EP2645891 - AEROSOLERZEUGUNGSSYSTEM MIT VERHINDERUNG VON KONDENSATLECKAGE [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 26.06.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 18.02.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 08.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 10.08.2022 [2022/32] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Philip Morris Products S.A. Quai Jeanrenaud 3 2000 Neuchâtel / CH | [2013/41] | Erfinder | 01 /
THORENS, Michel Les Combremonts 24 CH-1510 Moudon / CH | 02 /
FLICK, Jean-Marc Rue de la Poste 3 Ch-1405 Pomy / CH | 03 /
COCHAND, Olivier Yves Faubourg 30 Ch-2056 Dombresson / CH | 04 /
DUBIEF, Flavien Rue du Rocher 52 CH-2000 Neuchâtel / CH | [2013/41] | Vertreter | Loustalan, Paul William Reddie & Grose LLP The White Chapel Building 10 Whitechapel High Street London E1 8QS / GB | [2020/31] |
Frühere [2013/41] | Loustalan, Paul William Reddie & Grose LLP 16 Theobalds Road London WC1X 8PL / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11802849.7 | 02.12.2011 | [2020/31] | WO2011EP06055 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | EP20100252048 | 03.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: EP 10252048 | [2013/41] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012072264 | Datum: | 07.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/23] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2645891 | Datum: | 09.10.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 07.06.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/41] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2645891 | Datum: | 29.07.2020 | Sprache: | EN | [2020/31] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 07.06.2012 | Klassifikation | IPC: | A24F40/40, A61M15/06, A61M11/04, A61M16/10, A61M16/20, // A61M16/08, A61M16/00, A24F40/10 | [2020/11] | CPC: |
A61M11/042 (EP,KR,US);
A24F40/42 (KR);
A24D3/17 (EP);
A24F40/10 (EP,KR,US);
A24F40/40 (EP,KR,US);
A24F40/44 (KR);
A24F40/46 (KR);
A24F40/485 (EP,KR,US);
A61M15/06 (EP,KR,US);
A61M16/108 (EP,KR,US);
A61M16/202 (EP,KR,US);
A61M16/0808 (EP,US);
|
Frühere IPC [2013/41] | A24F47/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/41] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | AEROSOLERZEUGUNGSSYSTEM MIT VERHINDERUNG VON KONDENSATLECKAGE | [2013/41] | Englisch: | AN AEROSOL GENERATING SYSTEM WITH PREVENTION OF CONDENSATE LEAKAGE | [2013/41] | Französisch: | SYSTÈME GÉNÉRANT UN AÉROSOL AVEC PRÉVENTION D'UNE FUITE DE CONDENSAT | [2013/41] | Eintritt in die regionale Phase | 27.06.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 27.06.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 27.06.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 27.06.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/41] | 10.02.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.09.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.03.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 27.01.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 19.02.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | EP20188172.9 / EP3747286 | EP24197987.1 | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 12.09.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 30.04.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 02.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 22.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 22.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 23.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 21.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 19.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | AL | 29.07.2020 | AT | 29.07.2020 | CY | 29.07.2020 | DK | 29.07.2020 | EE | 29.07.2020 | FI | 29.07.2020 | HR | 29.07.2020 | LT | 29.07.2020 | LV | 29.07.2020 | MC | 29.07.2020 | MK | 29.07.2020 | MT | 29.07.2020 | RS | 29.07.2020 | SI | 29.07.2020 | SM | 29.07.2020 | BG | 29.10.2020 | NO | 29.10.2020 | IS | 29.11.2020 | PT | 30.11.2020 | IE | 02.12.2020 | LU | 02.12.2020 | [2022/32] |
Frühere [2022/27] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
CY | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
MT | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 02.12.2020 | ||
LU | 02.12.2020 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 02.12.2020 | ||
LU | 02.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
IE | 02.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
MC | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SI | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 29.07.2020 | |
AT | 29.07.2020 | ||
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
SM | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
EE | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 29.07.2020 | |
DK | 29.07.2020 | ||
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 29.07.2020 | |
FI | 29.07.2020 | ||
HR | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
LV | 29.07.2020 | ||
RS | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
IS | 29.11.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 29.07.2020 | |
FI | 29.07.2020 | ||
LT | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/08] | FI | 29.07.2020 | |
LT | 29.07.2020 | ||
BG | 29.10.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | ||
PT | 30.11.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 29.07.2020 | |
LT | 29.07.2020 | ||
NO | 29.10.2020 | Angeführt in | Internationale Recherche | [Y]FR2128256 (RIBOT ROBERT [FR], et al); | [X]US4846199 (ROSE JED E [US]); | [XY]US2010200008 (TAIEB ELI [US]) | Prüfung | CA2641869 | vom Anmelder | WO2009132793 |