10.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] |
26.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] |
05.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] |
17.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] |
10.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.06.2019 [2019/24] |
03.05.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.06.2019 [2019/23] |
19.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.05.2019 [2019/21] |
05.04.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.05.2019 [2019/19] |
22.03.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.04.2019 [2019/17] |
08.03.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.04.2019 [2019/15] |
22.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.03.2019 [2019/13] |
16.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2018 [2018/51] |
19.10.2018 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
14.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.10.2018 [2018/42] |
07.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.10.2018 [2018/41] |
31.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.09.2018 [2018/39] |
17.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.09.2018 [2018/38] |
10.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2018 [2018/37] |
20.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.08.2018 [2018/34] |
01.06.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.07.2018 [2018/27] |
25.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.06.2018 [2018/26] |
18.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.06.2018 [2018/25] |
11.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.06.2018 [2018/24] |
04.05.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.06.2018 [2018/23] |
27.04.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 30.05.2018 [2018/22] |
10.11.2017 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
06.11.2017 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
29.09.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
29.09.2017 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
01.08.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
29.06.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
29.07.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.08.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
01.08.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.01.2014 |
Änderung durch den Anmelder |
|
06.09.2013 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 09.10.2013 [2013/41] |
07.08.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
21.06.2013 |
Ergänzender Recherchenbericht |
veröffentlicht am 24.07.2013 [2013/30] |
21.06.2013 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 24.07.2013 [2013/30] |
29.03.2013 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 01.05.2013 [2013/18] |
29.03.2013 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 01.05.2013 [2013/18] |
19.02.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
30.01.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.01.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.01.2013 |
Änderung durch den Anmelder |
|
21.01.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
06.01.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|