EP2656126 - VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OPTISCHEN MULTIMODEFASER [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 19.08.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 18.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.10.2020 | Änderung - Erlöschen in einem Vertragsstaat | veröffentlicht am 25.11.2020 [2020/48] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Corning Incorporated 1 Riverfront Plaza Corning, New York 14831 / US | [2013/44] | Erfinder | 01 /
BICKHAM, Scott R. 69 E. Fourth Street Corning, New York 14830 / US | 02 /
KOGAN, Oleksandr 2519 Costmary Lane Unit 9 Wilmington, North Carolina 28412 / US | 03 /
LI, Ming-Jun 10 Ambrose Drive Horseheads, New York 14845 / US | 04 /
MISHRA, Snigdharaj K. 3509 St. Francis Drive Wilmington, North Carolina 28409 / US | 05 /
TANDON, Pushkar 3405 Deer Crest Painted Post, New York 14830 / US | [2013/44] | Vertreter | Greene, Simon Kenneth Elkington and Fife LLP Prospect House 8 Pembroke Road Sevenoaks, Kent TN13 1XR / GB | [2015/42] |
Frühere [2013/44] | Greene, Simon Kenneth Elkington and Fife LLP 8 Pembroke Road Sevenoaks Kent TN13 1XR / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11876398.6 | 21.12.2011 | [2015/42] | WO2011US66386 | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201061425477P | 21.12.2010 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US 201061425477 P | [2013/44] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013115755 | Datum: | 08.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/32] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2656126 | Datum: | 30.10.2013 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 08.08.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2013/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2656126 | Datum: | 14.10.2015 | Sprache: | EN | [2015/42] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | EP | 08.08.2013 | Klassifikation | IPC: | G02B6/028, C03B37/014, C03B37/027 | [2013/44] | CPC: |
C03B37/01413 (EP,US);
C03B37/0253 (EP);
G02B6/0288 (EP);
C03B2201/12 (EP,US);
C03B2201/28 (EP,US);
C03B2201/31 (EP,US);
C03B2201/32 (EP,US);
C03B2203/23 (EP,US);
C03B2203/26 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN ZUR HERSTELLUNG EINER OPTISCHEN MULTIMODEFASER | [2013/44] | Englisch: | METHOD OF MAKING A MULTIMODE OPTICAL FIBER | [2013/44] | Französisch: | PROCÉDÉ DE FABRICATION DE FIBRE OPTIQUE MULTIMODE | [2013/44] | Eintritt in die regionale Phase | 18.07.2013 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 18.07.2013 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 18.07.2013 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 18.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 18.07.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/44] | 08.07.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 29.10.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 28.04.2015 | Ankündigung der Patenterteilung | 07.09.2015 | Erteilungsgebühr entrichtet | 07.09.2015 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 07.09.2015 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 08.07.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 15.07.2016 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/38] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 27.12.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 21.12.2011 | AL | 14.10.2015 | AT | 14.10.2015 | BE | 14.10.2015 | BG | 14.10.2015 | CY | 14.10.2015 | CZ | 14.10.2015 | DK | 14.10.2015 | EE | 14.10.2015 | ES | 14.10.2015 | FI | 14.10.2015 | HR | 14.10.2015 | LT | 14.10.2015 | LV | 14.10.2015 | MC | 14.10.2015 | MK | 14.10.2015 | MT | 14.10.2015 | PL | 14.10.2015 | RO | 14.10.2015 | RS | 14.10.2015 | SE | 14.10.2015 | SI | 14.10.2015 | SK | 14.10.2015 | SM | 14.10.2015 | TR | 14.10.2015 | IE | 21.12.2015 | LU | 21.12.2015 | CH | 31.12.2015 | LI | 31.12.2015 | NO | 14.01.2016 | GR | 15.01.2016 | IS | 14.02.2016 | PT | 15.02.2016 | [2020/48] |
Frühere [2018/46] | HU | 21.12.2011 | |
AL | 14.10.2015 | ||
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2018/45] | HU | 21.12.2011 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
TR | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2018/31] | HU | 21.12.2011 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MK | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2017/37] | HU | 21.12.2011 | |
AT | 14.10.2015 | ||
BE | 14.10.2015 | ||
BG | 14.10.2015 | ||
CY | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
MT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
IT | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 14.10.2015 | |
BE | 14.10.2015 | ||
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/49] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SI | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/46] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
CH | 31.12.2015 | ||
LI | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/45] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
IE | 21.12.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/39] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
DK | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/38] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
SM | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/36] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
EE | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RO | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
SK | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/34] | AT | 14.10.2015 | |
CZ | 14.10.2015 | ||
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
LU | 21.12.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/33] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
MC | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/25] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
LV | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 14.10.2015 | |
ES | 14.10.2015 | ||
FI | 14.10.2015 | ||
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
PL | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
BE | 31.12.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
GR | 15.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
PT | 15.02.2016 | ||
Frühere [2016/23] | ES | 14.10.2015 | |
HR | 14.10.2015 | ||
LT | 14.10.2015 | ||
RS | 14.10.2015 | ||
SE | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/22] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
IS | 14.02.2016 | ||
Frühere [2016/21] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | ||
NO | 14.01.2016 | ||
Frühere [2016/20] | ES | 14.10.2015 | |
LT | 14.10.2015 | Angeführt in | Internationale Recherche | [A]WO2007043060 (STERLITE OPTICAL TECHNOLOGIES [IN], et al) [A] 1-25 * page 14 - page 17 *; | [A]KR20090095247 (LS CABLE LTD [KR]) [A] 1-25 * paragraphs [0026] - [0029] - [0032] - [0038] *; | [A]US4286979 (BUCKLER MICHAEL J, et al) [A] 1-25 * column 7, lines 4-14 *; | [A]US2005126227 (COLLARO ANTONIO [IT]) [A] 1-25 * paragraphs [0002] , [0008] - [0009] - [0015] - [0021] - [0112] , [0122] *; | [A]JPS63185839 (NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) [A] 1-25 * abstract *; | [A]US2002002845 (FLEURY LUDOVIC [FR], et al) [A] 1-25 * the whole document *; | [A]US2002174689 (ONISHI MASASHI [JP], et al) [A] 1-25 * paragraphs [0023] , [0024] , [0031] - [0032] - [0035] - [0036]; figure - *; | [A]US2003091308 (UCHIYAMA KEISUKE [JP], et al) [A] 1-25 * paragraphs [0005] , [0008] , [0012] , [0042]; figure - * | vom Anmelder | EP0479120 |