EP2625380 - KABELGEBUNDENE GEFÖRDERTE VORRICHTUNG ZUR BEARBEITUNG VON BOHRLOCHFLÜSSIGKEITEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 10.03.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsantrag gestellt Status aktualisiert am 23.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.03.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 12.04.2017 [2017/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Packers Plus Energy Services Inc. Bow Valley Square 2 Suite 2200, 205 - 5 Avenue SW Calgary, Alberta T2P 2V7 / CA | [2013/33] | Erfinder | 01 /
THEMIG, Daniel Jon 256 Woodhaven Place SW Calgary Alberta T2W 5P9 / CA | 02 /
FEHR, James 31 Woodfield Drive Sherwood Park, Alberta T8A 4A1 / CA | 03 /
ARABSKY, Serhiy 3204 - 62 Street Beaumont Alberta T4X 1T6 / CA | [2013/33] | Vertreter | Marles, Alan David Stevens Hewlett & Perkins 1 St Augustine's Place Bristol BS1 4UD / GB | [N/P] |
Frühere [2013/33] | Perkins, Sarah, et al Stevens Hewlett & Perkins 1, Pemberton Row London EC4A 3BG / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11830153.0 | 04.10.2011 | WO2011CA01121 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US20100390086P | 05.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 390086 P | [2013/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012045156 | Datum: | 12.04.2012 | Sprache: | EN | [2012/15] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2625380 | Datum: | 14.08.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 12.04.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/33] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CA | 12.04.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.03.2016 | Klassifikation | IPC: | E21B34/14, E21B23/14, E21B43/14, E21B43/26 | [2013/33] | CPC: |
E21B34/14 (EP,US);
E21B23/14 (EP,US);
E21B33/124 (EP,US);
E21B43/14 (EP,US);
E21B2200/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/33] | Erstreckungsstaaten | BA | 02.05.2013 | ME | 02.05.2013 | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | KABELGEBUNDENE GEFÖRDERTE VORRICHTUNG ZUR BEARBEITUNG VON BOHRLOCHFLÜSSIGKEITEN | [2013/33] | Englisch: | WIRELINE CONVEYED APPARATUS FOR WELLBORE FLUID TREATMENT | [2013/33] | Französisch: | APPAREIL DÉPLACÉ PAR CÂBLE POUR LE TRAITEMENT D'UN PUITS DE FORAGE PAR FLUIDE | [2013/33] | Eintritt in die regionale Phase | 02.05.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 02.05.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 02.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 02.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 02.05.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 02.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/33] | 11.10.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/15] | 24.11.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2017/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.08.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 12.08.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2016 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US4913227 (WITTRISCH CHRISTIAN [FR]) [A] 1,11* column 4, line 46 - column 5, line 18; figure - *; | [A]US5947213 (ANGLE COLIN M [US], et al) [A] 1,11 * column 20, line 33 - column 21, line 32; figures 16,17 *; | [XA]US7387165 (LOPEZ DE CARDENAS JORGE [US], et al) [X] 11-14 * column 5, line 25 - column 6, line 8; figures 11A-E * [A] 1-10,15-17; | [XA]US2010108323 (WILKIN JAMES F [CA]) [X] 11-14 * paragraph [0024]; figures 1,2 * * paragraph [0034] - paragraph [0038]; figures 7A-E * [A] 1-10,15-17 | Internationale Recherche | [A]US2999545 (BIGELOW HERBERT L); | [A]US4729429 (WITTRISCH CHRISTIAN [FR]); | [X]US4940094 (LESSI JACQUES [FR], et al); | [A]WO9209784 (PHOENIX PETROLEUM SERVICES [GB]); | [A]US5957206 (PATEL DINESH R [US]) |