17.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] |
06.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] |
15.11.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.12.2019 [2019/51] |
11.10.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.11.2019 [2019/46] |
28.06.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 31.07.2019 [2019/31] |
21.06.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 24.07.2019 [2019/30] |
02.03.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.04.2018 [2018/14] |
01.12.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
01.12.2017 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 03.01.2018 [2018/01] |
17.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.12.2017 [2017/51] |
10.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 13.12.2017 [2017/50] |
03.11.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 06.12.2017 [2017/49] |
27.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.11.2017 [2017/48] |
20.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 22.11.2017 [2017/47] |
13.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
06.10.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.11.2017 [2017/45] |
29.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.11.2017 [2017/44] |
22.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 25.10.2017 [2017/43] |
15.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 18.10.2017 [2017/42] |
08.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 11.10.2017 [2017/41] |
01.09.2017 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 04.10.2017 [2017/40] |
23.12.2016 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 25.01.2017 [2017/04] |
19.12.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
19.12.2016 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
16.12.2016 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
16.12.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
10.08.2016 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
14.12.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
16.12.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
14.02.2014 |
Änderung - Erstreckungsstaaten |
veröffentlicht am 19.03.2014 [2014/12] |
20.01.2014 |
Änderung durch den Anmelder |
|
17.12.2013 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.09.2013 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 16.10.2013 [2013/42] |
13.09.2013 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 16.10.2013 [2013/42] |
16.07.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
28.06.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
26.06.2013 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
26.06.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
15.06.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|
17.01.2012 |
PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |
|