EP2497858 - Schienensystem mit einer Entwässerung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 29.06.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 21.07.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 20.03.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten MEA Bausysteme GmbH Sudetenstrasse 1 86551 Aichach / DE | [2012/37] | Erfinder | 01 /
Katzenschwanz, Karl Hauptstr. 26 86568 Hollenbach / DE | [2012/37] | Vertreter | Wolff, Felix, et al Kutzenberger Wolff & Partner Waidmarkt 11 50676 Köln / DE | [N/P] |
Frühere [2017/34] | Wolff, Felix, et al Kutzenberger Wolff & Partner Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln / DE | ||
Frühere [2012/37] | Wolff, Felix, et al Kutzenberger & Wolff Anwaltssozietät Theodor-Heuss-Ring 23 50668 Köln / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12001624.1 | 09.03.2012 | [2012/37] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20111013721 | 11.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102011013721 | [2012/37] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2497858 | Datum: | 12.09.2012 | Sprache: | DE | [2012/37] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2497858 | Datum: | 22.10.2014 | Sprache: | DE | [2014/43] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2497858 | Datum: | 23.08.2017 | Sprache: | DE | [2017/34] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.09.2014 | Klassifikation | IPC: | E01B1/00, E01B21/02 | [2012/37] | CPC: |
E01B1/008 (EP);
E01B21/02 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2015/23] |
Frühere [2012/37] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Schienensystem mit einer Entwässerung | [2012/37] | Englisch: | Rail system with drainage | [2012/37] | Französisch: | Système de rails avec drainage | [2012/37] | Prüfungsverfahren | 22.04.2015 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.04.2015 | Prüfungsantrag gestellt [2015/23] | 21.03.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 17.07.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 17.07.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 17.07.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 21.03.2017 | Einspruch (Einsprüche) | 24.05.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/31] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 26.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 30.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 09.03.2012 | AL | 23.08.2017 | CY | 23.08.2017 | CZ | 23.08.2017 | DK | 23.08.2017 | EE | 23.08.2017 | FI | 23.08.2017 | HR | 23.08.2017 | IT | 23.08.2017 | LT | 23.08.2017 | LV | 23.08.2017 | MC | 23.08.2017 | MK | 23.08.2017 | MT | 23.08.2017 | NL | 23.08.2017 | PT | 23.08.2017 | RO | 23.08.2017 | RS | 23.08.2017 | SE | 23.08.2017 | SI | 23.08.2017 | SK | 23.08.2017 | SM | 23.08.2017 | TR | 23.08.2017 | BG | 23.11.2017 | NO | 23.11.2017 | GR | 24.11.2017 | IS | 23.12.2017 | AT | 09.03.2018 | GB | 09.03.2018 | IE | 09.03.2018 | LU | 09.03.2018 | BE | 31.03.2018 | CH | 31.03.2018 | LI | 31.03.2018 | [2020/33] |
Frühere [2020/31] | HU | 09.03.2012 | |
CY | 23.08.2017 | ||
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MK | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
AT | 09.03.2018 | ||
GB | 09.03.2018 | ||
IE | 09.03.2018 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/27] | HU | 09.03.2012 | |
CZ | 23.08.2017 | ||
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
PT | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
AT | 09.03.2018 | ||
GB | 09.03.2018 | ||
IE | 09.03.2018 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2020/16] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
TR | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
AT | 09.03.2018 | ||
GB | 09.03.2018 | ||
IE | 09.03.2018 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/46] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
AT | 09.03.2018 | ||
GB | 09.03.2018 | ||
IE | 09.03.2018 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/12] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
GB | 09.03.2018 | ||
IE | 09.03.2018 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
BE | 31.03.2018 | ||
CH | 31.03.2018 | ||
LI | 31.03.2018 | ||
Frühere [2019/09] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
IE | 09.03.2018 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
Frühere [2019/04] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
LU | 09.03.2018 | ||
Frühere [2018/52] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MC | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/43] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
MT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/39] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SI | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/24] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
IT | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
SM | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/23] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
EE | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RO | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
SK | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/21] | CZ | 23.08.2017 | |
DK | 23.08.2017 | ||
FI | 23.08.2017 | ||
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/12] | FI | 23.08.2017 | |
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
LV | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/11] | FI | 23.08.2017 | |
HR | 23.08.2017 | ||
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
RS | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
BG | 23.11.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
GR | 24.11.2017 | ||
IS | 23.12.2017 | ||
Frühere [2018/09] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
SE | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Frühere [2018/08] | FI | 23.08.2017 | |
LT | 23.08.2017 | ||
NL | 23.08.2017 | ||
NO | 23.11.2017 | ||
Frühere [2018/07] | LT | 23.08.2017 | |
NO | 23.11.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XY]GB190113516 (WALSH EDWARD YATES, et al) [X] 1,2,4 * page 2, lines 11-23; figures 1-5 * [Y] 3,6; | [XY]DE202010008256U (HAURATON GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,2,5 * figures 8-10 * [Y] 6; | [X]DE19806223 (ORTWEIN [DE]) [X] 1,3,4,6 * figures 1-3; claims 1,6 *; | [XY]FR2765599 (ACO PRODUITS POLYMERES [FR]) [X] 1,4,5 * abstract * [Y] 6; | [XY]DE1972525U (ESSENER VERKEHRS AG [DE]) [X] 1,4 * figures 1-3 * [Y] 6; | [YA]DE20312057U (H & R RIECKEN MASCHB GMBH [DE]) [Y] 3,6 * figures 1-3; claim 1 * [A] 1,2,4; | [Y]EP2019168 (ORTWEIN HERMANN [DE]) [Y] 6 * abstract *; | [A]DE102007024606 (HAURATON GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-5 * abstract * |