EP2795469 - VERFAHREN, KNOTEN, UND COMPUTERPROGRAMME ZUR AKTIVIERUNG VON FERNZUGRIFF [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2014/44] | VERFAHREN, KNOTEN, COMPUTERPROGRAMME UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKTE ZUR AKTIVIERUNG VON FERNZUGRIFF | ||
[2020/20] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 11.06.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.07.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 07.05.2020 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 09.02.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 22.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: BE | veröffentlicht am 24.08.2022 [2022/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) 164 83 Stockholm / SE | [2020/32] |
Frühere [2014/44] | Für alle benannten Staaten Telefonaktiebolaget LM Ericsson (PUBL) 164 83 Stockholm / SE | Erfinder | 01 /
NYBERG, Marcus Huvudfabriksgatan 2 12 637 Hägersten / SE | 02 /
HÄGGLUND, Caroline Lidnersplan 6 112 53 Stockholm / SE | 03 /
NORLIN, Cristian Tengdahlsgatan 21 4 tr 11 648 Stockholm / SE | 04 /
GOMEZ, Peter Torsgränd 30 11 361 Stockholm / SE | [2014/44] | Vertreter | Brann AB P.O. Box 3690 Sveavägen 63 103 59 Stockholm / SE | [N/P] |
Frühere [2020/32] | Brann AB P.O. Box 3690 Drottninggatan 27 103 59 Stockholm / SE | ||
Frühere [2014/44] | Egrelius, Fredrik Ericsson AB Patent Unit Kista Device, Service & Media Torshamnsgatan 21-23 164 80 Stockholm / SE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 11877673.1 | 20.12.2011 | [2020/32] | WO2011SE51542 | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | WO2013095218 | Datum: | 27.06.2013 | Sprache: | EN | [2013/26] | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2795469 | Datum: | 29.10.2014 | Sprache: | EN | Die von der WIPO am 27.06.2013 in einer EPA-Amtssprache veröffentlichte Anmeldung tritt an die Stelle der Veröffentlichung der europäischen Patentanmeldung. | [2014/44] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2795469 | Datum: | 05.08.2020 | Sprache: | EN | [2020/32] | Recherchenbericht(e) | Internationaler Recherchenbericht - veröffentlicht am: | SE | 27.06.2013 | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.08.2015 | Klassifikation | IPC: | H04W4/029, H04L12/24, G06F9/54, G06Q10/10, H04L29/06 | [2020/20] | CPC: |
G06F9/544 (EP,US);
H04L67/104 (US);
G06Q10/101 (EP,US);
H04L41/5054 (EP,US);
H04L65/401 (EP,US);
H04L67/141 (US);
|
Frühere IPC [2015/37] | G06F9/54, G06F21/30, H04L29/06, H04L12/24, H04L29/08, G06Q10/10, // H04W4/02 | ||
Frühere IPC [2014/44] | G06F9/54, G06F21/30 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2014/44] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | VERFAHREN, KNOTEN, UND COMPUTERPROGRAMME ZUR AKTIVIERUNG VON FERNZUGRIFF | [2020/20] | Englisch: | METHODS, NODES, AND COMPUTER PROGRAMS FOR ACTIVATING REMOTE ACCESS | [2020/20] | Französisch: | PROCÉDÉS, NOEUDS, ET PROGRAMMES INFORMATIQUES DESTINÉS À ACTIVER UN ACCÈS À DISTANCE | [2020/20] |
Frühere [2014/44] | VERFAHREN, KNOTEN, COMPUTERPROGRAMME UND COMPUTERPROGRAMMPRODUKTE ZUR AKTIVIERUNG VON FERNZUGRIFF | ||
Frühere [2014/44] | METHODS, NODES, COMPUTER PROGRAMS AND COMPUTER PROGRAM PRODUCTS FOR ACTIVATING REMOTE ACCESS | ||
Frühere [2014/44] | PROCÉDÉS, NOEUDS, PROGRAMMES INFORMATIQUES ET PRODUITS-PROGRAMMES INFORMATIQUES DESTINÉS À ACTIVER UN ACCÈS À DISTANCE | Eintritt in die regionale Phase | 17.04.2014 | Nationale Grundgebühr entrichtet | 17.04.2014 | Recherchengebühr entrichtet | 17.04.2014 | Benennungsgebühr(en) entrichtet | 17.04.2014 | Prüfungsgebühr entrichtet | Prüfungsverfahren | 17.04.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/44] | 26.02.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 09.02.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 21.05.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 25.03.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 26.09.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 13.11.2019 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 16.03.2020 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.05.2020 | Ankündigung der Patenterteilung | 29.06.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 29.06.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 29.06.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 09.02.2018 | Einspruch (Einsprüche) | 07.05.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/28] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.12.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 28.12.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 27.12.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 27.12.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.12.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 27.12.