EP2506209 - Anzeigesystem für einen Versorgungszähler [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 18.04.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 18.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2012/40] | Erfinder | 01 /
Hanley, James Patrick 4200 Wildwood Parkway Atlanta, GA Georgia 30339 / US | 02 /
Crittenden, Curtis Whitmore 130 Main Street Somersworth, NH New Hampshire 03878 / US | [2012/40] | Vertreter | Cleary, Fidelma, et al GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [N/P] |
Frühere [2012/40] | Cleary, Fidelma, et al GE International Inc. Global Patent Operation-Europe 15 John Adam Street London WC2N 6LU / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12161015.8 | 23.03.2012 | [2012/40] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | US201113075482 | 30.03.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: US201113075482 | [2012/40] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2506209 | Datum: | 03.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/40] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 20.06.2012 | Klassifikation | IPC: | G06Q50/06 | [2012/40] | CPC: |
G06Q50/06 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/40] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Anzeigesystem für einen Versorgungszähler | [2012/40] | Englisch: | Utility meter display system | [2012/40] | Französisch: | Système d'affichage de compteur utilitaire | [2012/40] | Prüfungsverfahren | 03.04.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 03.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/20] | 31.07.2013 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 11.12.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/21] | 13.01.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2014/21] | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 31.07.2013 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [I]WO2006044035 (ECHELON CORP [US], et al) [I] 1-12 * figures 2-4,20 * * paragraph [0032] * * paragraph [0036] - paragraph [0039] * * paragraph [0040] - paragraph [0043] * * paragraph [0055] - paragraph [0056] *; | [A]CN201130214Y (SHENZHEN HND METERS CO LTD [CN]) [A] 1-12 * figures 1-4 * * claim 1 * |