EP2589260 - GRAPHITELEKTRODE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.11.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten GrafTech International Holdings Inc. 6100 Oak Tree Boulevard Independence, Ohio 44131 / US | [2016/01] |
Frühere [2015/26] | Für alle benannten Staaten GrafTech International Holdings Inc. 6100 Oak Tree Boulevard Independence Ohio 44131 / US | ||
Frühere [2013/19] | Für alle benannten Staaten Graftech International Holdings Inc. 12900 Snow Road Parma, OH 44130 / US | Erfinder | 01 /
COLEMAN, Philip D. 3390 Spruce Court Avon, Ohio 44011 / US | 02 /
MURRAY, Greg E. 5768 Bavaria Avenue Parma, Ohio 44129 / US | 03 /
NAPOLITANO, Marco 701 West Lakeside Avenue Cleveland, Ohio 44113 / US | 04 /
TOMASEK, Aaron 803 Belmont Avenue Wooster, Ohio 44691 / US | 05 /
BOWMAN, Brian 27750 Sherwood Drive Westlake, Ohio 44145 / US | 06 /
KRASSOWSKI, Daniel W. 13049 East Heather Lane Columbia Station, Ohio 44028 / US | 07 /
FRASTACI, Michael 6002 Ridgewood Avenue Parma, Ohio 44129 / US | [2013/19] | Vertreter | Brand, Thomas Louis, et al TL Brand & Co 50 Eastcastle Street London W1W 8EA / GB | [N/P] |
Frühere [2016/01] | Brand, Thomas Louis, et al TL Brand & Co 17 Hanover Square London W1S 1BN / GB | ||
Frühere [2013/19] | Brand, Thomas Louis, et al WP Thompson 55 Drury Lane London WC2B 5SQ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11801363.0 | 29.06.2011 | [2016/01] | WO2011US42407 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100360822P | 01.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 360822 P | [2013/19] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012003228 | Datum: | 05.01.2012 | Sprache: | EN | [2012/01] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2589260 | Datum: | 08.05.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.01.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/19] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2589260 | Datum: | 06.01.2016 | Sprache: | EN | [2016/01] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 22.08.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.07.2015 | Klassifikation | IPC: | C01B31/04 | [2013/40] | CPC: |
H05B7/07 (EP,KR,US);
H05B7/06 (KR,RU,US);
H01B5/14 (KR);
C01B32/20 (KR);
H01B1/04 (KR);
H01M4/96 (EP,KR,US);
Y02E60/50 (EP,KR,US);
Y10T156/1028 (EP,US);
Y10T29/49117 (EP,US);
Y10T29/4921 (EP,US)
(-)
|
Frühere IPC [2013/19] | H04W92/08 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/19] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | GRAPHITELEKTRODE | [2013/19] | Englisch: | GRAPHITE ELECTRODE | [2013/19] | Französisch: | ELECTRODE DE GRAPHITE | [2013/19] | Eintritt in die regionale Phase | 14.08.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 14.08.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 14.08.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 14.08.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 14.08.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/19] | 13.08.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 15.10.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 05.11.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 05.11.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 05.11.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 15.10.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 07.10.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/50] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.06.2011 | AL | 06.01.2016 | AT | 06.01.2016 | BE | 06.01.2016 | CY | 06.01.2016 | CZ | 06.01.2016 | DK | 06.01.2016 | EE | 06.01.2016 | FI | 06.01.2016 | HR | 06.01.2016 | LT | 06.01.2016 | LV | 06.01.2016 | MC | 06.01.2016 | MK | 06.01.2016 | NL | 06.01.2016 | PL | 06.01.2016 | RO | 06.01.2016 | RS | 06.01.2016 | SE | 06.01.2016 | SI | 06.01.2016 | SK | 06.01.2016 | SM | 06.01.2016 | TR | 06.01.2016 | BG | 06.04.2016 | NO | 06.04.2016 | GR | 07.04.2016 | IS | 06.05.2016 | PT | 06.05.2016 | IE | 29.06.2016 | CH | 30.06.2016 | LI | 30.06.2016 | MT | 30.06.2016 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 29.06.2011 | |
AT | 06.01.2016 | ||
