EP2586183 - SYSTEM UND VERFAHREN ZUR IMPLEMENTIERUNG VON GEMEINSAMER SERVERAUSWAHL UND PFADAUSWAHL [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.10.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 10.11.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.06.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | [2017/50] |
Frühere [2013/18] | Für alle benannten Staaten Huawei Technologies Co., Ltd. Huawei Administration Building Bantian Longgang District Shenzhen, Guangdong 518129 / CN | Erfinder | 01 /
RAVINDRAN, Ravishankar 1700 North 1st Street Apt. 102 San Jose, California 95112 / US | 02 /
SHI, Guangyu 20990 Valley Green Drive 677 Cupertino, California 95014 / US | [2013/18] | Vertreter | Pfenning, Meinig & Partner mbB Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 11a 80339 München / DE | [2017/50] |
Frühere [2013/18] | Pfenning, Meinig & Partner GbR Patent- und Rechtsanwälte Theresienhöhe 13 80339 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11800197.3 | 01.07.2011 | [2017/50] | WO2011CN76745 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113081064 | 06.04.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113081064 | US20100361244P | 02.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 361244 P | [2013/18] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012000452 | Datum: | 05.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/01] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2586183 | Datum: | 01.05.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.01.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/18] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2586183 | Datum: | 13.12.2017 | Sprache: | EN | [2017/50] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 05.01.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 24.06.2013 | Klassifikation | IPC: | H04L29/08 | [2013/18] | CPC: |
H04L45/64 (EP,US);
H04L45/50 (EP,US);
H04L67/1001 (EP,US);
H04L67/63 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/18] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEM UND VERFAHREN ZUR IMPLEMENTIERUNG VON GEMEINSAMER SERVERAUSWAHL UND PFADAUSWAHL | [2013/18] | Englisch: | A SYSTEM AND METHOD TO IMPLEMENT JOINT SERVER SELECTION AND PATH SELECTION | [2013/18] | Französisch: | SYSTÈME ET PROCÉDÉ DE MISE EN OEUVRE DE SÉLECTION DE SERVEUR ET DE SÉLECTION DE CHEMIN CONJOINTES | [2013/18] | Eintritt in die regionale Phase | 25.01.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.01.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 25.01.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.01.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/18] | 13.01.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 29.06.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 26.09.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 26.09.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 02.11.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 29.06.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 14.09.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/47] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 01.07.2011 | AL | 13.12.2017 | AT | 13.12.2017 | CY | 13.12.2017 | CZ | 13.12.2017 | DK | 13.12.2017 | EE | 13.12.2017 | ES | 13.12.2017 | FI | 13.12.2017 | HR | 13.12.2017 | LT | 13.12.2017 | LV | 13.12.2017 | MC | 13.12.2017 | MK | 13.12.2017 | NL | 13.12.2017 | PL | 13.12.2017 | PT | 13.12.2017 | RO | 13.12.2017 | RS | 13.12.2017 | SE | 13.12.2017 | SI | 13.12.2017 | SK | 13.12.2017 | SM | 13.12.2017 | TR | 13.12.2017 | BG | 13.03.2018 | NO | 13.03.2018 | GR | 14.03.2018 | IS | 13.04.2018 | IE | 01.07.2018 | LU | 01.07.2018 | MT | 01.07.2018 | BE | 31.07.2018 | CH | 31.07.2018 | FR | 31.07.2018 | LI | 31.07.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 01.07.2011 | |
AT | 13.12.2017 | ||
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
MK | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
PT | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
MT | 01.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
FR | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 01.07.2011 | |
AT | 13.12.2017 | ||
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
PT | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
MT | 01.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
FR | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2020/16] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
TR | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
MT | 01.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
FR | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2020/08] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
MT | 01.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
FR | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
BE | 31.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
FR | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2019/21] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
CH | 31.07.2018 | ||
LI | 31.07.2018 | ||
Frühere [2019/19] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
IE | 01.07.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
Frühere [2019/17] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
LU | 01.07.2018 | ||
Frühere [2019/15] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
MC | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2019/13] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SI | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/51] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
DK | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RO | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/38] | AT | 13.12.2017 | |
CY | 13.12.2017 | ||
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
IS | 13.04.2018 | ||
Frühere [2018/37] | CY | 13.12.2017 | |
CZ | 13.12.2017 | ||
EE | 13.12.2017 | ||
ES | 13.12.2017 | ||
FI | 13.12.2017 | ||
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
PL | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
SK | 13.12.2017 | ||
SM | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/34] | FI | 13.12.2017 | |
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
NL | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/24] | FI | 13.12.2017 | |
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
LV | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
BG | 13.03.2018 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/23] | FI | 13.12.2017 | |
HR | 13.12.2017 | ||
LT | 13.12.2017 | ||
RS | 13.12.2017 | ||
SE | 13.12.2017 | ||
NO | 13.03.2018 | ||
GR | 14.03.2018 | ||
Frühere [2018/22] | FI | 13.12.2017 | |
LT | 13.12.2017 | ||
NO | 13.03.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]WO0152497 (FASTFORWARD NETWORKS INC [US], et al) [X] 1-15 * abstract * * page 4, line 32 - page 5, line 17 * * page 12, line 16 - page 14, line 2 * * page 20, line 18 - page 21, line 4 ** page 24, line 4 - line 11 *; | [X]US2003172163 (FUJITA NORIHITO [JP], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0024] - paragraph [0026] * * paragraph [0128] - paragraph [0135] * * paragraph [0288] - paragraph [0292] * * claims 1,4 *; | [X]EP2063598 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0003] - paragraph [0005] * * paragraph [0049] - paragraph [0051] * * paragraph [0054] - paragraph [0055] *; | [X]US2010094950 (ZUCKERMAN GAL [IL], et al) [X] 1-15 * abstract * * paragraph [0103] * * paragraph [0114] * * paragraph [0125] * * paragraph [0157] - paragraph [0160] * * paragraph [0235] * * paragraph [0242] * | Internationale Recherche | [A]US2003055971 (MENON RAMA R [US]); | [X]CN1489069 (HUAWEI TECH CO LTD [CN]); | [A]CN101287011 (BLUE I T TECHNOLOGIES BEIJING [CN]) |