EP2592428 - LEISTUNGSREGELUNGSVORRICHTUNG UND LEISTUNGSREGELUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 19.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.07.2019 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 21.08.2019 [2019/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | [2013/20] | Erfinder | 01 /
KUBOTA, Eiichiro c/o Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo 108-0075 / JP | 02 /
AVITABILE, Antonio c/o Sony United Kingdom Ltd. The Heights Brooklands Weybridge Surrey KT130XW / GB | 03 /
MARIELLA, Costantino c/o Sony United Kingdom Ltd. The Heights Brooklands Weybridge Surrey KT130XW / GB | 04 /
RUTHERFORD, Christopher c/o Sony Europe (Belgium) NV Da Vincilaan 7-D1 Zaventem B1935 / BE | 05 /
COLBY, Edward c/o Sentec Ltd. 61-69 Brunswick House Newmarket Road Cambridgeshire CB58EG / GB | 06 /
BAILEY, Nicholas c/o Sentec Ltd. 61-69 Brunswick House Newmarket Road Cambridgeshire CB58EG / GB | 07 /
KNILL, Alexander c/o Sentec Ltd. 61-69 Brunswick House Newmarket Road Cambridgeshire CB58EG / GB | 08 /
MEHTA, Harshul c/o Sentec Ltd. 61-69 Brunswick House Newmarket Road Cambridgeshire CB58EG / GB | [2013/20] | Vertreter | Müller Hoffmann & Partner Patentanwälte mbB St.-Martin-Straße 58 81541 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/20] | Müller - Hoffmann & Partner Patentanwälte Innere Wiener Strasse 17 81667 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11803606.0 | 29.06.2011 | WO2011JP65408 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100156637 | 09.07.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010156637 | [2013/20] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012005272 | Datum: | 12.01.2012 | Sprache: | JA | [2012/02] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2592428 | Datum: | 15.05.2013 | Sprache: | EN | [2013/20] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 12.01.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 13.01.2017 | Klassifikation | IPC: | G01R22/10, G06Q50/06, G01R22/06 | [2017/07] | CPC: |
H02J3/14 (EP,US);
G01R21/00 (US);
G01R22/063 (EP,US);
G01R22/10 (EP,US);
G06Q50/06 (EP,US);
H02J3/32 (EP,US);
H02J3/381 (EP,US);
H02J2300/24 (EP,US);
H02J2300/26 (EP,US);
H02J2310/60 (EP);
H02J3/388 (EP,US);
Y02B70/3225 (EP,US);
|
Frühere IPC [2013/20] | G01R22/00, G06Q50/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/20] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LEISTUNGSREGELUNGSVORRICHTUNG UND LEISTUNGSREGELUNGSVERFAHREN | [2013/20] | Englisch: | POWER CONTROL DEVICE AND POWER CONTROL METHOD | [2013/20] | Französisch: | DISPOSITIF ET PROCÉDÉ DE RÉGULATION DE L'ÉLECTRICITÉ | [2013/20] | Eintritt in die regionale Phase | 12.12.2012 | Übersetzung eingereicht | 12.12.2012 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 12.12.2012 | Recherchengebühr entrichtet | 12.12.2012 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 12.12.2012 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 12.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/20] | 13.07.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.07.2019 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2019/34] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.06.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 19.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.06.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 27.06.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2003101008 (HART RONALD G [CA]) [X] 1,3,7 * paragraph [0219] - paragraph [0292]; figures 1-4 * [I] 2,4-6; | [A]US2008040263 (POLLACK SETH B [US], et al) [A] 1,7* abstract *; | [XI]US2009112758 (HERZIG MICHAEL [US]) [X] 1,2,4-7 * paragraph [0022] - paragraph [0039]; figure 2 * [I] 3; | [A]US2010017045 (NESLER CLAY G [US], et al) [A] 1,7 * abstract *; | [E]EP2592740 (SONY CORP [JP]) [E] 1-7 * the whole document * | Internationale Recherche | [X]WO2009066742 (PANASONIC ELEC WORKS CO LTD [JP], et al); | [A]JP2009261159 (PANASONIC ELEC WORKS CO LTD); | [Y]US2010007515 (ITO KEIGO [JP]) | vom Anmelder | JP2009261159 |