EP2613766 - ZUSAMMENSETZUNGEN MIT EINER FETTSÄURE-ÖL-MISCHUNG MIT EPA UND DHA IN FREIER SÄUREFORM, EINEM TENSID UND EINEM STATIN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 26.06.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 26.06.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 29.07.2015 [2015/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Pronova BioPharma Norge AS P.O. Box 420 1327 Lysaker / NO | [2013/29] | Erfinder | 01 /
HUSTVEDT, Svein Olaf Bølerveien 16 G N-0690 Oslo / NO | 02 /
OLESEN, Preben Houlberg Ørevadsvej 20 DK-2400 København NV / DK | 03 /
BERGE, Gunnar Skøyenveien 5D N-0357 Oslo / NO | 04 /
KLAVENESS, Jo Erik Johnsrud Midtåsen 5 N-1166 Oslo / NO | [2013/29] | Vertreter | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/29] | Weiss, Wolfgang, et al Weickmann & Weickmann Patentanwälte Postfach 86 08 20 81635 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11823130.7 | 08.09.2011 | WO2011IB02737 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100381065P | 08.09.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 381065 P | [2013/29] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | WO2012032415 | Datum: | 15.03.2012 | Sprache: | EN | [2012/11] | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2613766 | Datum: | 17.07.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 15.03.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/29] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 03.05.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.03.2014 | Klassifikation | IPC: | A61K9/107, A61K9/48, A61K31/202, A61K31/22, A61K31/366, A61K31/401, A61K31/405, A61K31/4418, A61K31/47, A61K31/505, A61K31/557, A61P3/06, A61P3/10, A61P9/10, A61K31/20 | [2013/29] | CPC: |
A61K31/137 (EP,US);
A61K31/202 (KR,US);
A61K31/22 (KR);
A61K31/366 (EP,KR,US);
A61K31/40 (US);
A61K31/401 (EP,KR,US);
A61K31/505 (EP,US);
A61K35/60 (EP,US);
A61K36/53 (US);
A61K47/12 (EP,US);
A61K47/26 (EP,US);
A61K47/40 (EP,US);
A61K47/44 (EP,US);
A61K9/107 (KR);
A61K9/1075 (EP,US);
A61K9/48 (KR);
A61P25/00 (EP);
A61P27/02 (EP);
A61P3/06 (EP);
A61P3/10 (EP);
A61P37/00 (EP);
A61P43/00 (EP);
A61P9/00 (EP);
A61P9/04 (EP);
A61P9/10 (EP)
(-)
| C-Set: |
A61K31/366, A61K2300/00 (US,EP);
A61K31/401, A61K2300/00 (EP,US);
A61K31/505, A61K2300/00 (US,EP);
A61K35/60, A61K2300/00 (US,EP) | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/29] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ZUSAMMENSETZUNGEN MIT EINER FETTSÄURE-ÖL-MISCHUNG MIT EPA UND DHA IN FREIER SÄUREFORM, EINEM TENSID UND EINEM STATIN | [2013/29] | Englisch: | COMPOSITIONS COMPRISING A FATTY ACID OIL MIXTURE COMPRISING EPA AND DHA IN FREE ACID FORM, A SURFACTANT, AND A STATIN | [2013/29] | Französisch: | COMPOSITIONS COMPRENANT UN MÉLANGE D'HUILE CONSTITUÉE D'ACIDES GRAS COMPRENANT EPA ET DHA SOUS FORME D'ACIDE LIBRE, UN TENSIOACTIF ET UNE STATINE | [2013/29] | Eintritt in die regionale Phase | 04.04.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 04.04.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 04.04.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 04.04.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 04.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/29] | 05.11.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 08.10.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2015/31] | 11.12.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2015/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 12.09.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.09.2014 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XP]WO2011047259 (GLAXOSMITHKLINE LLC [US], et al) [XP] 1-39 * page 8, paragraph 2 * * page 23, paragraph 2 - paragraph 3 * * examples 1-4 * * claims 1-50 *; | [X]WO2006096806 (RELIANT PHARMACEUTIACALS INC [US], et al) [X] 1-39 * examples 1-3 * * claims 1-20 *; | [X]WO2010041017 (AYANDA AS [NO], et al) [X] 1-39 * example 2 * * claims 1-13 * | Internationale Recherche | [Y]WO9956727 (ELAN CORP PLC [IE], et al); | [Y]WO9929316 (SEVERSON MARY L [US], et al); | [Y]US2006211763 (FAWZY ABDEL [US], et al); | [Y]US2006034815 (GUZMAN HECTOR [US], et al); | [Y]US2008085911 (RONGEN ROELOF M L [US], et al); | [A]US2007141138 (FEUERSTEIN SETH D [US], et al); | [A]WO2006085144 (PHOTONZ CORP LTD [NZ], et al); | [A]WO2005079853 (TILLOTTS PHARMA AG [CH], et al); | [A]WO2005123061 (TILLOTTS PHARMA AG [CH], et al); | [A]US2009011012 (BAUM SETH J [US]); | [A]EP1157692 (QUATEX NV [AN]); | [A]US4843095 (RUBIN DAVID [US]); | [A]US5502077 (BREIVIK HARALD [NO], et al); | [XP]WO2010103402 (PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS [NO], et al); | [XP]WO2010103404 (PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS [NO], et al); | [XP]WO2010119319 (PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS [NO], et al); | [XP]WO2011048493 (PRONOVA BIOPHARMA NORGE AS [NO], et al) |