EP2613385 - POSITIVELEKTRODEN-AKTIVMATERIAL FÜR LITHIUM-SEKUNDÄRBATTERIEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 29.05.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.05.2015 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 01.07.2015 [2015/27] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NGK Insulators, Ltd. 2-56, Suda-cho, Mizuho-ku Nagoya-shi, Aichi 467-8530 / JP | [2013/28] | Erfinder | 01 /
SUGIURA Ryuta c/o NGK INSULATORS LTD. 2-56 Suda-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi 467-8530 / JP | 02 /
URAKAWA Akira c/o NGK INSULATORS LTD. 2-56 Suda-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi 467-8530 / JP | 03 /
KOBAYASHI Nobuyuki c/o NGK INSULATORS LTD. 2-56 Suda-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi 467-8530 / JP | 04 /
NANATAKI Tsutomu c/o NGK INSULATORS LTD. 2-56 Suda-cho Mizuho-ku Nagoya-shi Aichi 467-8530 / JP | [2013/28] | Vertreter | Naylor, Matthew John, et al Mewburn Ellis LLP City Tower 40 Basinghall Street London EC2V 5DE / GB | [N/P] |
Frühere [2013/28] | Naylor, Matthew John, et al Mewburn Ellis LLP 33 Gutter Lane London EC2V 8AS / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11821818.9 | 30.08.2011 | WO2011JP69640 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20100193039 | 31.08.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2010193039 | [2013/28] | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012029803 | Datum: | 08.03.2012 | Sprache: | JA | [2012/10] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2613385 | Datum: | 10.07.2013 | Sprache: | EN | [2013/28] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 08.03.2012 | Klassifikation | IPC: | H01M4/525, H01M4/485, H01M4/505 | [2013/28] | CPC: |
H01M4/505 (EP);
H01M4/525 (EP);
H01M10/052 (EP);
Y02E60/10 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/28] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | POSITIVELEKTRODEN-AKTIVMATERIAL FÜR LITHIUM-SEKUNDÄRBATTERIEN | [2013/28] | Englisch: | POSITIVE-ELECTRODE ACTIVE MATERIAL FOR LITHIUM SECONDARY BATTERY | [2013/28] | Französisch: | MATÉRIAU ACTIF D'ÉLECTRODE POSITIVE POUR BATTERIE SECONDAIRE AU LITHIUM | [2013/28] | Eintritt in die regionale Phase | 15.02.2013 | Übersetzung eingereicht | 28.02.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 28.02.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 28.02.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 28.02.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 28.02.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/28] | 27.05.2015 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2015/27] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 20.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 26.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführt in | Internationale Recherche | [X]JP2005158401 (TOYOTA MOTOR CORP); | [X]JP2009259605 (TOYOTA MOTOR CORP) | vom Anmelder | JPH05226004 | JP20020075365 | JP20040083388 | JP20090117241 |