EP2624475 - Kombinierte Leistungsübertragung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/32] | Kombinierte Kraftübertragung | ||
[2015/05] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 04.12.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | [N/P] |
Frühere [2013/32] | Für alle benannten Staaten Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. Hansastrasse 27c 80686 München / DE | Erfinder | 01 /
Weiler, Richard Lützowufer 14 10785 Berlin / DE | 02 /
Keusgen, Wilhelm Schauensteiner Weg 7a 14089 Berlin / DE | [2013/32] | Vertreter | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler, Schenk & Partner mbB Patentanwälte Radlkoferstrasse 2 81373 München / DE | [N/P] |
Frühere [2015/05] | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann Stöckeler & Zinkler & Partner Patentanwälte Postfach 246 82043 Pullach bei München / DE | ||
Frühere [2013/32] | Zimmermann, Tankred Klaus, et al Schoppe, Zimmermann, Stöckeler Zinkler & Partner P.O. Box 246 82043 Pullach / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12153262.6 | 31.01.2012 | [2013/32] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2624475 | Datum: | 07.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/32] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2624475 | Datum: | 28.01.2015 | Sprache: | EN | [2015/05] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 18.05.2012 | Klassifikation | IPC: | H04B7/06, H01Q3/40 | [2013/32] | CPC: |
H04B7/0608 (EP,US);
H01Q3/40 (EP,US);
H04B1/44 (US);
H04B7/0678 (EP,US);
H04W76/10 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/34] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kombinierte Leistungsübertragung | [2015/05] | Englisch: | Combined Power Transmission | [2013/32] | Französisch: | Transmission de la puissance combinée | [2013/32] |
Frühere [2013/32] | Kombinierte Kraftübertragung | Prüfungsverfahren | 10.07.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 10.07.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/34] | 13.08.2014 | Ankündigung der Patenterteilung | 11.12.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 11.12.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 11.12.2014 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 13.08.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 29.10.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2016/01] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 25.11.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 31.01.2012 | AL | 28.01.2015 | AT | 28.01.2015 | BE | 28.01.2015 | CY | 28.01.2015 | CZ | 28.01.2015 | DK | 28.01.2015 | EE | 28.01.2015 | ES | 28.01.2015 | FI | 28.01.2015 | HR | 28.01.2015 | LT | 28.01.2015 | LV | 28.01.2015 | MC | 28.01.2015 | MK | 28.01.2015 | MT | 28.01.2015 | NL | 28.01.2015 | PL | 28.01.2015 | RO | 28.01.2015 | RS | 28.01.2015 | SE | 28.01.2015 | SI | 28.01.2015 | SK | 28.01.2015 | SM | 28.01.2015 | TR | 28.01.2015 | CH | 31.01.2015 | IE | 31.01.2015 | LI | 31.01.2015 | LU | 31.01.2015 | BG | 28.04.2015 | NO | 28.04.2015 | GR | 29.04.2015 | IS | 28.05.2015 | PT | 28.05.2015 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 31.01.2012 | |
AT | 28.01.2015 | ||
BE | 28.01.2015 | ||
CY | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MK | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
SM | 28.01.2015 | ||
TR | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
LU | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
PT | 28.05.2015 | ||
Frühere [2018/02] | HU | 31.01.2012 | |
AT | 28.01.2015 | ||
BE | 28.01.2015 | ||
CY | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
SM | 28.01.2015 | ||
TR | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
LU | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
PT | 28.05.2015 | ||
Frühere [2017/39] | HU | 31.01.2012 | |
AT | 28.01.2015 | ||
BE | 28.01.2015 | ||
CY | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
SM | 28.01.2015 | ||
TR | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
PT | 28.05.2015 | ||
Frühere [2017/03] | AT | 28.01.2015 | |
BE | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
MT | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2016/24] | AT | 28.01.2015 | |
BE | 28.01.2015 | ||
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2016/12] | AT | 28.01.2015 | |
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SI | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2016/07] | AT | 28.01.2015 | |
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
IE | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2015/49] | AT | 28.01.2015 | |
CZ | 28.01.2015 | ||
DK | 28.01.2015 | ||
EE | 28.01.2015 | ||
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RO | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
SK | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2015/47] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
CH | 31.01.2015 | ||
LI | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2015/46] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
MC | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2015/39] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
LV | 28.01.2015 | ||
NL | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
RS | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2015/38] | AT | 28.01.2015 | |
ES | 28.01.2015 | ||
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
IS | 28.05.2015 | ||
Frühere [2015/37] | ES | 28.01.2015 | |
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
PL | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
GR | 29.04.2015 | ||
Frühere [2015/36] | ES | 28.01.2015 | |
FI | 28.01.2015 | ||
HR | 28.01.2015 | ||
LT | 28.01.2015 | ||
SE | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
BG | 28.04.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
Frühere [2015/35] | ES | 28.01.2015 | |
LT | 28.01.2015 | ||
BE | 31.01.2015 | ||
NO | 28.04.2015 | ||
Frühere [2015/33] | ES | 28.01.2015 | |
BE | 31.01.2015 | ||
Frühere [2015/30] | BE | 31.01.2015 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [A]US5430453 (RUDISH RONALD M [US], et al) [A] 1-16 * figure 1 *; | [XI]US2004027305 (PLEVA JOSEPH S [US], et al) [X] 1-5,11,14-16 * figures 2,3,7, 7B * * page 4, paragraph 55 - page 5, paragraph 60 * * page 3, paragraph 39 * * page 4, paragraph 48 - paragraph 50 * [I] 6-10,12,13; | [A]US2005128022 (ULM MARKUS [US], et al) [A] 12 * figure 7 ** page 2, paragraph 25 - paragraph 26 *; | [I]US2011090100 (SHEMIRANI MAHDIEH B [US], et al) [I] 1,15,16 * page 2, paragraph 28 - paragraph 31 * * page 7, paragraph 104 * * page 8, paragraph 111 * |