EP2627420 - SYSTEM FÜR EINE TRAGBARE VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME VON VIDEOS EINER INTERAKTIVEN ANWENDUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 02.02.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.09.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 03.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-8270 / JP | [2017/30] |
Frühere [2016/24] | Für alle benannten Staaten Sony Interactive Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | ||
Frühere [2013/34] | Für alle benannten Staaten Sony Computer Entertainment Inc. 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | Erfinder | 01 /
OSMAN, Steven 919 E. Hillsdale Boulevard 2nd Floor Foster City, CA 94404 / US | 02 /
ZHU, Yunpeng 919 E. Hillsdale Boulevard 2nd Floor Foster City, CA 94404 / US | 03 /
STAFFORD, Jeffrey, Roger 919 E. Hillsdale Boulevard 2nd Floor Foster City, CA 94404 / US | [2013/34] | Vertreter | D Young & Co LLP 3 Noble Street London EC2V 7BQ / GB | [N/P] |
Frühere [2018/10] | D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | ||
Frühere [2013/34] | Turner, James Arthur, et al D Young & Co LLP 120 Holborn London EC1N 2DY / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11775873.0 | 12.10.2011 | [2018/10] | WO2011US56031 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100903161 | 12.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 903161 | [2013/34] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012051351 | Datum: | 19.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/16] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2627420 | Datum: | 21.08.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 19.04.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/34] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2627420 | Datum: | 07.03.2018 | Sprache: | EN | [2018/10] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 16.08.2012 | Klassifikation | IPC: | A63F13/86, A63F13/92, A63F13/235, A63F13/525, A63F13/323 | [2017/31] | CPC: |
A63F13/323 (EP,US);
A63F13/5255 (US);
A63F13/211 (US);
A63F13/213 (US);
A63F13/235 (US);
A63F13/428 (US);
A63F13/525 (US);
A63F13/655 (EP,US);
A63F13/86 (EP,US);
A63F13/92 (EP,US);
A63F2300/105 (EP,US);
A63F2300/1093 (EP,US);
|
Frühere IPC [2013/34] | A63F13/12 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM FÜR EINE TRAGBARE VORRICHTUNG ZUR AUFNAHME VON VIDEOS EINER INTERAKTIVEN ANWENDUNG | [2013/34] | Englisch: | SYSTEM FOR ENABLING A HANDHELD DEVICE TO CAPTURE VIDEO OF AN INTERACTIVE APPLICATION | [2013/34] | Französisch: | SYSTÈME PERMETTANT À UN DISPOSITIF PORTATIF DE CAPTURER UNE VIDÉO D'UNE APPLICATION INTERACTIVE | [2013/34] | Eintritt in die regionale Phase | 10.05.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 10.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 10.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/34] | 26.11.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.03.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 09.05.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 21.09.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 10.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | 22.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 22.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 07.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 10.12.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/07] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.10.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.10.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.10.2011 | AL | 07.03.2018 | AT | 07.03.2018 | CY | 07.03.2018 | CZ | 07.03.2018 | DK | 07.03.2018 | EE | 07.03.2018 | ES | 07.03.2018 | FI | 07.03.2018 | HR | 07.03.2018 | IT | 07.03.2018 | LT | 07.03.2018 | LV | 07.03.2018 | MC | 07.03.2018 | MK | 07.03.2018 | NL | 07.03.2018 | PL | 07.03.2018 | RO | 07.03.2018 | RS | 07.03.2018 | SE | 07.03.2018 | SI | 07.03.2018 | SK | 07.03.2018 | SM | 07.03.2018 | TR | 07.03.2018 | BG | 07.06.2018 | NO | 07.06.2018 | GR | 08.06.2018 | IS | 07.07.2018 | PT | 09.07.2018 | IE | 12.10.2018 | LU | 12.10.2018 | MT | 12.10.2018 | BE | 31.10.2018 | CH | 31.10.2018 | LI | 31.10.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 12.10.2011 | |
AL | 07.03.2018 | ||
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
MK | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 12.10.2011 | |
AL | 07.03.2018 | ||
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
TR | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
MT | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/48] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
IE | 12.10.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
CH | 31.10.2018 | ||
LI | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
BE | 31.10.2018 | ||
Frühere [2019/30] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
LU | 12.10.2018 | ||
Frühere [2019/28] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
MC | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SI | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
DK | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
PT | 09.07.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
SM | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 07.03.2018 | |
AT | 07.03.2018 | ||
CY | 07.03.2018 | ||
CZ | 07.03.2018 | ||
EE | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
PL | 07.03.2018 | ||
RO | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
SK | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 07.03.2018 | |
CY | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
IT | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 07.03.2018 | |
CY | 07.03.2018 | ||
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/45] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
NL | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
BG | 07.06.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/39] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
LV | 07.03.2018 | ||
RS | 07.03.2018 | ||
SE | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
GR | 08.06.2018 | ||
Frühere [2018/36] | CY | 07.03.2018 | |
ES | 07.03.2018 | ||
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 07.03.2018 | |
FI | 07.03.2018 | ||
HR | 07.03.2018 | ||
LT | 07.03.2018 | ||
NO | 07.06.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]US2006038833 (MALLINSON DOMINIC S [US], et al) [A] 8,24 * paragraphs [0005] , [0035] - [0039] *; | [A]US2006073892 (WATANABE YUSUKE [JP], et al) [A] 13,14,29,30* paragraph [0088]; figures 4A-4B *; | [A]US2006223635 (ROSENBERG LOUIS B [US]) [A] 8,24 * paragraph [0077]; figure 4 * * paragraph [0110]; figure 11 * * paragraphs [0116] - [0122]; figure 13 *; | [Y]EP1713030 (VODAFONE KK [JP]) [Y] 8-16,24-32 * paragraphs [0075] - [0088]; figures 9-11 * * paragraphs [0166] , [0167] * * paragraphs [0043] , [0044]; figures 1-2 *; | [XYI]GB2442259 (SONY COMP ENTERTAINMENT EUROPE [GB]) [X] 1-7,18-23 * page 6, line 9 - page 7, line 15 * * page 12, lines 11-29; figure 6 * * page 13, line 29 - page 14, line 13; figures 9A-9D * [Y] 8-16,24-32 [I] 17,33; | [AP]EP2359915 (SONY COMP ENTERTAINMENT EUROPE [GB]) [AP] 8,24 * the whole document * | Prüfung | - FRANK STEINICKE ET AL, "Hybrid traveling in fully-immersive large-scale geographic environments", VRST '07: PROCEEDINGS OF THE 2007 ACM SYMPOSIUM ON VIRTUAL REALITY SOFTWARE AND TECHNOLOGY, US, (20070101), doi:10.1145/1315184.1315234, ISBN 978-1-59593-863-3, page 229, XP055350748 DOI: http://dx.doi.org/10.1145/1315184.1315234 |