EP2577183 - HELIOSTATPOSITIONIERUNGSSYSTEM [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/15] | HELIOSTATPOSITIONIERUNGSSYSTEM UND -VERFAHREN | ||
[2018/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.08.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 10.08.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 07.09.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.04.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten SolarCity Corporation 3055 Clearview Way San Mateo, CA 94402 / US | [2016/16] |
Frühere [2013/17] | Für alle benannten Staaten Qbotix, Inc. 3517 Edison Way, Suite D Menlo Park, CA 94025 / US | ||
Frühere [2013/15] | Für alle benannten Staaten Qbotix, Inc. 1080 O'Brien Drive Menlo Park, CA 94025 / US | Erfinder | 01 /
CURRIER, Thomas c/o QBOTIX, Inc. 1080 O'Brien Drive Menlo Park, CA 94025 / US | [2013/36] |
Frühere [2013/15] | 01 /
CURRIER, Thomas c/o QBOTIX, Inc. 1080 O'Brien Drive Menlo Park, CA 94025 / US | ||
02 /
BOKHARI, Wasiq c/o QBOTIX, Inc. 1080 O'Brien Drive Menlo Park, CA 94025 / US | Vertreter | Bryn-Jacobsen, Caelia Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [2018/41] |
Frühere [2013/15] | Small, Gary James Carpmaels & Ransford One Southampton Row London WC1B 5HA / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11787524.5 | 27.05.2011 | [2018/41] | WO2011US38412 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100349697P | 28.05.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 349697 P | US20100364729P | 15.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 364729 P | US20100419685P | 03.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 419685 P | [2013/15] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011150373 | Datum: | 01.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/48] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2577183 | Datum: | 10.04.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 01.12.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/15] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2577183 | Datum: | 10.10.2018 | Sprache: | EN | [2018/41] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 01.12.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 05.04.2017 | Klassifikation | IPC: | F24S50/20, F24S23/77, // F24S23/70 | [2018/17] | CPC: |
F24S50/20 (EP,US);
F24S23/77 (EP,US);
F24S30/452 (EP,US);
F24S50/00 (US);
F24S2023/876 (EP,US);
F24S2030/134 (EP,US);
|
Frühere IPC [2017/18] | F24J2/38, F24J2/16, // F24J2/10 | ||
Frühere IPC [2013/15] | F24J2/38 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/15] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | HELIOSTATPOSITIONIERUNGSSYSTEM | [2018/17] | Englisch: | HELIOSTAT REPOSITIONING SYSTEM | [2018/17] | Französisch: | SYSTÈME DE REPOSITIONNEMENT HÉLIOSTAT | [2018/17] |
Frühere [2013/15] | HELIOSTATPOSITIONIERUNGSSYSTEM UND -VERFAHREN | ||
Frühere [2013/15] | HELIOSTAT REPOSITIONING SYSTEM AND METHOD | ||
Frühere [2013/15] | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE REPOSITIONNEMENT HÉLIOSTAT | Eintritt in die regionale Phase | 18.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.12.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 18.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.12.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/15] | 20.04.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 28.08.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 28.08.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 28.08.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.04.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 11.07.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 28.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.05.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 28.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 10.05.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 09.05.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 27.05.2011 | AL | 10.10.2018 | AT | 10.10.2018 | CY | 10.10.2018 | CZ | 10.10.2018 | DK | 10.10.2018 | EE | 10.10.2018 | ES | 10.10.2018 | FI | 10.10.2018 | HR | 10.10.2018 | IT | 10.10.2018 | LT | 10.10.2018 | LV | 10.10.2018 | MC | 10.10.2018 | MK | 10.10.2018 | MT | 10.10.2018 | NL | 10.10.2018 | PL | 10.10.2018 | RO | 10.10.2018 | RS | 10.10.2018 | SE | 10.10.2018 | SI | 10.10.2018 | SK | 10.10.2018 | SM | 10.10.2018 | TR | 10.10.2018 | BG | 10.01.2019 | NO | 10.01.2019 | GR | 11.01.2019 | IS | 10.02.2019 | PT | 10.02.2019 | IE | 27.05.2019 | LU | 27.05.2019 | BE | 31.05.2019 | CH | 31.05.2019 | LI | 31.05.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/34] | HU | 27.05.2011 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
MT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 27.05.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/32] | HU | 27.05.2011 | |
AL | 10.10.2018 | ||
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 27.05.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CY | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 27.05.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 27.05.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
BE | 31.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/21] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
IE | 27.05.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
TR | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
LU | 27.05.2019 | ||
CH | 31.05.2019 | ||
LI | 31.05.2019 | ||
Frühere [2020/07] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
MC | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SI | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SK | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
EE | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RO | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
SM | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
CZ | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
DK | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
IT | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 10.10.2018 | |
AT | 10.10.2018 | ||
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
PT | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
RS | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
SE | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
GR | 11.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 10.10.2018 | |
ES | 10.10.2018 | ||
FI | 10.10.2018 | ||
HR | 10.10.2018 | ||
LT | 10.10.2018 | ||
LV | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
PL | 10.10.2018 | ||
BG | 10.01.2019 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 10.10.2018 | |
LT | 10.10.2018 | ||
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
IS | 10.02.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 10.10.2018 | |
NL | 10.10.2018 | ||
NO | 10.01.2019 | ||
Frühere [2019/17] | NL | 10.10.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2007012312 (HAYDEN HERBERT T [US]) [A] 1-15 * pages 2-4; figures 1-7 *; | [A]WO2007038760 (THOMPSON TECHNOLOGY IND INC [US], et al) [A] 1-15 * pages 3-4; figures 1-6 *; | [A]DE102006058995 (NOVATEC BIOSOL AG [DE]) [A] 1-15 * pages 4-5; figures 1-2 *; | [A]US2008308091 (CORIO RONALD P [US]) [A] 1-15 * pages 4-6; figures 1-7 *; | [A]WO2009057677 (MITSUI SHIPBUILDING ENG [JP], et al) [A] 1-15 * the whole document *; | [A]US2010101630 (KATS MIKHAIL [US], et al) [A] 1-15 * figures 1-3 *; | [E]US2012012101 (TRUJILLO SALOMON [US], et al) [E] 1* the whole document * | Internationale Recherche | [Y]US6676363 (SOLIGNAC JEAN-PIERRE [FR]); | [Y]US2004129380 (MURPHY KEVIN P [US], et al); | [Y]US2005139113 (KLING DANIEL [US]); | [Y]US2008011288 (OLSSON MARK S [US]); | [Y]US2008251115 (THOMPSON DANIEL S [US], et al); | [Y]US2009060739 (ROBINSON JAMES S [US]); | [Y]US2010004087 (MINEGISHI KIYOJI [JP], et al) |