EP2585521 - POLYMERISIERBARE ZUSAMMENSETZUNGEN OHNE ORGANISCHE EMULGATOREN UND POLYMERE SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 15.02.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 09.03.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 16.10.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: IS | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O. Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | [N/P] |
Frühere [2018/15] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center P.O.Box 33427 St. Paul, MN 55133-3427 / US | ||
Frühere [2013/18] | Für alle benannten Staaten 3M Innovative Properties Company 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, MN 55133-3427 / US | Erfinder | 01 /
BARAN, Jimmie R. Jr. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 02 /
FANSLER, Duane D. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 03 /
HINTZER, Klaus Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss / DE | 04 /
HUNT, William J. 3M Center Post Office Box 33427 Saint Paul, Minnesota 55133-3427 / US | 05 /
KASPAR, Harald Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss / DE | 06 /
ZIPPLIES, Tilman C. Carl-Schurz-Strasse 1 41453 Neuss / DE | [2013/18] | Vertreter | Altmann Stößel Dick Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | [N/P] |
Frühere [2018/15] | Herzog, Fiesser & Partner Patentanwälte PartG mbB Isartorplatz 1 80331 München / DE | ||
Frühere [2013/18] | Herzog, Fiesser & Partner Isartorplatz 1 80331 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11798608.3 | 09.06.2011 | [2018/15] | WO2011US39772 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100358085P | 24.06.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 358085 P | [2013/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2011162971 | Datum: | 29.12.2011 | Sprache: | EN | [2011/52] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2585521 | Datum: | 01.05.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 29.12.2011 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2585521 | Datum: | 11.04.2018 | Sprache: | EN | [2018/15] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | KR | 12.04.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 08.12.2014 | Klassifikation | IPC: | C08K3/36, C08L25/04, C08L27/12, C08J5/18, C08F2/22 | [2013/18] | CPC: |
C08F2/20 (EP,US);
C08F2/10 (US);
C08F14/26 (US);
C08F14/28 (US);
C08F16/24 (US);
C08F2/18 (US);
C08F2/22 (EP,US);
C08K9/06 (US);
C08K2201/011 (EP,US);
C08K3/36 (EP,US)
(-)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POLYMERISIERBARE ZUSAMMENSETZUNGEN OHNE ORGANISCHE EMULGATOREN UND POLYMERE SOWIE HERSTELLUNGSVERFAHREN DAFÜR | [2013/18] | Englisch: | POLYMERIZABLE COMPOSITIONS FREE OF ORGANIC EMULSIFIER AND POLYMERS AND METHODS OF MAKING THEREOF | [2013/18] | Französisch: | COMPOSITIONS POLYMÉRISABLES EXEMPTES D'ÉMULSIFIANT ORGANIQUE ET POLYMÈRES ET LEURS PROCÉDÉS DE FABRICATION | [2013/18] | Eintritt in die regionale Phase | 20.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 20.12.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 20.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 20.12.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 20.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/18] | 03.09.2014 | Einwendungen Dritter | 14.07.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.10.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 27.02.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 27.02.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 27.02.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 17.10.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 14.01.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/12] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 10.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 10.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 10.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 16.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.06.2011 | AL | 11.04.2018 | AT | 11.04.2018 | CY | 11.04.2018 | CZ | 11.04.2018 | DK | 11.04.2018 | EE | 11.04.2018 | ES | 11.04.2018 | FI | 11.04.2018 | HR | 11.04.2018 | IT | 11.04.2018 | LT | 11.04.2018 | LV | 11.04.2018 | MC | 11.04.2018 | MK | 11.04.2018 | NL | 11.04.2018 | PL | 11.04.2018 | RO | 11.04.2018 | RS | 11.04.2018 | SE | 11.04.2018 | SI | 11.04.2018 | SK | 11.04.2018 | SM | 11.04.2018 | TR | 11.04.2018 | IE | 09.06.2018 | LU | 09.06.2018 | MT | 09.06.2018 | FR | 11.06.2018 | BE | 30.06.2018 | CH | 30.06.2018 | LI | 30.06.2018 | BG | 11.07.2018 | GB | 11.07.2018 | NO | 11.07.2018 | GR | 12.07.2018 | IS | 11.08.2018 | PT | 13.08.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 09.06.2011 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CY | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
