EP2511878 - Bereitstellung eines dreidimensionalen Ultraschallbildes basierend auf der dreidimensionalen Farbreferenztabelle in einem Ultraschallsystem [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 12.03.2021 Datenbank zuletzt aktualisiert am 20.09.2024 | |
Frühere | Patent erteilt Status aktualisiert am 03.04.2020 | ||
Frühere | Erteilung des Patents vorgesehen Status aktualisiert am 19.12.2019 | ||
Frühere | Prüfungsverfahren läuft Status aktualisiert am 30.12.2018 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.09.2024 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: MT | veröffentlicht am 09.10.2024 [2024/41] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Samsung Medison Co., Ltd. 114 Yangdukwon-ri Nam-myun Hongchun-gun Kangwon-do 250-875 / KR | [2012/42] | Erfinder | 01 /
Na, Kyung Gun 3 Fl., R&D Center Samsung Medison Co., Ltd. Medison Building 1003 Daechi-dong, Gangnam-gu Seoul 135-851 / KR | 02 /
Kim, Sung Yun 3 Fl., R&D Center Samsung Medison Co., Ltd. Medison Building 1003 Daechi-dong, Gangnam-gu Seoul 135-851 / KR | [2020/19] |
Frühere [2012/42] | 01 /
Na, Kyung Gun 3 Fl., R&D Center Samsung Medison Co., Ltd. Medison Building 1003 Daechi-dong, Gangnam-gu 135-851 Seoul / KR | ||
02 /
Kim, Sung Yun 3 Fl., R&D Center Samsung Medison Co., Ltd. Medison Building 1003 Daechi-dong, Gangnam-gu 135-851 Seoul / KR | Vertreter | Schmid, Wolfgang Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | [2020/19] |
Frühere [2012/42] | Schmid, Wolfgang Lorenz & Kollegen Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft Alte Ulmer Strasse 2 89522 Heidenheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12163628.6 | 10.04.2012 | [2012/42] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | KR20110033913 | 12.04.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: KR 20110033913 | [2012/42] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2511878 | Datum: | 17.10.2012 | Sprache: | EN | [2012/42] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2511878 | Datum: | 06.05.2020 | Sprache: | EN | [2020/19] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 22.08.2012 | Klassifikation | IPC: | G06T15/08 | [2012/42] | CPC: |
G06T15/08 (EP,US);
G06T15/00 (KR);
A61B8/14 (KR);
G06T19/20 (EP,US);
G06T2219/2012 (EP,US)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2020/19] |
Frühere [2012/42] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Bereitstellung eines dreidimensionalen Ultraschallbildes basierend auf der dreidimensionalen Farbreferenztabelle in einem Ultraschallsystem | [2012/42] | Englisch: | Providing three-dimensional ultrasound image based on three-dimensional color reference table in ultrasound system | [2012/42] | Französisch: | Fourniture d'une image à ultrasons tridimensionnelle basée sur une table de référence de couleurs tridimensionnelle dans un système à ultrasons | [2020/19] |
Frühere [2012/42] | Fourniture dýune image à ultrasons tridimensionnelle basée sur une table de référence de couleurs tridimensionnelle dans un système à ultrasons | Prüfungsverfahren | 17.04.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 17.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/22] | 10.09.2014 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 20.01.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 18.12.2018 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 04.04.2019 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 20.12.2019 | Ankündigung der Patenterteilung | 31.03.2020 | Erteilungsgebühr entrichtet | 31.03.2020 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 31.03.2020 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 10.09.2014 | Einspruch (Einsprüche) | 09.02.2021 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2021/15] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.04.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 27.04.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 23.03.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 | 24.04.2017 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 06 | 23.04.2018 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 07 | 24.04.2019 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 08 | 24.03.2020 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 09 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 10.04.2012 | AL | 06.05.2020 | AT | 06.05.2020 | CY | 06.05.2020 | CZ | 06.05.2020 | DK | 06.05.2020 | EE | 06.05.2020 | ES | 06.05.2020 | FI | 06.05.2020 | HR | 06.05.2020 | LT | 06.05.2020 | LV | 06.05.2020 | MC | 06.05.2020 | MK | 06.05.2020 | MT | 06.05.2020 | NL | 06.05.2020 | PL | 06.05.2020 | RO | 06.05.2020 | RS | 06.05.2020 | SE | 06.05.2020 | SI | 06.05.2020 | SK | 06.05.2020 | SM | 06.05.2020 | TR | 06.05.2020 | BG | 06.08.2020 | NO | 06.08.2020 | GR | 07.08.2020 | PT | 07.09.2020 | [2024/41] |
