EP2642901 - EINSTELLBARE ANZEIGEVORRICHTUNG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 10.08.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 01.09.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 14.03.2017 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 31.10.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 17.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 19.08.2020 [2020/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Brochure Holders Int'l Ltd Unit 1 Holywells Road Ipswich Suffolk IP3 0DL / GB | [2016/16] |
Frühere [2013/40] | Für alle benannten Staaten Brochure Holders Int'l Ltd Victor Unit Earls Colne Business Park Earls Colne Colchester Essex CO6 2NS / GB | Erfinder | 01 /
TAYLOR, Stephen Dennis 202 19 Hickson Road Dawes Point New South Wales 2000 / AU | [2017/40] |
Frühere [2013/40] | 01 /
TAYLOR, Stephen Dennis Suite 11 81-91 Military Road Neutral Bay, New South Wales 2089 / AU | Vertreter | Haseltine Lake Kempner LLP One Portwall Square Portwall Lane Bristol BS1 6BH / GB | [N/P] |
Frühere [2013/40] | McCartney, Jonathan William Haseltine Lake LLP Redcliff Quay 120 Redcliff Street Bristol BS1 6HU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11843554.4 | 21.11.2011 | [2017/40] | WO2011AU01499 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | AU20100905184 | 22.11.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2010905184 | AU20100905642 | 23.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: AU 2010905642 | [2013/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012068616 | Datum: | 31.05.2012 | Sprache: | EN | [2012/22] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2642901 | Datum: | 02.10.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 31.05.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/40] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2642901 | Datum: | 04.10.2017 | Sprache: | EN | [2017/40] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | AU | 31.05.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.08.2014 | Klassifikation | IPC: | A47F5/10, A47F7/14 | [2014/36] | CPC: |
A47F7/147 (EP,US);
A47F5/10 (US);
A47F7/145 (EP,US)
|
Frühere IPC [2013/40] | A47F5/10 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | EINSTELLBARE ANZEIGEVORRICHTUNG | [2013/40] | Englisch: | ADJUSTABLE DISPLAY APPARATUS | [2013/40] | Französisch: | APPAREIL D'AFFICHAGE RÉGLABLE | [2013/40] | Eintritt in die regionale Phase | 15.05.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 15.05.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 15.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 15.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 15.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/40] | 31.12.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 01.04.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.08.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 27.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 22.03.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.06.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 18.10.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 15.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 01.06.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 01.06.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 01.06.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 01.04.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 05.07.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/37] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.11.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.11.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 29.11.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.11.2011 | AL | 04.10.2017 | AT | 04.10.2017 | CY | 04.10.2017 | CZ | 04.10.2017 | DK | 04.10.2017 | EE | 04.10.2017 | ES | 04.10.2017 | FI | 04.10.2017 | HR | 04.10.2017 | IT | 04.10.2017 | LT | 04.10.2017 | LV | 04.10.2017 | MC | 04.10.2017 | MK | 04.10.2017 | NL | 04.10.2017 | PL | 04.10.2017 | PT | 04.10.2017 | RO | 04.10.2017 | RS | 04.10.2017 | SE | 04.10.2017 | SI | 04.10.2017 | SK | 04.10.2017 | SM | 04.10.2017 | TR | 04.10.2017 | IE | 21.11.2017 | LU | 21.11.2017 | MT | 21.11.2017 | BE | 30.11.2017 | CH | 30.11.2017 | LI | 30.11.2017 | BG | 04.01.2018 | NO | 04.01.2018 | GR | 05.01.2018 | IS | 04.02.2018 | [2020/34] |
Frühere [2020/27] | HU | 21.11.2011 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
MK | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
PT | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2020/16] | HU | 21.11.2011 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
MK | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
TR | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 21.11.2011 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
MK | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 21.11.2011 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CY | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 21.11.2011 | |
AT | 04.10.2017 | ||
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/52] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SI | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/50] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
BE | 30.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/45] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
IE | 21.11.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
MT | 21.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/40] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RO | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
IT | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/38] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
LU | 21.11.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/37] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
SM | 04.10.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/36] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
PL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/35] | AT | 04.10.2017 | |
CZ | 04.10.2017 | ||
DK | 04.10.2017 | ||
EE | 04.10.2017 | ||
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
MC | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
SK | 04.10.2017 | ||
CH | 30.11.2017 | ||
LI | 30.11.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/24] | AT | 04.10.2017 | |
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
LV | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
BG | 04.01.2018 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 04.10.2017 | |
ES | 04.10.2017 | ||
FI | 04.10.2017 | ||
HR | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
RS | 04.10.2017 | ||
SE | 04.10.2017 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
GR | 05.01.2018 | ||
IS | 04.02.2018 | ||
Frühere [2018/22] | ES | 04.10.2017 | |
FI | 04.10.2017 | ||
LT | 04.10.2017 | ||
NL | 04.10.2017 | ||
NO | 04.01.2018 | ||
Frühere [2018/17] | NL | 04.10.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US5615781 (JANSSEN DANIEL A [CA]) [X] 1-5,7 * figures 2,6-7 * [I] 6; | [XI]US5823359 (HARRIS DAVID C [US], et al) [X] 1-3,7,8,10,11 * figure 3 *[I] 6 | Internationale Recherche | [A]US5085328 (EVENSON MEL [US]); | [A]US5222609 (EATON PETER R K [AU]); | [A]US5575396 (SMED OLE F [CA]) | Prüfung | US1713147 | vom Anmelder | US5615781 | US5823359 |