EP2532507 - FASERWICKLUNGSVERFAHREN [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2012/50] | Faserwicklungsverfahren und -vorrichtung und Behälter | ||
[2018/34] | Status | Einspruch zurückgewiesen Status aktualisiert am 18.02.2022 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 19.10.2018 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 15.08.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 01.07.2022 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MK | veröffentlicht am 03.08.2022 [2022/31] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Murata Machinery, Ltd. 3 Minami Ochiai-cho Kisshoin Minami-ku Kyoto-shi, Kyoto 601-8326 / JP | [2012/50] | Erfinder | 01 /
Tanigawa, Motohiro Murata Machinery, Ltd. 136, Takeda Mukaishiro-cho, Fushimi-ku Kyoto, Kyoto 612-8686 / JP | 02 /
Uozumi, Tadashi Murata Machinery, Ltd. 136, Takeda Mukaishiro-cho, Fushimi-ku Kyoto, Kyoto 612-8686 / JP | [2012/50] | Vertreter | Weickmann & Weickmann PartmbB Postfach 860 820 81635 München / DE | [2018/47] |
Frühere [2012/50] | Beck, Alexander Hansmann & Vogeser Patent- und Rechtsanwälte Maximilianstraße 4b 82319 Starnberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12159522.7 | 14.03.2012 | [2012/50] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | JP20110130626 | 10.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: JP 2011130626 | [2012/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A2 Anmeldung ohne Recherchenbericht | Nr.: | EP2532507 | Datum: | 12.12.2012 | Sprache: | EN | [2012/50] | Art: | A3 Recherchenbericht | Nr.: | EP2532507 | Datum: | 13.07.2016 | Sprache: | EN | [2016/28] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2532507 | Datum: | 21.11.2018 | Sprache: | EN | [2018/47] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 09.06.2016 | Klassifikation | IPC: | B29C53/60, B29C70/32, B29C53/58, // B29C53/64, B29L31/00 | [2016/28] | CPC: |
B29C53/602 (EP,US);
B65H54/10 (KR);
B65H81/02 (US);
B29C70/32 (EP,US);
B65H54/30 (KR);
B65H54/71 (KR);
H01M8/04 (US);
B29C53/64 (EP,US);
B29L2031/7172 (EP,US);
Y02E60/50 (EP)
(-)
|
Frühere IPC [2012/50] | B29C53/60, B29C70/32 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/46] |
Frühere [2012/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | FASERWICKLUNGSVERFAHREN | [2018/37] | Englisch: | FILAMENT WINDING METHOD | [2018/37] | Französisch: | PROCÉDÉ D'ENROULEMENT DE FILAMENT | [2018/37] |
Frühere [2012/50] | Faserwicklungsverfahren und -vorrichtung und Behälter | ||
Frühere [2012/50] | Filament winding method and apparatus, and tank | ||
Frühere [2012/50] | Procédé et appareil d'enroulement de filament et réservoir | Prüfungsverfahren | 07.10.2016 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 07.10.2016 | Prüfungsantrag gestellt [2016/46] | 16.08.2018 | Ankündigung der Patenterteilung | 15.10.2018 | Erteilungsgebühr entrichtet | 15.10.2018 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 15.10.2018 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.08.2018 | Einspruch (Einsprüche) | Einsprechende(r) | 01
21.08.2019
ADMISSIBLE Roth Composite Machinery GmbH Bauhofstraße 2 35239 Steffenberg / DE Vertreter des Einsprechenden Andrejewski - Honke Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB An der Reichsbank 8 45127 Essen / DE | [2019/39] | 02.09.2019 | Aufforderung des Patentinhabers, eine Stellungnahme zum Einspruch einzureichen | 07.01.2020 | Erwiderung des Patentinhabers auf den Einspruch (die Einsprüche) | 15.07.2021 | Rechtswirksamkeit der Zurückweisung des Einspruchs [2022/12] | 15.07.2021 | Termin der mündlichen Verhandlung | 05.11.2021 | Niederschrift über die mündliche Verhandlung abgesandt | 05.11.2021 | Absendedatum der Zurückweisung des Einspruchs | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 21.03.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 24.03.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 25.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.03.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.03.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 14.03.2012 | AL | 21.11.2018 | AT | 21.11.2018 | CY | 21.11.2018 | CZ | 21.11.2018 | DK | 21.11.2018 | EE | 21.11.2018 | ES | 21.11.2018 | FI | 21.11.2018 | HR | 21.11.2018 | IT | 21.11.2018 | LT | 21.11.2018 | LV | 21.11.2018 | MC | 21.11.2018 | MK | 21.11.2018 | NL | 21.11.2018 | PL | 21.11.2018 | RO | 21.11.2018 | RS | 21.11.2018 | SE | 21.11.2018 | SI | 21.11.2018 | SK | 21.11.2018 | SM | 21.11.2018 | TR | 21.11.2018 | BG | 21.02.2019 | NO | 21.02.2019 | GR | 22.02.2019 | GB | 14.03.2019 | IE | 14.03.2019 | LU | 14.03.2019 | MT | 14.03.2019 | IS | 21.03.2019 | PT | 21.03.2019 | BE | 31.03.2019 | CH | 31.03.2019 | FR | 31.03.2019 | LI | 31.03.2019 | [2022/31] |
Frühere [2021/32] | HU | 14.03.2012 | |
AL | 21.11.2018 | ||
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
GB | 14.03.2019 | ||
IE | 14.03.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
MT | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2021/26] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CY | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
GB | 14.03.2019 | ||
IE | 14.03.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
MT | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/29] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
GB | 14.03.2019 | ||
IE | 14.03.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
MT | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/17] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
TR | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
GB | 14.03.2019 | ||
IE | 14.03.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/11] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
GB | 14.03.2019 | ||
IE | 14.03.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
BE | 31.03.2019 | ||
CH | 31.03.2019 | ||
FR | 31.03.2019 | ||
LI | 31.03.2019 | ||
Frühere [2020/09] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IE | 14.03.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2020/01] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
LU | 14.03.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/50] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SI | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/46] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
MC | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/40] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SK | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/37] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
EE | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RO | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
SM | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/35] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
CZ | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
PL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/34] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
DK | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
IT | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/26] | AL | 21.11.2018 | |
AT | 21.11.2018 | ||
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
PT | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/25] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
RS | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/24] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
SE | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
GR | 22.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/23] | AT | 21.11.2018 | |
ES | 21.11.2018 | ||
FI | 21.11.2018 | ||
HR | 21.11.2018 | ||
LT | 21.11.2018 | ||
LV | 21.11.2018 | ||
NL | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/22] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
BG | 21.02.2019 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/21] | FI | 21.11.2018 | |
LT | 21.11.2018 | ||
NO | 21.02.2019 | ||
IS | 21.03.2019 | ||
Frühere [2019/20] | LT | 21.11.2018 | |
NO | 21.02.2019 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XAI]EP1958758 (MURATA MACHINERY LTD [JP]) [X] 3 * the whole document * [A] 1,2 [I] 3; | [XAI]EP2135728 (MURATA MACHINERY LTD [JP]) [X] 3 * the whole document * [A] 1,2 [I] 3; | [XI]EP2151311 (MURATA MACHINERY LTD [JP]) [X] 2 * figure 1 *[I] 2 | Einspruch | JPH11262955 | DE60127940T | EP1958758 | EP2060384 | EP2151311 | WO2011030808 | EP2476539 |