Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | US9167917 | Globale Akte | 27.10.2015 | B2 | US2014007472 | 09.01.2014 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2010905642 | 23.12.2010 | AU2010905184 | 22.11.2010 | WO2011AU01499 | 21.11.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | AU2011334596B | Globale Akte | 05.05.2016 | B2 | AU2011334596 | 13.06.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2010905642 | 23.12.2010 | AU2010905184 | 22.11.2010 | WO2011AU01499 | 21.11.2011 | AU2011334596 | 21.11.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | EP2642901 | Globale Akte | 04.10.2017 | B1 | EP2642901 | 03.09.2014 | A4 | EP2642901 | 02.10.2013 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2010905642 | 23.12.2010 | AU2010905184 | 22.11.2010 | WO2011AU01499 | 21.11.2011 | Art | Patentfamilienmitglied | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | CA2818721 | 31.05.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2010905642 | 23.12.2010 | AU2010905184 | 22.11.2010 | WO2011AU01499 | 21.11.2011 | Art | Äquivalent | Veröffentlichungsnr. | Datum | Art | WO2012068616 | Globale Akte | 31.05.2012 | A1 | Prioritätsnummer | Datum | AU2010905642 | 23.12.2010 | AU2010905184 | 22.11.2010 |