Benannte Vertragsstaaten | AL | | AT | | BE | | BG | | CH | | CY | | CZ | | DE | | DK | | EE | | ES | | FI | | FR | | GB | | GR | | HR | | HU | | IE | | IS | | IT | | LI | | LT | | LU | | LV | | MC | | MK | | MT | | NL | | NO | | PL | | PT | | RO | | RS | | SE | | SI | | SK | | SM | | TR | | Prüfungsverfahren | 22.12.2017 | Anmeldung vom Anmelder zurückgenommen
[2018/06] | Eintritt in die regionale Phase | 09.08.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | | 09.08.2013 | Recherchengebühr entrichtet | | 09.08.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | | 09.08.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 09.08.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 24.02.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 25.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.02.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2014 | 04   M06  
Gebühr entrichtet am  
24.04.2014 | INPADOC-Daten Tooltip | Das EPA übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Rechtsstandsdaten, die sich auf die Post-Grant-Phase beziehen, und haftet somit insbesondere nicht für deren Vollständigkeit, Aktualität oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Verbindliche Auskünfte erhalten Sie bei den jeweiligen nationalen Patentbehörden. | Datum des Ereignisses: | 25.12.2013 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXAMINATION FILED | Effective DATE: | 20130809 | | Datum des Ereignisses: | 25.12.2013 | | Beschreibung des Ereignisses: | DESIGNATED CONTRACTING STATES | Kind Code of Ref Document: | A1 | Designated State(s): | AL AT BE BG CH CY CZ DE DK EE ES FI FR GB GR HR HU IE IS IT LI LT LU LV MC MK MT NL NO PL PT RO RS SE SI SK SM TR | | Datum des Ereignisses: | 28.05.2014 | | Beschreibung des Ereignisses: | REQUEST FOR EXTENSION OF THE EUROPEAN PATENT (DELETED) | | Datum des Ereignisses: | 22.06.2016 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE DEVELOPMENT L.P. | | Datum des Ereignisses: | 15.11.2017 | | Beschreibung des Ereignisses: | PARTY DATA CHANGED (APPLICANT DATA CHANGED OR RIGHTS OF AN APPLICATION TRANSFERRED) | OWNER: | ENTIT SOFTWARE LLC | | Datum des Ereignisses: | 17.01.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION PROVIDED ON IPC CODE ASSIGNED BEFORE GRANT | IPC CLASSIFICATION: | G06F 11/36 20060101AFI20171213BHEP | | Datum des Ereignisses: | 17.01.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | SUPPLEMENTARY SEARCH REPORT DRAWN UP AND DESPATCHED (CORRECTED) | Effective DATE: | 20171219 | | Datum des Ereignisses: | 07.02.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | APPLICATION WITHDRAWN | Effective DATE: | 20171222 | | Datum des Ereignisses: | 22.11.2013 | | Beschreibung des Ereignisses: | PUBLIC REFERENCE MADE UNDER ARTICLE 153(3) EPC TO A PUBLISHED INTERNATIONAL APPLICATION THAT HAS ENTERED THE EUROPEAN PHASE | Free Format Text: | ORIGINAL CODE: 0009012 | | Datum des Ereignisses: | 05.01.2018 | | Beschreibung des Ereignisses: | INFORMATION ON THE STATUS OF AN EP PATENT APPLICATION OR GRANTED EP PATENT | Free Format Text: | STATUS: THE APPLICATION HAS BEEN WITHDRAWN | |