EP2466694 - Isolationsstruktur zwischen leitenden Elementen einer elektrischen Vorrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.07.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.08.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 29.01.2018 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 18.11.2016 | Letztes Ereignis Tooltip | 23.07.2021 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 25.08.2021 [2021/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Panasonic Electric Works Co., Ltd. 1048 Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka / JP | [2012/25] | Erfinder | 01 /
Shigeta, Hiroshi c/o Panasonic Corporation IPROC, IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi Chuo-ku, Osaka 540-6207 / JP | 02 /
Ueda, Yasunori c/o Panasonic Corporation IPROC, IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi Chuo-ku, Osaka 540-6207 / JP | 03 /
Yamasaki, Masanobu c/o Panasonic Corporation IPROC, IP Development Center 7F OBP Panasonic Tower, 2-1-61 Shiromi Chuo-ku, Osaka 540-6207 / JP | [2012/36] |
Frühere [2012/25] | 01 /
Shigeta, Hiroshi c/o Panasonic Electric Works Co., Ltd. 1048 Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka / JP | ||
02 /
Ueda, Yasunori c/o Panasonic Electric Works Co., Ltd. 1048 Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka / JP | |||
03 /
Yamasaki, Masanobu c/o Panasonic Electric Works Co., Ltd. 1048 Oaza Kadoma Kadoma-shi Osaka / JP | Vertreter | Samson & Partner Patentanwälte mbB Widenmayerstraße 6 80538 München / DE | [2018/36] |
Frühere [2012/25] | Samson & Partner Widenmayerstrasse 5 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12001798.3 | 12.07.2007 | [2012/25] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20060199815 | 21.07.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2006199815 | [2012/25] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2466694 | Datum: | 20.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/25] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2466694 | Datum: | 05.09.2018 | Sprache: | EN | [2018/36] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.05.2012 | Klassifikation | IPC: | H01R13/52, B26B19/38 | [2012/25] | CPC: |
H01R13/521 (EP,US);
H01R13/46 (KR);
B26B19/12 (KR);
B26B19/3833 (EP,US);
B26B19/3853 (EP,US);
B26B19/3866 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2018/36] |
Frühere [2012/25] | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Isolationsstruktur zwischen leitenden Elementen einer elektrischen Vorrichtung | [2012/25] | Englisch: | Insulating structure between conductive members of electric device | [2012/25] | Französisch: | Structure isolante entre des éléments conducteurs d'un dispositif électrique | [2012/25] | Prüfungsverfahren | 20.12.2012 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 20.12.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2013/07] | 04.12.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 13.06.2016 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 08.11.2016 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 17.03.2017 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 30.01.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.06.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.06.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.06.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07013726.0 / EP1881567 | Einspruch (Einsprüche) | 06.06.2019 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2019/33] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 16.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 16.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 16.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 23.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 23.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 22.07.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 24.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 27.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 12.07.2007 | AT | 05.09.2018 | CY | 05.09.2018 | CZ | 05.09.2018 | DK | 05.09.2018 | EE | 05.09.2018 | ES | 05.09.2018 | FI | 05.09.2018 | IT | 05.09.2018 | LT | 05.09.2018 | LV | 05.09.2018 | MC | 05.09.2018 | MT | 05.09.2018 | NL | 05.09.2018 | PL | 05.09.2018 | RO | 05.09.2018 | SE | 05.09.2018 | SI | 05.09.2018 | SK | 05.09.2018 | TR | 05.09.2018 | BG | 05.12.2018 | GR | 06.12.2018 | IS | 05.01.2019 | PT | 05.01.2019 | [2021/34] |
Frühere [2021/32] | HU | 12.07.2007 | |
AT | 05.09.2018 | ||
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AT | 05.09.2018 | |
CY | 05.09.2018 | ||
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
TR | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2020/14] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
MC | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SI | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
DK | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
PT | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 05.09.2018 | |
CZ | 05.09.2018 | ||
EE | 05.09.2018 | ||
ES | 05.09.2018 | ||
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
SK | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/22] | CZ | 05.09.2018 | |
FI | 05.09.2018 | ||
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
PL | 05.09.2018 | ||
RO | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 05.09.2018 | |
IT | 05.09.2018 | ||
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
IS | 05.01.2019 | ||
Frühere [2019/20] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
NL | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/13] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
LV | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/10] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
SE | 05.09.2018 | ||
BG | 05.12.2018 | ||
GR | 06.12.2018 | ||
Frühere [2019/08] | FI | 05.09.2018 | |
LT | 05.09.2018 | ||
Frühere [2019/07] | LT | 05.09.2018 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]JPS5766786 (MATSUSHITA ELECTRIC WORKS LTD) [X] 1-7 * figures 4-6 *; | [X]US2006040551 (PLECHER KLAUS [DE], et al) [X] 1-7 * paragraph [0041] - paragraph [0053]; figures 1-4 *; | [X]US5823811 (BLANCHFIELD MICHAEL ALLEN [US], et al) [X] 1-7 * column 4, line 58 - line 61; figures 1-11 *; | [X]US4895529 (THAKRAR ANIL C [US], et al) [X] 1-7 * column 3, line 65 - column 4, line 25; figures 1-10 *; | [X]US5959249 (HOTTA DAIJI [JP]) [X] 1-7 * abstract * | Prüfung | JPH01115468U | vom Anmelder | JP2001244013 |