BE | 06.01.2016 | ||
CY | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
MK | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
TR | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 29.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
MT | 30.06.2016 | ||
Frühere [2018/29] | HU | 29.06.2011 | |
AT | 06.01.2016 | ||
BE | 06.01.2016 | ||
CY | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
MK | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
TR | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 29.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2018/28] | HU | 29.06.2011 | |
AT | 06.01.2016 | ||
BE | 06.01.2016 | ||
CY | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
MK | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 29.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/25] | AT | 06.01.2016 | |
BE | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
IE | 29.06.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/19] | AT | 06.01.2016 | |
BE | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
CH | 30.06.2016 | ||
LI | 30.06.2016 | ||
Frühere [2017/16] | AT | 06.01.2016 | |
BE | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SI | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
BG | 06.04.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2017/07] | AT | 06.01.2016 | |
BE | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
MC | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 06.01.2016 | |
BE | 06.01.2016 | ||
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2016/50] | AT | 06.01.2016 | |
CZ | 06.01.2016 | ||
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RO | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
SK | 06.01.2016 | ||
SM | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
EE | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2016/46] | AT | 06.01.2016 | |
DK | 06.01.2016 | ||
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 06.01.2016 | |
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
LV | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
RS | 06.01.2016 | ||
SE | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 06.01.2016 | |
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
IS | 06.05.2016 | ||
PT | 06.05.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 06.01.2016 | |
FI | 06.01.2016 | ||
HR | 06.01.2016 | ||
LT | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
PL | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
Frühere [2016/35] | FI | 06.01.2016 | |
HR | 06.01.2016 | ||
NL | 06.01.2016 | ||
NO | 06.04.2016 | ||
GR | 07.04.2016 | ||
Frühere [2016/30] | NL | 06.01.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]DE102964 (SIEMENS & HALSE) [A] 1-15 * page 1, line 34 - page 2, line 6 * * figures 1,2, *; | [A]EP1591738 (TOKAI CARBON KK [JP]) [A] 1-15 * abstract * * paragraphs [0002] - [0005] - [0010] - [0013] - [0018] * * figures 1-4 *; | [A]US6864007 (IQBAL ZAFAR [US], et al) [A] 1 * abstract * * figure 6b * * column 1, lines 24-28 * * column 6, lines 27-46 * * claim 1 *; | [A]US3715440 (ROBIETTE A) [A] 1-15 * abstract * * figure 1 * * column 2, lines 8-36 * * column 3, lines 6-9 *; | [A]US1223986 (KING JESSE CRITZ [CA]) [A] 1-15 * page 1, line 10 - page 2, line 3 * * figure 1 * | Internationale Recherche | [X]US3993503 (LUDWIG FRANK A); | [X]US2006193364 (SHIRAISHI CHIZUHIRO [JP], et al); | [Y]US4824733 (DALLAIRE SERGE [CA]); | [Y]US4567103 (SARA RAYMOND V [US]); | [Y]US6864007 (IQBAL ZAFAR [US], et al); | [A]US4461689 (DIEPERS HEINRICH [DE]); | [A]US2005254545 (DAIMER JOHANN [DE]); | [A]US2010136289 (EXTRAND CHARLES W [US], et al); | [A]US5985452 (MERCURI ROBERT ANGELO [US]); | [A]US2005012894 (KETELSON HOWARD ALLEN [US], et al); | [A]US2006278287 (FIELDEN MATTHEW [SE], et al); | [A]US6706400 (MERCURI ROBERT ANGELO [US], et al); | [A]US2002167109 (KLUG JEREMY H [US]); | [A]US5618325 (BANIEL PASCAL [FR]); | [A]US4740990 (RADEV RUMEN B [BG], et al); | [A]US4578249 (SRINIVASAN VISWANATHAN [US], et al); | [A]US4084041 (LUDWIG FRANK A) | vom Anmelder | DE102964 | US3404061 | US5091025 |