EP2471737 - Fahrtreppe [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 19.04.2019 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | |
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 28.07.2017 | Letztes Ereignis Tooltip | 19.04.2019 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.05.2019 [2019/21] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Ketten-Wulf Betriebs-GmbH Zum Hohenstein 15 59889 Eslohe-Kückelheim / DE | [2012/27] | Erfinder | 01 /
Grobbel, Burkhard Parkstraße 7 57392 Schmallenberg / DE | [2012/27] | Vertreter | Basfeld, Rainer, et al Fritz Patent- und Rechtsanwälte Partnerschaft mbB Apothekerstraße 55 59755 Arnsberg / DE | [N/P] |
Frühere [2012/27] | Brune, Axel, et al Fritz Patent- und Rechtsanwälte Apothekerstraße 55 59755 Arnsberg / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12162123.9 | 27.07.2007 | [2012/27] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | DE20061036353 | 02.08.2006 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102006036353 | DE20071034628 | 23.07.2007 Ursprünglich veröffentlichtes Format: DE102007034628 | [2012/27] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2471737 | Datum: | 04.07.2012 | Sprache: | DE | [2012/27] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 06.06.2012 | Klassifikation | IPC: | B66B23/02 | [2012/27] | CPC: |
B66B23/022 (EP,US);
B66B23/026 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR [2012/27] | Erstreckungsstaaten | AL | Noch nicht entrichtet | BA | Noch nicht entrichtet | HR | Noch nicht entrichtet | MK | Noch nicht entrichtet | RS | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Fahrtreppe | [2012/27] | Englisch: | escalator | [2012/27] | Französisch: | escalier mécanique | [2012/27] | Prüfungsverfahren | 03.01.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.01.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/08] | 28.07.2017 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M06) | 30.01.2018 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 04.10.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M02) | 15.12.2018 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2019/21] | 16.01.2019 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Erwiderung auf die Mitteilung der Prüfungsabteilung nicht fristgerecht eingegangen [2019/21] | Stammanmeldung(en) Tooltip | EP07786388.4 / EP2049428 | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist (EP20070786388) , ist 27.06.2011 | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 29.03.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 31.07.2012 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 31.07.2013 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 31.07.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 31.07.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 | 01.08.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 10 | 31.07.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 11 | 31.07.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 12 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [X]US4498890 (SUTHERLAND GEORGE H [US]) [X] 1,3-16 * abstract *; | [XA]GB2243430 (HITACHI LTD [JP]) [X] 1,4-16 * abstract * [A] 2,3; | [XA]DE10218374 (KONE CORP [FI]) [X] 1,4-16 * abstract *[A] 2,3; | [XA]WO2005090221 (TOSHIBA ELEVATOR KK [JP], et al) [X] 1,3-16 * abstract * [A] 2 | vom Anmelder | WO03036129 | EP1344740 |