EP2676202 - ERSTELLUNG VON TESTDATEN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung zurückgenommen Status aktualisiert am 05.01.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 05.01.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.02.2018 [2018/06] | Anmelder | Für alle benannten Staaten EntIT Software LLC 1140 Enterprise Way, Building G Sunnyvale, California 94089 / US | [2017/46] |
Frühere [2016/25] | Für alle benannten Staaten Hewlett Packard Enterprise Development L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | ||
Frühere [2013/52] | Für alle benannten Staaten Hewlett-Packard Development Company, L.P. 11445 Compaq Center Drive West Houston, TX 77070 / US | Erfinder | 01 /
WEI, Yongdong c/o Hewlett-Packard Company Building 6, No. 690 Bi Bo Road Zhangjiang Micro-Electric Port Shanghai 201203 / CN | [2013/52] | Vertreter | HGF Fountain Precinct Balm Green Sheffield S1 2JA / GB | [N/P] |
Frühere [2013/52] | Zinkler, Franz Patentanwälte Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler & Partner Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11858666.8 | 18.02.2011 | WO2011CN00255 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2012109771 | Datum: | 23.08.2012 | Sprache: | EN | [2012/34] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2676202 | Datum: | 25.12.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 23.08.2012 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/52] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | CN | 23.08.2012 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.12.2017 | Klassifikation | IPC: | G06F11/36 | [2013/52] | CPC: |
G06F11/3684 (EP,US);
G06F11/263 (US);
G03G15/55 (US);
G06F11/0748 (US);
G06F11/22 (US);
G06F11/2294 (US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/52] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | ERSTELLUNG VON TESTDATEN | [2013/52] | Englisch: | GENERATING TEST DATA | [2013/52] | Französisch: | GÉNÉRATION DE DONNÉES DE TEST | [2013/52] | Eintritt in die regionale Phase | 09.08.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 09.08.2013 | Recherchengebühr entrichtet | 09.08.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 09.08.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 09.08.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/52] | 22.12.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen [2018/06] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2014 | 04   M06   Gebühr entrichtet am   24.04.2014 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2008256111 (HAHAM URI [IL], et al) [X] 1-7,10-12,14 * abstract * * paragraph [0002] * * paragraph [0032] - paragraph [0044] * [I] 8,9,13,15; | [A]US2010185694 (COPTY SHADY [IL]) [A] 8,9,13,15 * abstract ** paragraph [0017] - paragraph [0028] * | Internationale Recherche | [A]CN1752945 (INST OF SOFTWARE CAS [CN]); | [A]US2006224777 (SAND ANNE R [US], et al); | [A]US2006230083 (ALLYN GREGG R [US], et al); | [A]US2008301813 (NEYSTADT JOHN [IL], et al) |