EP2662737 - Simulationseinrichtung, Verfahren zum Betrieb einer Simulationseinrichtung sowie Verwendung einer Simulationseinrichtung und eines Verfahrens zum Betrieb einer Simulationseinrichtung [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 21.11.2014 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 21.11.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 24.12.2014 [2014/52] | Anmelder | Für alle benannten Staaten Prognost Systems GmbH Birkenallee 177 48432 Rheine / DE | [2013/46] | Erfinder | 01 /
Koers, Christian Dorfbauerschaft 20 48493 Wettringen / DE | 02 /
Hörnschemeyer, Klaus Antoniusstrasse 6 49811 Lingen / DE | [2013/46] | Vertreter | Werner & ten Brink Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Am Berghang 61 48455 Bad Bentheim / DE | [N/P] |
Frühere [2013/46] | Werner & ten Brink Patentanwälte Partnerschaftsgesellschaft Am Berghang 61 48455 Bad Bentheim / DE | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12167205.9 | 08.05.2012 | [2013/46] | Anmeldesprache | DE | Verfahrenssprache | DE | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2662737 | Datum: | 13.11.2013 | Sprache: | DE | [2013/46] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 19.09.2012 | Klassifikation | IPC: | G05B17/02 | [2013/46] | CPC: |
G05B17/02 (EP);
G05B2219/24061 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/46] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Simulationseinrichtung, Verfahren zum Betrieb einer Simulationseinrichtung sowie Verwendung einer Simulationseinrichtung und eines Verfahrens zum Betrieb einer Simulationseinrichtung | [2013/46] | Englisch: | Simulation device, method for operating a simulation device and use of a simulation device and method for operating a simulation device | [2013/46] | Französisch: | Installation de simulation, procédé de fonctionnement d'une installation de simulation ainsi qu'utilisation d'une installation de simulation et d'un procédé de fonctionnement d'une installation de simulation | [2013/46] | Prüfungsverfahren | 14.05.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/52] | 20.06.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/52] | Entrichtete Gebühren | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 31.05.2014 | 03   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [Y]DE102008050612 (CONDUCTA ENDRESS & HAUSER [DE]) [Y] 1-15 * paragraph [0010] - paragraph [0012] * * paragraph [0014] - paragraph [0018] * * paragraph [0021] * * paragraph [0030] *; | [Y]DE102005041427 (CONDUCTA ENDRESS & HAUSER [DE]) [Y] 1-15 * paragraph [0012] - paragraph [0014] * * paragraph [0017] *; | [Y]US2011106517 (SAIAS DANIEL [FR]) [Y] 1-15 * paragraph [0020] * * paragraph [0029] * * paragraph [0032] - paragraph [0033] * * paragraph [0035] - paragraph [0039] * |