EP2608939 - VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN UND ANFASEN EINES KUNSTSTOFFROHRES [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/27] | VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN UND ABKANTEN EINES KUNSTSTOFFROHRS | ||
[2015/37] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 30.12.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 03.11.2023 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 06.12.2023 [2023/49] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rothenberger AG Spessartstraße 2-4 65779 Kelkheim / DE | [2013/27] | Erfinder | 01 /
HANSEN, Erik Hegnet 1 DK-5700 Svendborg / DK | [2013/27] | Vertreter | Launhardt, Thomas, et al Parkstraße 11-13 65549 Limburg / DE | [N/P] |
Frühere [2013/27] | Mill, Andreas Rechtsanwalt & Notar Dr.-Wolff-Str. 4A 65549 Limburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11775768.2 | 24.10.2011 | [2016/08] | WO2011EP68570 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DK20100000968 | 25.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DK 201000968 | [2013/27] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012055822 | Datum: | 03.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2608939 | Datum: | 03.07.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.05.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2608939 | Datum: | 24.02.2016 | Sprache: | EN | [2016/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 03.05.2012 | Klassifikation | IPC: | B26D3/02, B26D3/16, B26D3/18, B26D7/01, B26D7/02 | [2013/27] | CPC: |
B26D3/02 (EP);
B26D3/16 (EP);
B26D3/166 (EP);
B26D7/02 (EP);
B26D2007/013 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN UND ANFASEN EINES KUNSTSTOFFROHRES | [2015/37] | Englisch: | APPARATUS FOR CUTTING AND BEVELLING A PLASTIC PIPE | [2013/27] | Französisch: | DISPOSITIF POUR LA COUPE ET LA CHANFREINAGE D'UN TUYAU DE MATERIAL POLIMÈRIQUE | [2015/37] |
Frühere [2013/27] | VORRICHTUNG ZUM SCHNEIDEN UND ABKANTEN EINES KUNSTSTOFFROHRS | ||
Frühere [2013/27] | APPAREIL POUR COUPER ET CHANFREINER UN TUYAU EN MATIÈRE PLASTIQUE | Eintritt in die regionale Phase | 25.03.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.03.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.03.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.03.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/27] | 05.12.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 15.04.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 03.09.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.12.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 11.12.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.12.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 05.12.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 25.11.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/05] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 24.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 23.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 26.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 24.10.2011 | AL | 24.02.2016 | AT | 24.02.2016 | BE | 24.02.2016 | CY | 24.02.2016 | CZ | 24.02.2016 | DK | 24.02.2016 | EE | 24.02.2016 | FI | 24.02.2016 | HR | 24.02.2016 | IS | 24.02.2016 | LT | 24.02.2016 | LV | 24.02.2016 | MC | 24.02.2016 | MK | 24.02.2016 | NL | 24.02.2016 | PL | 24.02.2016 | RO | 24.02.2016 | RS | 24.02.2016 | SE | 24.02.2016 | SI | 24.02.2016 | SK | 24.02.2016 | SM | 24.02.2016 | TR | 24.02.2016 | BG | 24.05.2016 | NO | 24.05.2016 | GR | 25.05.2016 | PT | 24.06.2016 | IE | 24.10.2016 | LU | 24.10.2016 | CH | 31.10.2016 | LI | 31.10.2016 | MT | 31.10.2016 | [2023/49] |
Frühere [2021/21] | HU | 24.10.2011 | |
AL | 24.02.2016 | ||
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
MT | 31.10.2016 | ||
Frühere [2018/46] | HU | 24.10.2011 | |
AL | 24.02.2016 | ||
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
MT | 31.10.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 24.10.2011 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IS | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
MT | 31.10.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 24.10.2011 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
TR | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 24.10.2011 | |
AT | 24.02.2016 | ||
BE | 24.02.2016 | ||
CY | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
MC | 24.02.2016 | ||
MK | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/51] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
IE | 24.10.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/43] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
LU | 24.10.2016 | ||
CH | 31.10.2016 | ||
LI | 31.10.2016 | ||
Frühere [2017/16] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SI | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
BG | 24.05.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 24.02.2016 | |
BE | 24.02.2016 | ||
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 24.02.2016 | |
CZ | 24.02.2016 | ||
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RO | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
SK | 24.02.2016 | ||
SM | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
EE | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/46] | AT | 24.02.2016 | |
DK | 24.02.2016 | ||
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
LV | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
RS | 24.02.2016 | ||
SE | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
PT | 24.06.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 24.02.2016 | |
FI | 24.02.2016 | ||
HR | 24.02.2016 | ||
IT | 24.02.2016 | ||
LT | 24.02.2016 | ||
NL | 24.02.2016 | ||
PL | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 24.02.2016 | |
HR | 24.02.2016 | ||
NO | 24.05.2016 | ||
GR | 25.05.2016 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2007028451 (KAEHR LYLE D [US], et al) [A] 1,10 * the whole document *; | [A]US7578643 (KAROW PHILIP [US]) [A] 1,10 * the whole document *; | [AD]US2005022353 (VIOLA DANIEL [CA], et al) [AD] 1,10 * the whole document * | vom Anmelder | US5027681 | US6938313 | US4412401 |