Datum | Beschreibung | Europäisches Patentblatt, Datum und Nummer |
---|---|---|
18.04.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 21.05.2014 [2014/21] |
13.01.2014 | Neuer Eintrag: Anmeldung gilt als zurückgenommen: Absendung der Mitteilung + Frist | |
02.08.2013 | Erster Prüfungsbericht | |
30.07.2013 | Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist | |
12.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt | veröffentlicht am 15.05.2013 [2013/20] |
05.04.2013 | Änderung durch den Anmelder | |
02.10.2012 | Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts | veröffentlicht am 03.10.2012 [2012/40] |