EP2669234 - VORRICHTUNG ZUR REGISTRIERUNG DES ZIELSTOCKWERKS FÜR EINEN AUFZUG [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 25.12.2020 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 17.01.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.08.2019 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2020/08] |
Frühere [2013/49] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-Chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | Erfinder | 01 /
KATSURA, Masaomi c/o Mitsubishi Electric Corporation 7-3 Marunouchi 2-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8310 / JP | [2013/49] | Vertreter | Witte, Weller & Partner Patentanwälte mbB Postfach 10 54 62 70047 Stuttgart / DE | [2020/08] |
Frühere [2013/49] | HOFFMANN EITLE Patent- und Rechtsanwälte Arabellastrasse 4 81925 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11856685.0 | 26.01.2011 | [2020/08] | WO2011JP51450 | Anmeldesprache | JA | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012101772 | Datum: | 02.08.2012 | Sprache: | JA | [2012/31] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2669234 | Datum: | 04.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/49] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2669234 | Datum: | 19.02.2020 | Sprache: | EN | [2020/08] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | JP | 02.08.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 25.07.2017 | Klassifikation | IPC: | B66B3/00, B66B1/46 | [2013/49] | CPC: |
B66B1/463 (EP);
B66B1/46 (KR);
B66B1/2408 (EP);
B66B1/461 (EP);
B66B1/468 (EP);
B66B3/00 (EP,KR);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/49] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VORRICHTUNG ZUR REGISTRIERUNG DES ZIELSTOCKWERKS FÜR EINEN AUFZUG | [2013/49] | Englisch: | DESTINATION FLOOR REGISTRATION DEVICE FOR ELEVATOR | [2013/49] | Französisch: | DISPOSITIF D'ENREGISTREMENT D'ÉTAGE DE DESTINATION POUR ASCENSEUR | [2013/49] | Eintritt in die regionale Phase | 22.05.2013 | Übersetzung eingereicht | 22.05.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 22.05.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 22.05.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 22.05.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 22.05.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/49] | 21.02.2018 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.08.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 20.12.2019 | Erteilungsgebühr entrichtet | 20.12.2019 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 20.12.2019 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 20.08.2019 | Einspruch (Einsprüche) | 20.11.2020 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/04] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.05.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 28.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 13.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 11.01.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 11.01.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 15.01.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 15.01.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 14.01.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 26.01.2011 | AT | 19.02.2020 | CY | 19.02.2020 | CZ | 19.02.2020 | DK | 19.02.2020 | EE | 19.02.2020 | ES | 19.02.2020 | FI | 19.02.2020 | HR | 19.02.2020 | IT | 19.02.2020 | LT | 19.02.2020 | LV | 19.02.2020 | MC | 19.02.2020 | MK | 19.02.2020 | MT | 19.02.2020 | NL | 19.02.2020 | PL | 19.02.2020 | RO | 19.02.2020 | RS | 19.02.2020 | SE | 19.02.2020 | SI | 19.02.2020 | SK | 19.02.2020 | SM | 19.02.2020 | TR | 19.02.2020 | BG | 19.05.2020 | NO | 19.05.2020 | GR | 20.05.2020 | IS | 19.06.2020 | PT | 12.07.2020 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 26.01.2011 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MK | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
TR | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 26.01.2011 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
MK | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2023/27] | HU | 26.01.2011 | |
AT | 19.02.2020 | ||
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2023/24] | AT | 19.02.2020 | |
CY | 19.02.2020 | ||
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
MC | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 19.02.2020 | |
CZ | 19.02.2020 | ||
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
IT | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
PL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SI | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/50] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
EE | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/49] | CZ | 19.02.2020 | |
DK | 19.02.2020 | ||
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SK | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/48] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RO | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
SM | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
PT | 12.07.2020 | ||
Frühere [2020/47] | DK | 19.02.2020 | |
ES | 19.02.2020 | ||
FI | 19.02.2020 | ||
HR | 19.02.2020 | ||
LT | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/45] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
NL | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/40] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
IS | 19.06.2020 | ||
Frühere [2020/39] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
BG | 19.05.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/38] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
GR | 20.05.2020 | ||
Frühere [2020/37] | FI | 19.02.2020 | |
HR | 19.02.2020 | ||
LV | 19.02.2020 | ||
RS | 19.02.2020 | ||
SE | 19.02.2020 | ||
NO | 19.05.2020 | ||
Frühere [2020/35] | FI | 19.02.2020 | |
NO | 19.05.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]JP2002003100 (HITACHI BUILDING SYS CO LTD) [A] 1-4* abstract *; | [Y]DE10209402 (OTIS ELEVATOR CO [US]) [Y] 1-4 * page 1, column 5, paragraphs 0002-0006 - page 4, column 6; figures 1-8 *; | [YA]EP1291311 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1 * pages 1-5; figures 1-10 * [A] 2-4; | [A]EP1386875 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [A] 1-4 * abstract *; | [Y]EP1785385 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP [JP]) [Y] 1-4 * column 1 - column 11; figures 1-8; claims 1-3 * | Internationale Recherche | [A]JPS5757099Y (MITSUBISHI ELECTRIC CORP.); | [A]JP2000339515 (NEC YONEZAWA LTD); | [A]JP2004115151 (TOSHIBA ELEVATOR CO LTD); | [A]JP2007314300 (MITSUBISHI ELECTRIC CORP) | vom Anmelder | JPH0519680 | JP2004269196 | JP2007314300 |