MK | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2020/28] | HU | 09.06.2011 | |
AL | 11.04.2018 | ||
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
TR | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
MT | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SI | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
FR | 11.06.2018 | ||
BE | 30.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
CH | 30.06.2018 | ||
LI | 30.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
GB | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
IE | 09.06.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
LU | 09.06.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
MC | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/12] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
IT | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
SM | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/10] | AL | 11.04.2018 | |
AT | 11.04.2018 | ||
CZ | 11.04.2018 | ||
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RO | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
SK | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/09] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
EE | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/08] | AL | 11.04.2018 | |
DK | 11.04.2018 | ||
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2019/03] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
PT | 13.08.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
GR | 12.07.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
LV | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
RS | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
HR | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/49] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
PL | 11.04.2018 | ||
SE | 11.04.2018 | ||
BG | 11.07.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/47] | AL | 11.04.2018 | |
ES | 11.04.2018 | ||
FI | 11.04.2018 | ||
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 11.04.2018 | |
LT | 11.04.2018 | ||
NL | 11.04.2018 | ||
NO | 11.07.2018 | ||
Frühere [2018/43] | NL | 11.04.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]JPH04233909 (SEKISUI PLASTICS) [X] 1-4,6,8-12,14,15 * paragraph [0012] - paragraph [0014]; examples 1,2 * * paragraph [0018] * [I] 5,7,13; | [XI]JP2007217645 (SEKISUI PLASTICS) [X] 1-4,6,8-12,14,15 * examples 1-4; claims 1-3 * [I] 5,7,13; | [A] - CAI-LI YU ET AL, "Kinetics of acrylate emulsion polymerization containing hydrophilic hydroxyl monomer in the presence of nano-SiO 2 particles", POLYMERS FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, (20090301), vol. 20, no. 3, doi:10.1002/pat.1274, ISSN 1042-7147, pages 347 - 350, XP055125206 [A] 1-15 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pat.1274 | Internationale Recherche | [A]US7094830 (XUE ZHIJIAN [DE], et al); | [A]US7129277 (BARAN JR JIMMIE R [US]); | [A]US7476694 (BARAN JR JIMMIE R [US], et al); | [X] - CAI-LI YU ET AL., "Kinetics of acrylate emulsion polymerization containing h ydrophilic hydroxyl monomer in the presence of nano-Si02 particles", POLYMER S FOR ADVANCED TECHNOLOGIES, (200903), vol. 20, no. ISSUE, pages 347 - 350, XP055125206 DOI: http://dx.doi.org/10.1002/pat.1274 | [A] - JING HU ET AL., "Properties of acrylic resin/nano-Si02 leather finishing ag ent prepared via emulsifier-free emulsion polymerization", MATERIALS LETTERS, (20080630), vol. 62, no. ISSUES, pages 2931 - 2934, XP022648738 DOI: http://dx.doi.org/10.1016/j.matlet.2008.01.127 | vom Anmelder | US3068184 | US4128517 | US5037579 | JPH04233909 | US6166157 | US6432526 | US6833403 | JP2007217645 | US7375157 | US7671112 | - CAI-LI YU ET AL., POLYMERS FORADVANCED TECHNOLOGIES, (2009), vol. 20, no. 3, pages 347 - 350 | - SORENSON, W R. ET AL., Preparative Methods of Polymer Chemistry, JOHN WILEY AND SONS, INC., (2001), page 250,273 | sonstige | JPH04233909 | - "AEROSOL", EVONIK BROCHURE, (201008), XP003035322 |