Frühere [2024/29] | HU | 10.04.2012 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MK | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
TR | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2024/22] | HU | 10.04.2012 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
MK | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2023/29] | HU | 10.04.2012 | |
AL | 06.05.2020 | ||
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2023/24] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CY | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2022/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/50] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
MC | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/24] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SI | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/10] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
PL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SK | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/09] | AL | 06.05.2020 | |
AT | 06.05.2020 | ||
CZ | 06.05.2020 | ||
DK | 06.05.2020 | ||
EE | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/08] | AL | 06.05.2020 | |
DK | 06.05.2020 | ||
ES | 06.05.2020 | ||
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RO | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
SM | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/04] | AL | 06.05.2020 | |
FI | 06.05.2020 | ||
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
NL | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2021/01] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
BG | 06.08.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/51] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
RS | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/50] | FI | 06.05.2020 | |
HR | 06.05.2020 | ||
LT | 06.05.2020 | ||
LV | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
GR | 07.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/48] | FI | 06.05.2020 | |
LT | 06.05.2020 | ||
SE | 06.05.2020 | ||
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
PT | 07.09.2020 | ||
Frühere [2020/47] | LT | 06.05.2020 | |
NO | 06.08.2020 | ||
IS | 06.09.2020 | ||
Frühere [2020/46] | IS | 06.09.2020 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2002172409 (SAITO MOTOAKI [JP], et al) [X] 1,2,8,9 * pgph. 36-60, 106, 112, fig.2 * [I] 3-7,10-15; | [A] - Alan Watt, 3D Computer Graphics, Third Edition, London, ADDISON WESLEY, (2000), XP002681439 [A] 1-15 * page 171 - page 183 * * page 370 - page 391 * | [A] - LEVOY M, "Display of surfaces from volume data", IEEE COMPUTER GRAPHICS AND APPLICATIONS, IEEE SERVICE CENTER, NEW YORK, NY, US, (19880501), vol. 8, no. 3, doi:10.1109/38.511, ISSN 0272-1716, pages 29 - 37, XP011413670 [A] 1-15 * page 30 - page 31 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/38.511 | [A] - HÖNIGMANN D ET AL, "Adaptive design of a global opacity transfer function for direct volume rendering of ultrasound data", VIS 2003. IEEE VISUALIZATION 2003. PROCEEDINGS. SEATTLE, WA, OCT. 19 - 24, 2003; [ANNUAL IEEE CONFERENCE ON VISUALIZATION], NEW YORK, NY : IEEE, US, (20030101), doi:10.1109/VISUAL.2003.1250411, ISBN 978-0-7803-8120-9, pages 489 - 496, XP031173536 [A] 1-15 * page 490 - page 491 * DOI: http://dx.doi.org/10.1109/VISUAL.2003.1250411 | [A] - ZIV SOFERMAN ET AL, "Advanced Graphics Behind Medical Virtual Reality: Evolution of Algorithms, Hardware, and Software Interfaces", PROCEEDINGS OF THE IEEE, IEEE. NEW YORK, US, (19980301), vol. 86, no. 3, ISSN 0018-9219, XP011043998 [A] 1-15 * page 537 - page 539 * * page 543 * | [A] - ROBB R A, "Visualization in biomedical computing", PARALLEL COMPUTING, ELSEVIER PUBLISHERS, AMSTERDAM, NL, (19991201), vol. 25, no. 13-14, doi:10.1016/S0167-8191(99)00076-9, ISSN 0167-8191, pages 2067 - 2110, XP004363672 [A] 1-15 * page 2073 - page 2079 * DOI: http://dx.doi.org/10.1016/S0167-8191(99)00076-9 |