EP2633471 - LESEGERÄT UND DATENLESEVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 28.09.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 12.01.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 28.09.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 31.10.2018 [2018/44] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Andexor Pty Ltd 21 Sedges Grove Canning Vale, Western Australia 6155 / AU | [2013/36] | Erfinder | 01 /
POWELL, George Leonard 21 Sedges Grove Canning Vale Western Australia 6155 / AU | [2013/36] | Vertreter | Bryn-Jacobsen, Caelia, et al Kilburn & Strode LLP Lacon London 84 Theobalds Road London WC1X 8NL / GB | [N/P] |
Frühere [2013/36] | Bryn-Jacobsen, Caelia, et al Kilburn & Strode LLP 20 Red Lion Street London WC1R 4PJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11835346.5 | 25.10.2011 | WO2011AU01370 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU20100904767 | 26.10.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2010904767 | [2013/36] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012054974 | Datum: | 03.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/18] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2633471 | Datum: | 04.09.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 03.05.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/36] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 03.05.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.03.2017 | Klassifikation | IPC: | H04L25/00, G06K7/10, H04L25/49 | [2017/14] | CPC: |
G06K7/10029 (EP,US);
G06K7/0008 (US);
H04L25/4917 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/36] | G06K7/00, H04L25/00 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/36] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | LESEGERÄT UND DATENLESEVERFAHREN | [2013/36] | Englisch: | READER AND METHOD FOR READING DATA | [2013/36] | Französisch: | LECTEUR ET PROCÉDÉ POUR LIRE DES DONNÉES | [2013/36] | Eintritt in die regionale Phase | 13.05.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 13.05.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 13.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 13.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 24.08.2012 | Antrag auf vorläufige Prüfung gestellt mit der internationalen vorläufigen Prüfung beauftragte Behörde: AU | 13.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/36] | 02.10.2017 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 16.01.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.05.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2018/44] | 22.06.2018 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2018/44] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.01.2018 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.10.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 10.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 21.04.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.10.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.10.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.10.2014 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   10.12.2014 | 31.10.2015 | 05   M06   Gebühr entrichtet am   21.04.2016 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [ ] - No further relevant documents disclosed | Internationale Recherche | [Y]US7116212 (HORWITZ CLIFFORD A [CA], et al); | [Y]US2008088416 (CROOKS JOHN FREDERICK [US], et al); | [A]US2009033466 (SONG CHEN [CN], et al); | [A]US2010039233 (NIEDZWIECKI JOSHUA D [US], et al) |