EP2581198 - SYSTEM ZUM ÖFFNEN BEWEGLICHER ELEMENTE IN FORMEN IN EINER REIHENFOLGE ZUR EXTRAKTION GEFORMTER TEILE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 11.12.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 11.12.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 13.01.2016 [2016/02] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Irumold S.L. Poligono Industrial Landaben C/A, s/n 31012 Pamplona Navarra / ES | [2013/16] | Erfinder | 01 /
ANTOÑANA GASTESI, Francisco Javier Polígino Industrial Landaben C/A s/n E-31012 Pamplona Navarra / ES | 02 /
GALE ONECA, Felix Polígino Industrial Landaben C/A s/n E-31012 Pamplona Navarra / ES | 03 /
BERRO PREBOSTE, Jose Javier Polígino Industrial Landaben C/A s/n E-31012 Pamplona Navarra / ES | 04 /
LARUMBE SAN MARTIN, Luis Polígino Industrial Landaben C/A s/n E-31012 Pamplona Navarra / ES | [2013/16] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11791961.3 | 06.05.2011 | WO2011ES00153 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | ES20100000775 | 11.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: ES 201000775 | [2013/16] | Anmeldesprache | ES | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2011154565 | Datum: | 15.12.2011 | Sprache: | ES | [2011/50] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2581198 | Datum: | 17.04.2013 | Sprache: | EN | [2013/16] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | ES | 15.12.2011 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.12.2014 | Klassifikation | IPC: | B29C45/40, B29C45/26 | [2015/04] | CPC: |
B29C45/332 (EP,US);
B29C45/40 (ES);
B29C45/4005 (US);
B29C45/2614 (EP,US);
B29C45/44 (EP,US);
B29C2045/334 (EP,US);
B29L2031/246 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2013/16] | B29C45/40 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/16] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM ZUM ÖFFNEN BEWEGLICHER ELEMENTE IN FORMEN IN EINER REIHENFOLGE ZUR EXTRAKTION GEFORMTER TEILE | [2013/16] | Englisch: | SYSTEM FOR OPENING MOVABLE ELEMENTS IN MOULDS IN ORDER TO EXTRACT THE MOULDED PARTS | [2013/16] | Französisch: | SYSTÈME D'OUVERTURE D'ÉLÉMENTS MOBILES DANS DES MOULES PERMETTANT D'EXTRAIRE LES PIÈCES MOULÉES | [2013/16] | Eintritt in die regionale Phase | 05.12.2012 | Übersetzung eingereicht | 05.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 05.12.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 05.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 10.01.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 26.09.2011 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: ES | 10.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/16] | 23.07.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/02] | 28.08.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2016/02] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 03.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.05.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2015 | 05   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US1967796 (PAUL WEISS); | [X]US2002122841 (JOSEPH EALIAS C [CA]); | [XI]JP2003205534 (KASAI KOGYO KK); | [XI]EP1386716 (ROMAGNANI STAMPI S R L [IT]); | [XI]US2008089965 (LIU ZG [CN], et al) | Internationale Recherche | [A]US6190585 (BROWN PAUL PHILIP [US], et al); | [A]US2010040720 (NAKAGAWA YUUSUKE [JP], et al) |