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 20.12.2011 | AL | 05.08.2020 | AT | 05.08.2020 | CY | 05.08.2020 | CZ | 05.08.2020 | DK | 05.08.2020 | EE | 05.08.2020 | ES | 05.08.2020 | FI | 05.08.2020 | HR | 05.08.2020 | IT | 05.08.2020 | LT | 05.08.2020 | LV | 05.08.2020 | MC | 05.08.2020 | MK | 05.08.2020 | MT | 05.08.2020 | NL | 05.08.2020 | PL | 05.08.2020 | RO | 05.08.2020 | RS | 05.08.2020 | SE | 05.08.2020 | SI | 05.08.2020 | SK | 05.08.2020 | SM | 05.08.2020 | TR | 05.08.2020 | BG | 05.11.2020 | NO | 05.11.2020 | GR | 06.11.2020 | IS | 05.12.2020 | PT | 07.12.2020 | IE | 20.12.2020 | LU | 20.12.2020 | BE | 31.12.2020 | CH | 31.12.2020 | FR | 31.12.2020 | LI | 31.12.2020 | [2022/34] |
Frühere [2022/32] | HU | 20.12.2011 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MK | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/27] | HU | 20.12.2011 | |
AL | 05.08.2020 | ||
AT | 05.08.2020 | ||
CY | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
MT | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2022/26] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
TR | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/52] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
CH | 31.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
LI | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/48] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
FR | 31.12.2020 | ||
Frühere [2021/47] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
LU | 20.12.2020 | ||
Frühere [2021/46] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
IE | 20.12.2020 | ||
Frühere [2021/40] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
MC | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/36] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SI | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/34] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
IT | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/28] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SK | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/25] | AL | 05.08.2020 | |
AT | 05.08.2020 | ||
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/23] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
SM | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/22] | AT | 05.08.2020 | |
CZ | 05.08.2020 | ||
DK | 05.08.2020 | ||
EE | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RO | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/20] | AT | 05.08.2020 | |
DK | 05.08.2020 | ||
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/12] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
NL | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
HR | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
LV | 05.08.2020 | ||
PL | 05.08.2020 | ||
RS | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
IS | 05.12.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AT | 05.08.2020 | |
ES | 05.08.2020 | ||
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
GR | 06.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/08] | ES | 05.08.2020 | |
FI | 05.08.2020 | ||
LT | 05.08.2020 | ||
SE | 05.08.2020 | ||
BG | 05.11.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | ||
PT | 07.12.2020 | ||
Frühere [2021/07] | FI | 05.08.2020 | |
LT | 05.08.2020 | ||
NO | 05.11.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US2009109277 (KANG MIN-CHEOL [KR]) [A] 1-16 * abstract * * figures 2-5 * * paragraphs [0015] - [0018] * * paragraphs [0035] - [0068] *; | [XI]US2011044438 (WANG WINSTON [US], et al) [X] 1-3,8-13,15 * abstract * * figures 1,4,5,6,7,9,10A,11 * * paragraphs [0010] , [0011] * * paragraphs [0035] - [0043] * * paragraphs [0052] , [0062] - [0076] * * paragraphs [0081] - [0093] * * paragraphs [0098] - [0106] * [I] 4-7,14,16; | [A]US2011170787 (GUM ARNOLD JASON [US]) [A] 1-16 * abstract * * figures 1-6 ** paragraphs [0014] - [0032] *; | [E]WO2012145466 (VOBI INC [US], et al) [E] 1-16 * abstract * * paragraphs [0035] - [0078] * * paragraphs [0092] - [0119] * * paragraphs [0144] - [0153] * * figures 1-5,9,10,15 * | Internationale Recherche | [X]US2002065875 (BRACEWELL SHAWN [US], et al); | [X]US2004213384 (ALLES HAROLD GENE [US], et al); | [A]US2007168458 (COSTA-REQUENA JOSE [FI], et al); | [X]US7340747 (ZELIGER OHAD [US], et al); | [X]US2010033342 (PATENAUDE RUSSELL A [US], et al); | [X]WO2011001538 (ERICSSON TELEFON AB L M [SE], et al); | [X] - LISCANO R. ET AL., "Discovering and Managing Access to Private Services in Collaborative Sessions.", IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN AND CYBERNET., (20061101), vol. 36, no. 6, pages 1086 - 1097, XP011149605 DOI: http://dx.doi.org/10.1109/TSMCA.2006.883176 | Prüfung | US2009232288 | vom Anmelder | US2011044438 | WO2012145466 |