Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CN102972009B | Globale Akte | 29.06.2016 | B | CN102972009 | 13.03.2013 | A | Prioritätsnummer | Datum | WO2011CN76745 | 01.07.2011 | US201113081064 | 06.04.2011 | US36124410 | 02.07.2010 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2586183 | Globale Akte | 13.12.2017 | B1 | EP2586183 | 24.07.2013 | A4 | EP2586183 | 01.05.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | WO2011CN76745 | 01.07.2011 | US201113081064 | 06.04.2011 | US36124410 | 02.07.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2012000452 | Globale Akte | 05.01.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201113081064 | 06.04.2011 | US36124410 | 02.07.2010 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US8751638 | Globale Akte | 10.06.2014 | B2 | US2012005371 | 05.01.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | US201113081064 | 06.04.2011 | US36124410 | 02.07.2010 |