EP2518343 - Kupplungsausrücklager [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 06.02.2015 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 12.10.2018 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: AL | veröffentlicht am 14.11.2018 [2018/46] | Anmelder | Für alle benannten Staaten NTN-SNR Roulements 1, Rue des Usines 74010 Annecy / FR | [N/P] |
Frühere [2012/44] | Für alle benannten Staaten NTN-SNR Roulements 1, rue des Usines 74000 Annecy / FR | Erfinder | 01 /
Berthier, Julien 535 route d'Epagny 74410 Saint Jorioz / FR | [2012/44] | Vertreter | Sayettat, Julien Christian STRATO-IP 18, rue Soleillet 75020 Paris / FR | [2012/44] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12163555.1 | 10.04.2012 | [2012/44] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20110053694 | 29.04.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1153694 | [2012/44] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2518343 | Datum: | 31.10.2012 | Sprache: | FR | [2012/44] | Art: | A9 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP2518343 | Datum: | 16.01.2013 | [2013/03] | Art: | A9 Berichtigte Patentanmeldung | Nr.: | EP2518343 | Datum: | 13.03.2013 | [2013/11] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2518343 | Datum: | 02.04.2014 | Sprache: | FR | [2014/14] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 04.05.2012 | Klassifikation | IPC: | F16C19/16, F16D23/14, F16C33/38, F16C23/08 | [2013/41] | CPC: |
F16D23/14 (EP);
F16C19/163 (EP);
F16C2361/43 (EP)
|
Frühere IPC [2012/44] | F16C23/08, F16D23/14, F16C33/38 | Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/44] | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Kupplungsausrücklager | [2012/44] | Englisch: | Release bearing for automotive vehicle | [2012/44] | Französisch: | Butée d' embrayage de véhicule automobile | [2012/44] | Prüfungsverfahren | 22.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/22] | 30.10.2013 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.02.2014 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.02.2014 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 30.10.2013 | Einspruch (Einsprüche) | 06.01.2015 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2015/11] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.04.2012 | AL | 02.04.2014 | AT | 02.04.2014 | CY | 02.04.2014 | CZ | 02.04.2014 | DK | 02.04.2014 | EE | 02.04.2014 | ES | 02.04.2014 | FI | 02.04.2014 | HR | 02.04.2014 | IT | 02.04.2014 | LT | 02.04.2014 | LV | 02.04.2014 | MC | 02.04.2014 | MK | 02.04.2014 | MT | 02.04.2014 | NL | 02.04.2014 | PL | 02.04.2014 | RO | 02.04.2014 | SE | 02.04.2014 | SI | 02.04.2014 | SK | 02.04.2014 | SM | 02.04.2014 | TR | 02.04.2014 | IE | 10.04.2014 | LU | 10.04.2014 | BE | 30.04.2014 | BG | 02.07.2014 | NO | 02.07.2014 | GR | 03.07.2014 | IS | 02.08.2014 | PT | 04.08.2014 | RS | 19.11.2014 | [2018/46] |
Frühere [2018/31] | HU | 10.04.2012 | |
AT | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MK | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
LU | 10.04.2014 | ||
BE | 30.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/33] | HU | 10.04.2012 | |
AT | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
TR | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
LU | 10.04.2014 | ||
BE | 30.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/32] | HU | 10.04.2012 | |
AT | 02.04.2014 | ||
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
BE | 30.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/22] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
SM | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2016/16] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
MT | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2015/36] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SI | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2015/24] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
RS | 19.11.2014 | ||
Frühere [2015/21] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
IE | 10.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/18] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
IT | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/11] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RO | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/10] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
EE | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
SK | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/09] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
MC | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/08] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
DK | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2015/02] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
PT | 04.08.2014 | ||
Frühere [2014/52] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
RS | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/51] | AT | 02.04.2014 | |
CY | 02.04.2014 | ||
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/50] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
ES | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
HR | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
LV | 02.04.2014 | ||
NL | 02.04.2014 | ||
PL | 02.04.2014 | ||
SE | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
GR | 03.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/49] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
FI | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
NO | 02.07.2014 | ||
IS | 02.08.2014 | ||
Frühere [2014/48] | CY | 02.04.2014 | |
CZ | 02.04.2014 | ||
LT | 02.04.2014 | ||
BG | 02.07.2014 | ||
Frühere [2014/47] | CY | 02.04.2014 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [AD]US2004033000 (REUTER KLAUS [DE]) [AD] 1-11 * figures 1,2 *; | [A]WO9221889 (TRIBOS ZAKLAD NAUKOWO BADAWCZY [PL]) [A] 1,6,7,10 * figures 1,2 *; | [A]CA2504233 (QA BEARING TECHNOLOGIES LTD [CA]) [A] 1,6,7,10 * figure 5 *; | [A]WO2007006394 (SCHAEFFLER KG [DE], et al) [A] 1-11 * figure 4 * | vom Anmelder | FR2916502 | FR2934025 | US6997619 |