EP2626718 - Magnetresonanzbildgebung mit Bewegungskorrektur unter Verwendung von Navigatoren, welche mit einem Dixon-Verfahren erhalten wurden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.07.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.07.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 20.08.2014 [2014/34] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips N.V. High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [2013/39] |
Frühere [2013/33] | Für alle benannten Staaten Koninklijke Philips Electronics N.V. Groenewoudseweg 1 5621 BA Eindhoven / NL | Erfinder | 01 /
Beck, Gabriele Marianne P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | [2013/33] | Vertreter | Damen, Daniel Martijn Philips Intellectual Property & Standards High Tech Campus 5 5656 AE Eindhoven / NL | [N/P] |
Frühere [2013/33] | Damen, Daniel Martijn Philips Intellectual Property & Standards P.O. Box 220 5600 AE Eindhoven / NL | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12154672.5 | 09.02.2012 | [2013/33] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2626718 | Datum: | 14.08.2013 | Sprache: | EN | [2013/33] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.06.2012 | Klassifikation | IPC: | G01R33/567, G01R33/565, G01R33/48 | [2013/33] | CPC: |
G01R33/56509 (EP,US);
G01R33/567 (RU);
A61B5/055 (US);
G01R33/34 (US);
G01R33/385 (US);
G01R33/4828 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/33] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Magnetresonanzbildgebung mit Bewegungskorrektur unter Verwendung von Navigatoren, welche mit einem Dixon-Verfahren erhalten wurden | [2013/33] | Englisch: | MRI with motion correction using navigators acquired using a Dixon technique | [2013/33] | Französisch: | IRM avec correction de mouvement utilisant des navigateurs acquis avec une technique de Dixon | [2013/33] | Prüfungsverfahren | 15.02.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/34] | 26.03.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/34] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 28.02.2014 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XYI] - DONGLAI HUO ET AL, "Turboprop IDEAL: A Motion-Resistant Fat-Water Separation Technique", MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, (20081218), vol. 61, pages 188 - 195, XP055028986 [X] 1-4,6,11,12 * page 188, column 2, paragraph 5 - page 193, paragraph 2; figures 1,4,5 * [Y] 7-10 [I] 5,7-10 | [Y] - A W SIMONETTI ET AL, "Image-based weighted B0 shimming using a fast multi-echo DIXON technique: feasibility for abdominal imaging", PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY FOR MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, 19TH ANNUAL MEETING AND EXHIBITION, MONTREAL, QUEBEC, 7-13 MAY 2011, (20110423), vol. 19, page 2718, XP055029121 [Y] 7-10 * the whole document * | [Y] - KELLMAN P ET AL, "Improved Cardiac Shim using Field Map Estimate from Multi-echo Dixon Method", PROC.INTL.SOC.MAG.RESON.MED. 17,, (20090101), vol. 17, page 4522, XP002623457 [Y] 7-10 * the whole document * | [A] - YUN JIANG ET AL, "Self-navigated ideal water-fat separation with variable k-space averaging", BIOMEDICAL IMAGING: FROM NANO TO MACRO, 2009. ISBI '09. IEEE INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090628), ISBN 978-1-4244-3931-7, pages 121 - 124, XP031501990 [A] 1-12 * the whole document * | [A] - THANH D. NGUYEN ET AL, "Direct monitoring of coronary artery motion with cardiac fat navigator echoes", MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, (20030715), vol. 50, no. 2, doi:10.1002/mrm.10550, ISSN 0740-3194, pages 235 - 241, XP055028992 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/mrm.10550 | [A] - YANQIU FENG ET AL, "Affine motion compensation with improved reconstruction in PROPELLER MRI", 2009 ANNUAL INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE IEEE ENGINEERING IN MEDICINE AND BIOLOGY SOCIETY : EMBC 2009 ; MINNEAPOLIS, MINNESOTA, USA, 3 - 6 SEPTEMBER 2009, IEEE, PISCATAWAY, NJ, USA, (20090903), doi:10.1109/IEMBS.2009.5334092, ISBN 978-1-4244-3296-7, pages 2680 - 2683, XP031882154 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/IEMBS.2009.5334092 | [A] - BRAU A C ET AL, "Accelerated IDEAL Water-Fat Separation Techniques for Single- and Multi-Coil Applications", INTERNATIONAL SOCIETY FOR MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE. SCIENTIFIC MEETING AND EXHIBITION. PROCEEDINGS, INTERNATIONAL SOCIETY FOR MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, US, (20050101), vol. 13, ISSN 1524-6965, page 491, XP002513920 [A] 1-12 * the whole document * | [A] - HUANZHOU YU ET AL, "Single Acquisition Water-Fat Separation: Feasibility Study for Dynamic Imaging", MAGNETIC RESONANCE IN MEDICINE, ACADEMIC PRESS, DULUTH, MN, US, vol. 55, no. 2, doi:10.1002/MRM.20771, ISSN 0740-3194, (20060201), pages 413 - 422, (20051221), XP002623458 [A] 1-12 * the whole document * DOI: http://dx.doi.org/10.1002/MRM.20771 |