10.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
11.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
28.06.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.07.2019 [2019/31] |
21.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.10.2018 [2018/43] |
02.03.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.04.2018 [2018/14] |
29.12.2017 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 31.01.2018 [2018/05] |
01.12.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
17.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
10.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
27.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.11.2017 [2017/48] |
20.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.11.2017 [2017/47] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
06.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] |
22.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
15.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
08.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] |
25.02.2017 |
Änderung - Vertreter |
|
20.01.2017 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 22.02.2017 [2017/08] |
18.01.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
18.01.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
10.01.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
04.10.2016 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
13.09.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.08.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
30.08.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
05.07.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
07.06.2013 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 10.07.2013 [2013/28] |
07.06.2013 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 10.07.2013 [2013/28] |
17.04.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.03.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
29.03.2013 |
Neuer Eintrag: Gebührenzahlung für einen Erstreckungsstaat |
|
26.03.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
26.03.2013 |
Änderung durch den Anmelder |
|
16.05.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
23.03.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
09.03.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
14.10.2011 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|