10.07.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.08.2020 [2020/33] |
26.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.07.2020 [2020/31] |
05.06.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 08.07.2020 [2020/28] |
29.05.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 01.07.2020 [2020/27] |
13.03.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 15.04.2020 [2020/16] |
17.01.2020 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.02.2020 [2020/08] |
22.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.03.2019 [2019/13] |
15.02.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 20.03.2019 [2019/12] |
25.01.2019 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 27.02.2019 [2019/09] |
21.12.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 23.01.2019 [2019/04] |
21.12.2018 |
Kein Einspruch fristgerecht eingelegt |
veröffentlicht am 23.01.2019 [2019/04] |
23.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.12.2018 [2018/52] |
16.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 19.12.2018 [2018/51] |
09.11.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.12.2018 [2018/50] |
19.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 21.11.2018 [2018/47] |
12.10.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] |
14.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 17.10.2018 [2018/42] |
07.09.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 10.10.2018 [2018/41] |
31.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 03.10.2018 [2018/40] |
24.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 26.09.2018 [2018/39] |
10.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 12.09.2018 [2018/37] |
03.08.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 05.09.2018 [2018/36] |
27.07.2018 |
Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat |
veröffentlicht am 29.08.2018 [2018/35] |
12.01.2018 |
(Voraussichtliche) Erteilung |
veröffentlicht am 14.02.2018 [2018/07] |
05.01.2018 |
Neuer Eintrag: Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche |
|
03.01.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Erteilungsgebühr |
|
03.01.2018 |
Neuer Eintrag: Zahlung der Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr |
|
12.09.2017 |
Neuer Eintrag: Ankündigung der Patenterteilung |
|
28.07.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 30.08.2017 [2017/35] |
28.07.2017 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 30.08.2017 [2017/35] |
01.04.2017 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
22.07.2016 |
Neuer Eintrag: Erwiderung auf den Prüfungsbericht |
|
30.03.2016 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
25.03.2016 |
Neuer Eintrag: Absendung des Prüfungsberichts + Frist |
|
18.03.2016 |
Erster Prüfungsbericht |
|
28.03.2015 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
13.08.2014 |
Änderung durch den Anmelder |
|
25.02.2014 |
Neuer Eintrag: Jahresgebühr entrichtet |
|
20.12.2013 |
Veröffentlichung des Recherchenberichts |
veröffentlicht am 22.01.2014 [2014/04] |
20.12.2013 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 22.01.2014 [2014/04] |
20.12.2013 |
Änderung - Klassifikation |
veröffentlicht am 22.01.2014 [2014/04] |
29.01.2013 |
Veröffentlichung in Abschnitt I.1 des Patentblatts |
veröffentlicht am 30.01.2013 [2013/05] |
25.01.2013 |
Änderung - Anmelder |
veröffentlicht am 27.02.2013 [2013/09] |
28.12.2012 |
Prüfungsantrag gestellt |
veröffentlicht am 30.01.2013 [2013/05] |