ | 22.02.2017 | |
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
SM | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/50] | CZ | 22.02.2017 | |
DK | 22.02.2017 | ||
EE | 22.02.2017 | ||
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
IT | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RO | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/48] | CZ | 22.02.2017 | |
FI | 22.02.2017 | ||
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | ||
Frühere [2017/41] | FI | 22.02.2017 | |
HR | 22.02.2017 | ||
LT | 22.02.2017 | ||
LV | 22.02.2017 | ||
RS | 22.02.2017 | ||
SE | 22.02.2017 | ||
BG | 22.05.2017 | ||
NO | 22.05.2017 | ||
GR | 23.05.2017 | ||
PT | 22.06.2017 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US4190174 (HAIMOWITZ IRWIN [US]) [A] 1,30-33 * abstract *; | [A]US4361249 (TUNESKI RICHARD J, et al) [A] 1,30-42* abstract *; | [AD]US5810189 (BAKER ANTHONY LEONARD [GB]) [AD] 1-3,15-18,22-26,30-33 * the whole document *; | [X]WO2007147542 (HEIGL HORST [DE]) [X] 1,30,31 * page 7, line 27 - page 8, line 22; figures 4a,4b * | vom Anmelder | US4784283 | US5810189 | US2008314904 | WO2011EP52078 |