EP2627905 - PUMPENMODUL, PUMPENBASISMODUL UND PUMPENSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.10.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 18.11.2016 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 09.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fresenius Kabi Deutschland GmbH Else-Kröner-Strasse 1 61352 Bad Homburg / DE | [2013/34] | Erfinder | 01 /
BECKER, Michael Am Mühlkanal 40 75438 Knittlingen / DE | [2013/34] | Vertreter | Kusche, Robert, et al Fresenius Kabi Deutschland GmbH Patent Department Medical Devices Division Else-Kröner-Straße 1 61352 Bad Homburg / DE | [2016/51] |
Frühere [2013/38] | Schröder, Christoph Patentanwälte Maikowski & Ninnemann Postfach 150920 10671 Berlin / DE | ||
Frühere [2013/34] | Fresenius Kabi Deutschland GmbH Patent Department Borkenberg 14 61440 Oberursel / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11769877.9 | 13.10.2011 | [2016/51] | WO2011EP67915 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100392495P | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 392495 P | EP20100187381 | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10187381 | US20100392492P | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 392492 P | EP20100187378 | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10187378 | US20100392490P | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 392490 P | EP20100187377 | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10187377 | US20100392494P | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 392494 P | EP20100187380 | 13.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10187380 | [2013/34] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012049262 | Datum: | 19.04.2012 | Sprache: | DE | [2012/16] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2627905 | Datum: | 21.08.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 19.04.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2627905 | Datum: | 21.12.2016 | Sprache: | DE | [2016/51] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 20.12.2012 | Klassifikation | IPC: | F16K31/126, F04B43/08, F01C9/00, F04B43/14, A61M5/14, F04B43/12, A61M5/142, F04C9/00, // A61M39/24, A61M39/26, A61M5/168 | [2016/36] | CPC: |
A61M5/1413 (EP,US);
A61M5/14 (KR);
F04B43/12 (KR,US);
A61M39/24 (EP,KR,US);
A61M5/142 (KR);
A61M5/14232 (EP,US);
F01C9/005 (US);
F04B43/082 (US);
F04B43/1207 (EP,US);
F04B43/123 (US);
F04B43/1238 (US);
F04B43/1253 (US);
F04B43/14 (EP,US);
F04C9/005 (US);
F16K31/126 (US);
A61M2005/16868 (EP,US);
A61M2005/16872 (EP,US);
A61M2205/128 (EP,US);
A61M2205/3351 (EP,US);
A61M2205/3355 (EP,US);
A61M2205/6045 (EP,US);
A61M39/26 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2013/34] | F04B43/12, F04B43/14, A61M5/14, A61M5/142, A61M39/26, A61M39/24, A61M5/168 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | PUMPENMODUL, PUMPENBASISMODUL UND PUMPENSYSTEM | [2013/34] | Englisch: | PUMP MODULE, BASE PUMP MODULE AND PUMP SYSTEM | [2013/34] | Französisch: | MODULE DE POMPE, MODULE DE BASE DE POMPE ET SYSTÈME DE POMPE | [2013/34] | Eintritt in die regionale Phase | 09.04.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.04.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.04.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/34] | 02.12.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.10.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.01.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 13.04.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 17.08.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 09.11.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 09.11.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 09.11.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.10.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 22.09.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/48] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 13.10.2011 | AL | 21.12.2016 | CY | 21.12.2016 | CZ | 21.12.2016 | DK | 21.12.2016 | EE | 21.12.2016 | ES | 21.12.2016 | FI | 21.12.2016 | HR | 21.12.2016 | IT | 21.12.2016 | LT | 21.12.2016 | LV | 21.12.2016 | MC | 21.12.2016 | MK | 21.12.2016 | MT | 21.12.2016 | NL | 21.12.2016 | PL | 21.12.2016 | RO | 21.12.2016 | RS | 21.12.2016 | SE | 21.12.2016 | SI | 21.12.2016 | SK | 21.12.2016 | SM | 21.12.2016 | TR | 21.12.2016 | BG | 21.03.2017 | NO | 21.03.2017 | GR | 22.03.2017 | IS | 21.04.2017 | PT | 21.04.2017 | [2020/34] |
Frühere [2020/15] | HU | 13.10.2011 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MK | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
TR | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 13.10.2011 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MK | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 13.10.2011 | |
CY | 21.12.2016 | ||
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 13.10.2011 | |
CZ | 21.12.2016 | ||
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
MT | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2018/29] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
MC | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2018/14] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SI | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2018/01] | CZ | 21.12.2016 | |
DK | 21.12.2016 | ||
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2017/41] | CZ | 21.12.2016 | |
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
IT | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
SM | 21.12.2016 | ||
BG | 21.03.2017 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
PT | 21.04.2017 | ||
Frühere [2017/36] | CZ | 21.12.2016 | |
EE | 21.12.2016 | ||
ES | 21.12.2016 | ||
FI | 21.12.2016 | ||
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
PL | 21.12.2016 | ||
RO | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
SK | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
IS | 21.04.2017 | ||
Frühere [2017/31] | FI | 21.12.2016 | |
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
NL | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Frühere [2017/28] | FI | 21.12.2016 | |
HR | 21.12.2016 | ||
LT | 21.12.2016 | ||
LV | 21.12.2016 | ||
RS | 21.12.2016 | ||
SE | 21.12.2016 | ||
NO | 21.03.2017 | ||
GR | 22.03.2017 | ||
Frühere [2017/12] | LV | 21.12.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [XYI]US6595950 (MILES SCOTT [US], et al) [X] 1-5,7 * the whole document * [Y] 9,10 [I] 6,8,11-14; | [Y]EP0604740 (KNF NEUBERGER GMBH [DE]) [Y] 9,10 * the whole document *; | [I]WO2010088143 (HARIHARESAN SERALAATHAN [US], et al) [I] 11-14 * the whole document * | Prüfung | WO2007092618 | EP2226504 | vom Anmelder | US5466133 | DE3227051 |