EP2463406 - Dampfturbine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 27.04.2018 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.05.2017 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 04.01.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 10.07.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku Yokohama 220-8401 / JP | [2015/16] |
Frühere [2014/39] | Für alle benannten Staaten Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. 3-1, Minatomirai 3-chome, Nishi-ku Yokohama, Kanagawa 220-8401 / JP | ||
Frühere [2012/24] | Für alle benannten Staaten Hitachi Ltd. 6-6 Marunouchi 1-chome Chiyoda-ku Tokyo 100-8280 / JP | Erfinder | 01 /
Kojima, Yoshitaka c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 02 /
Arikawa, Hideyuki c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 03 /
Mebata, Akira c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 04 /
Doi, Hiroyuki c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 05 /
Toriya, Hajime c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | 06 /
Narita, Kenjiro c/o Hitachi, Ltd. Intellectual Property Group 12th Floor, Marunouchi Center Building 6-1, Marunouchi 1-chome, Chiyoda-ku Tokyo, 100-8220 / JP | [2012/24] | Vertreter | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Prinzregentenstraße 54 80538 München / DE | [N/P] |
Frühere [2017/25] | Beetz & Partner mbB Patentanwälte Steinsdorfstraße 10 80538 München / DE | ||
Frühere [2012/24] | Beetz & Partner Patentanwälte Steinsdorfstrasse 10 80538 München / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12158240.7 | 29.06.2010 | [2012/24] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20090154205 | 29.06.2009 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2009154205 | [2012/24] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2463406 | Datum: | 13.06.2012 | Sprache: | EN | [2012/24] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2463406 | Datum: | 13.03.2013 | Sprache: | EN | [2013/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2463406 | Datum: | 21.06.2017 | Sprache: | EN | [2017/25] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 11.02.2013 | Klassifikation | IPC: | C23C28/02, C22C19/00, F01D5/28 | [2012/24] | CPC: |
C22C19/00 (EP,US);
F01D11/02 (US);
C22C19/058 (EP,US);
C22C19/07 (EP,US);
C23C28/02 (EP,US);
C23C30/00 (EP,US);
C23C4/073 (EP,US);
F01D11/001 (EP,US);
F01D11/122 (EP,US);
F05D2220/31 (EP,US);
F05D2300/509 (EP,US);
Y10T428/249961 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SE, SI, SK, SM, TR [2012/24] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Dampfturbine | [2012/24] | Englisch: | Steam turbine | [2012/24] | Französisch: | Turbine à vapeur | [2012/24] | Prüfungsverfahren | 23.03.2012 | Prüfungsantrag gestellt [2012/24] | 12.09.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 22.10.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 07.02.2014 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 05.01.2017 | Ankündigung der Patenterteilung | 08.05.2017 | Erteilungsgebühr entrichtet | 08.05.2017 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 08.05.2017 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP10006717.2 / EP2270258 | Einspruch (Einsprüche) | 22.03.2018 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2018/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 01.04.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 01.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 31.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 30.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 30.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 29.06.2010 | AL | 21.06.2017 | AT | 21.06.2017 | CY | 21.06.2017 | CZ | 21.06.2017 | DK | 21.06.2017 | EE | 21.06.2017 | ES | 21.06.2017 | FI | 21.06.2017 | HR | 21.06.2017 | IT | 21.06.2017 | LT | 21.06.2017 | LV | 21.06.2017 | MC | 21.06.2017 | MK | 21.06.2017 | NL | 21.06.2017 | PL | 21.06.2017 | PT | 21.06.2017 | RO | 21.06.2017 | SE | 21.06.2017 | SI | 21.06.2017 | SK | 21.06.2017 | SM | 21.06.2017 | TR | 21.06.2017 | IE | 29.06.2017 | LU | 29.06.2017 | MT | 29.06.2017 | BE | 30.06.2017 | BG | 21.09.2017 | NO | 21.09.2017 | GR | 22.09.2017 | IS | 21.10.2017 | [2020/33] |
Frühere [2020/27] | HU | 29.06.2010 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
PT | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
MT | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2020/15] | HU | 29.06.2010 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
TR | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
MT | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2019/51] | HU | 29.06.2010 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
MK | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
MT | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 29.06.2010 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CY | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
MT | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 29.06.2010 | |
AT | 21.06.2017 | ||
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
MT | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/43] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
MT | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/39] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SI | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
BE | 30.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/23] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
IE | 29.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/21] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
DK | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
LU | 29.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/18] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
MC | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
ES | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
IT | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
PL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
SM | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
IS | 21.10.2017 | ||
Frühere [2018/10] | AT | 21.06.2017 | |
CZ | 21.06.2017 | ||
EE | 21.06.2017 | ||
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
RO | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
SK | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2018/09] | EE | 21.06.2017 | |
FI | 21.06.2017 | ||
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/52] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
NL | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/50] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
LV | 21.06.2017 | ||
SE | 21.06.2017 | ||
BG | 21.09.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | ||
Frühere [2017/49] | FI | 21.06.2017 | |
HR | 21.06.2017 | ||
LT | 21.06.2017 | ||
NO | 21.09.2017 | ||
GR | 22.09.2017 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]US3825364 (HALILA E, et al) [Y] 1 * column 3, line 5 - line 20 * * column 3, line 40 - line 48 *; | [Y]US2004126225 (GHASRIPOOR FARSHAD [US], et al) [Y] 1 * paragraphs [0001] , [ 0015] , [ 0016] *; | [Y]WO2005014979 (MTU AERO ENGINES GMBH [DE], et al) [Y] 1 * page 2, paragraph 5 * * page 4, paragraph 3 *; | [A]US2009053069 (BARNIKEL JOCHEN [DE], et al) [A] 3,4* paragraphs [0031] - [0033]; claims 35, 36, 45 * | vom Anmelder | JPS61171969 | JPH0967662 | JP2005330586 | JP2007327139 |