Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
18.12.2015 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.01.2016 [2016/03] |
31.08.2015 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
07.03.2015 | Neuer Eintrag: Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr: Absendung der Mitteilung + Frist | |
01.02.2014 | Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet | |
30.11.2012 | Änderung - Teilanmeldung(en) | veröffentlicht am 02.01.2013 [2013/01] |
30.11.2012 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 02.01.2013 [2013/01] |
26.11.2012 | Änderung durch den Anmelder | |
21.08.2012 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 22.08.2012 [2012/34] |