Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
05.01.2018 | Zurücknahme der Anmeldung | veröffentlicht am 07.02.2018 [2018/06] |
15.12.2017 | Änderung - Klassifikation | veröffentlicht am 17.01.2018 [2018/03] |
15.12.2017 | Änderung - Datum des ergänzenden Recherchenberichts | veröffentlicht am 17.01.2018 [2018/03] |
13.10.2017 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 15.11.2017 [2017/46] |
27.02.2017 | Änderung - Vertreter | |
27.02.2017 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
17.02.2017 | Änderung - Vertreter | |
20.05.2016 | Änderung - Anmelder | veröffentlicht am 22.06.2016 [2016/25] |
29.02.2016 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
27.02.2015 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
11.06.2014 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Gebührenzahlung | |
09.05.2014 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
25.04.2014 | Änderung - Erstreckungsstaaten | veröffentlicht am 28.05.2014 [2014/22] |
01.04.2014 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
22.11.2013 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 25.12.2013 [2013/52] |
22.11.2013 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 25.12.2013 [2013/52] |
03.09.2013 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
21.08.2013 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.08.2013 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
20.08.2013 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
14.08.2013 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
04.09.2012 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung | |
24.08.2012 | PCT-Daten vor europäischer Veröffentlichung |