EP2608935 - KUPPLUNGSTEILE ZUM VERBINDEN VON ANTRIEBSGERÄT UND EXPANDERKOPF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.01.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.01.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 12.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Rothenberger AG Industriestr. 7 65779 Kelkheim / DE | [2013/27] | Erfinder | 01 /
GREDING, Arnd Im Birkenfeld 28 65719 Hofheim / DE | 02 /
LINDNER, Knut Feldbergstraße 77 65779 Kelkheim / DE | 03 /
KRAUSE, Thoralf Bochumer Straße 22b 04357 Leipzig / DE | [2013/27] | Vertreter | Launhardt, Thomas, et al Parkstraße 11-13 65549 Limburg / DE | [2018/09] |
Frühere [2013/27] | Mill, Andreas Rechtsanwalt & Notar Dr.-Wolff-Str. 4A 65549 Limburg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11787593.0 | 23.08.2011 | [2018/09] | WO2011DE75199 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20101035221 | 24.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010035221 | DE20101035222 | 24.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102010035222 | [2013/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012037935 | Datum: | 29.03.2012 | Sprache: | DE | [2012/13] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2608935 | Datum: | 03.07.2013 | Sprache: | DE | Die von der WIPO am 29.03.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/27] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2608935 | Datum: | 28.02.2018 | Sprache: | DE | [2018/09] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 29.03.2012 | Klassifikation | IPC: | B25B27/10, B21D41/02 | [2013/27] | CPC: |
B25B27/10 (EP,US);
B21D41/02 (US);
Y10T403/7005 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/27] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KUPPLUNGSTEILE ZUM VERBINDEN VON ANTRIEBSGERÄT UND EXPANDERKOPF | [2013/27] | Englisch: | COUPLING PARTS FOR CONNECTING A DRIVING DEVICE TO AN EXPANDER HEAD | [2013/27] | Französisch: | ÉLÉMENTS D'ACCOUPLEMENT POUR RACCORDER UN APPAREIL D'ENTRAÎNEMENT À UNE TÊTE D'EXPANSEUR | [2013/27] | Eintritt in die regionale Phase | 13.02.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.02.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.02.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.02.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/27] | 10.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.01.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.01.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 18.01.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.10.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 29.11.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 25.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 20.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 22.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 22.08.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 23.08.2011 | AL | 28.02.2018 | CY | 28.02.2018 | CZ | 28.02.2018 | DK | 28.02.2018 | EE | 28.02.2018 | FI | 28.02.2018 | HR | 28.02.2018 | LT | 28.02.2018 | LV | 28.02.2018 | MC | 28.02.2018 | MK | 28.02.2018 | MT | 28.02.2018 | NL | 28.02.2018 | PL | 28.02.2018 | PT | 28.02.2018 | RO | 28.02.2018 | RS | 28.02.2018 | SE | 28.02.2018 | SI | 28.02.2018 | SK | 28.02.2018 | SM | 28.02.2018 | TR | 28.02.2018 | BG | 28.05.2018 | NO | 28.05.2018 | GR | 29.05.2018 | IS | 28.06.2018 | AT | 23.08.2018 | GB | 23.08.2018 | IE | 23.08.2018 | LU | 23.08.2018 | BE | 31.08.2018 | CH | 31.08.2018 | FR | 31.08.2018 | LI | 31.08.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 23.08.2011 | |
AL | 28.02.2018 | ||
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MK | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
PT | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
TR | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
AT | 23.08.2018 | ||
GB | 23.08.2018 | ||
IE | 23.08.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/30] | HU | 23.08.2011 | |
AL | 28.02.2018 | ||
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
PT | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
TR | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
AT | 23.08.2018 | ||
GB | 23.08.2018 | ||
IE | 23.08.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 23.08.2011 | |
AL | 28.02.2018 | ||
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
PT | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
TR | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
AT | 23.08.2018 | ||
GB | 23.08.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
TR | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
AT | 23.08.2018 | ||
GB | 23.08.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2020/03] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
AT | 23.08.2018 | ||
GB | 23.08.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/47] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
GB | 23.08.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/38] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
BE | 31.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
FR | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
LU | 23.08.2018 | ||
CH | 31.08.2018 | ||
LI | 31.08.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MC | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SI | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
SM | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
DK | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
CZ | 28.02.2018 | ||
EE | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
PL | 28.02.2018 | ||
RO | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
SK | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 28.02.2018 | |
CY | 28.02.2018 | ||
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/43] | CY | 28.02.2018 | |
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
MT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/40] | CY | 28.02.2018 | |
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
LV | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
RS | 28.02.2018 | ||
SE | 28.02.2018 | ||
BG | 28.05.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 28.02.2018 | |
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | ||
GR | 29.05.2018 | ||
Frühere [2018/35] | CY | 28.02.2018 | |
FI | 28.02.2018 | ||
HR | 28.02.2018 | ||
LT | 28.02.2018 | ||
NL | 28.02.2018 | ||
NO | 28.05.2018 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]DE2654102 (ROTHENBERGER GMBH CO) [A] 1,9* page 1, line 3 - page 26; figure 1 *; | [I]EP1407838 (ROTHENBERGER AG [DE]) [I] 1-18 * paragraph [0021]; figure 5 * | vom Anmelder | DE102007007294 |