EP2659451 - SYSTEME, VERFAHREN UND COMPUTERSOFTWARE FÜR INNOVATIONSMANAGEMENT [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 07.08.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 07.08.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 09.09.2015 [2015/37] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Verisign, Inc. 12061 Bluemont Way Reston, VA 20190 / US | [2013/45] | Erfinder | 01 /
TIDWELL, Paul c/o Verisign inc. 21355 Ridgetop Circle Dulles, VA 20166 / US | 02 /
MORGAN, Stuart c/o Verisign INC 21355 Ridgetop Circle Dulles, VA 20166 / US | [2013/45] | Vertreter | Benson, Christopher, et al HGF Limited 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | [N/P] |
Frühere [2014/07] | Benson, Christopher, et al Harrison Goddard Foote LLP 4th Floor, Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | ||
Frühere [2013/45] | Harrison Goddard Foote LLP 4th Floor Merchant Exchange 17-19 Whitworth Street West Manchester M1 5WG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11808989.5 | 12.12.2011 | WO2011US64325 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100980909 | 29.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 980909 | [2013/45] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012091894 | Datum: | 05.07.2012 | Sprache: | EN | [2012/27] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2659451 | Datum: | 06.11.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 05.07.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/45] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | US | 05.07.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.07.2014 | Klassifikation | IPC: | G06Q99/00, G06Q50/18, G06Q10/06 | [2014/33] | CPC: |
G06Q30/02 (EP,US);
G06Q10/10 (EP,US);
G06Q50/184 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/45] | G06Q99/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/45] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | SYSTEME, VERFAHREN UND COMPUTERSOFTWARE FÜR INNOVATIONSMANAGEMENT | [2013/45] | Englisch: | SYSTEMS, METHODS AND COMPUTER SOFTWARE FOR INNOVATION MANAGEMENT | [2013/45] | Französisch: | SYSTÈMES, PROCÉDÉS ET LOGICIEL INFORMATIQUE POUR LA GESTION D'INNOVATIONS | [2013/45] | Eintritt in die regionale Phase | 25.07.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 25.07.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 25.07.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 25.07.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 25.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 25.07.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/45] | 10.02.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/37] | 23.03.2015 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.12.2014 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]US2008133338 (FRANK SCOTT M [US], et al); | [Y]US6961756 (DILSAVER EVELYN [US], et al); | [Y]US2002035499 (GERMERAAD PAUL B [US], et al); | [A]US2007016431 (DESAI UMESH M [US], et al); | [A]US2004002892 (GLUCK MARTIN [DE], et al) |