EP2480006 - Verbesserte Struktur für einen Verstärker [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 24.11.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Anmeldung veröffentlicht Status aktualisiert am 09.08.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 24.11.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 27.12.2017 [2017/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten TiinLab Audio Technology Ltd. 5F, No. 186, Sec. 2, Jhongsing Rd. Sindian Dist. New Taipei City / TW | [2012/30] | Erfinder | 01 /
Chen, Cheng-Yuan TiinLab Audio Technology Ltd. 5F, No. 186, Sec. 2, Jhongsing Rd. Sindian District New Taipei City / TW | 02 /
Tsai, Hong-Bing TiinLab Audio Technology Ltd. No. 1, Sec. 1, Shennong Rd., Yilan City Yilan County Yilan City / TW | [2012/30] | Vertreter | Wittmann, Günther Patentanwaltskanzlei Wittmann Frans-Hals-Straße 31 81479 München / DE | [N/P] |
Frühere [2012/30] | Wittmann, Günther Wittmann Hernandez Patent Attorneys Boschetsrieder Straße 67 81379 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12151713.0 | 19.01.2012 | [2012/30] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | TW20110101902 | 19.01.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: TW 100101902 | [2012/30] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2480006 | Datum: | 25.07.2012 | Sprache: | EN | [2012/30] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2480006 | Datum: | 04.01.2017 | Sprache: | EN | [2017/01] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 07.12.2016 | Klassifikation | IPC: | H04R7/26 | [2017/01] | CPC: |
H04R7/26 (EP,US);
H04R9/02 (KR);
H04R9/04 (KR)
|
Frühere IPC [2012/30] | H04R1/02 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/30] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verbesserte Struktur für einen Verstärker | [2012/30] | Englisch: | Improved structure for amplifier | [2012/30] | Französisch: | Structure améliorée pour amplificateur | [2012/30] | Prüfungsverfahren | 05.07.2017 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2017/52] | 10.08.2017 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2017/52] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.01.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 30.01.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 01.02.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.01.2017 | 06   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]KR100930537B (BLUECOM CO LTD [KR]) [X] 1,2,7-10,13 * paragraphs [0015] - [0028]; figures 3, 4 *; | [X]KR100963561B (BUMJIN I & D CO LTD [KR]) [X] 1,2,5,8-10,13 * paragraphs [0023] - [0039]; figures 3-7 *; | [XY]JP2001028796 (MATSUSHITA ELECTRIC IND CO LTD) [X] 1 * paragraphs [0009] - [0012] - [0 20] - [0024] - [0 30] - [0032]; figures 1-3, 6 * [Y] 2,8-10,13; | [XA]US4722517 (DIJKSTRA KEES [NL], et al) [X] 1 * column 5, line 52 - column 7, line 16; figures 1a, 1b * [A] 2-15; | [Y]US2008205688 (SATO EIJI [JP]) [Y] 2,8-10,13 * paragraphs [0013] - [0020] - [0 62] - [0065] - [0 58]; figures 1C, 2 *; | [A]KR20100109636 (KIM SANG ROK [KR]) [A] 1-15 * paragraphs [0006] - [0008]; figure 1 * |