EP2671630 - Mischvorrichtung mit mehreren Mischkanälen und Verwendung davon [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | |||
Frühere [2013/50] | Mischvorrichtung mit mehreren Mischkanälen | ||
[2016/17] | Status | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt Status aktualisiert am 16.06.2017 Datenbank zuletzt aktualisiert am 17.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 06.03.2020 | Erlöschen des Patents in einem Vertragsstaat Neue Staaten: TR | veröffentlicht am 08.04.2020 [2020/15] | Anmelder | Für alle benannten Staaten General Electric Company 1 River Road Schenectady, NY 12345 / US | [2013/50] | Erfinder | 01 /
Manickam, Bhuvaneswaran GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | 02 /
Bienholz, Arne Martin GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | 03 /
Hillen, Friedhelm GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | [2016/32] |
Frühere [2013/50] | 01 /
Manickam, Bhuvaneswaran GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | ||
02 /
Bienholz, Arne Martin GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | |||
03 /
Hillen, Friedhelm GE Power & Water, Jenbacher Gas Engines Austria Achenseestrasse 1-3 A-6200 Jenbach / AT | Vertreter | Cleary, Fidelma GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | [2016/32] |
Frühere [2013/50] | Picker, Madeline Margaret GPO Europe GE International Inc. The Ark 201 Talgarth Road Hammersmith London W6 8BJ / GB | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12171197.2 | 07.06.2012 | [2013/50] | Anmeldesprache | EN | Verfahrenssprache | EN | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2671630 | Datum: | 11.12.2013 | Sprache: | EN | [2013/50] | Art: | B1 Patentschrift | Nr.: | EP2671630 | Datum: | 10.08.2016 | Sprache: | EN | [2016/32] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 21.11.2012 | Klassifikation | IPC: | B01F5/04, B01F5/00, B01F5/06, F01N3/20 | [2013/50] | CPC: |
B01F25/103 (EP,US);
B01F25/10 (US);
B01F25/31322 (EP,US);
B01F25/31332 (EP,US);
B01F25/4523 (EP,US);
F01N3/106 (EP,US);
F01N3/2033 (EP,US);
F01N3/24 (US);
F01N3/36 (EP,US);
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2016/32] |
Frühere [2013/50] | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Mischvorrichtung mit mehreren Mischkanälen und Verwendung davon | [2016/17] | Englisch: | Mixing device having a plurality of mixing channels and use thereof | [2016/17] | Französisch: | Appareil mélangeur ayant une pluralité de canaux de mélange et son utilisation | [2016/17] |
Frühere [2013/50] | Mischvorrichtung mit mehreren Mischkanälen | ||
Frühere [2013/50] | Mixing device having a plurality of mixing channels | ||
Frühere [2013/50] | Dispositif d'actionnement électrique au guidon pour changement de vitesses de bicyclette | Prüfungsverfahren | 04.06.2014 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 12.06.2014 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/46] | gelöscht | Löschung: Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/51] | 12.06.2014 | Prüfungsantrag gestellt [2014/52] | 25.06.2014 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/51] | 16.11.2015 | Absendung einer Mitteilung der Prüfungsabteilung (Frist: M04) | 03.12.2015 | Erwiderung auf eine Mitteilung der Prüfungsabteilung | 07.04.2016 | Ankündigung der Patenterteilung | 19.05.2016 | Erteilungsgebühr entrichtet | 19.05.2016 | Veröffentlichungs-/Druckkostengebühr entrichtet | 19.05.2016 | Eingang der Übersetzungen des Patentanspruchs/der Patentansprüche | Teilanmeldung(en) | Das Datum des ersten Bescheids der Prüfungsabteilung zu der frühesten Anmeldung, zu der ein Bescheid ergangen ist , ist 16.11.2015 | Einspruch (Einsprüche) | 11.05.2017 | Kein Einspruch fristgerecht eingelegt [2017/29] | Antrag auf Weiterbehandlung für: | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Prüfungsgebühr nicht entrichtet wurde | 05.09.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.09.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.11.2014 | Entscheidung abgesandt | Die Anmeldung gilt als zurückgenommen, weil die Benennungsgebühren nicht entrichtet wurden FI, TR, SM, SK, SI, SE, RS, RO, PT, PL, NO, NL, MT, MK, MC, LV, LU, LT, IT, IS, IE, HU, HR, GR, GB, FR, ES, EE, DK, DE, CZ, CY, CH, BG, BE, AT, AL | 05.09.2014 | Antrag auf Weiterbehandlung gestellt | 05.09.2014 | Komplette Zahlung eingegangen (Datum des Zahlungseingangs) Antrag stattgegeben | 27.11.2014 | Entscheidung abgesandt | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 30.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | 29.06.2015 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 04 | 27.06.2016 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 05 |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Erlöschen während des Einspruchsverfahrens Tooltip | HU | 07.06.2012 | AL | 10.08.2016 | AT | 10.08.2016 | BE | 10.08.2016 | BG | 10.08.2016 | CY | 10.08.2016 | CZ | 10.08.2016 | DK | 10.08.2016 | EE | 10.08.2016 | HR | 10.08.2016 | LT | 10.08.2016 | LV | 10.08.2016 | MC | 10.08.2016 | MK | 10.08.2016 | NL | 10.08.2016 | PL | 10.08.2016 | RO | 10.08.2016 | RS | 10.08.2016 | SE | 10.08.2016 | SI | 10.08.2016 | SK | 10.08.2016 | SM | 10.08.2016 | TR | 10.08.2016 | GR | 11.11.2016 | IS | 10.12.2016 | PT | 12.12.2016 | [2020/15] |
Frühere [2019/51] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
BG | 10.08.2016 | ||
CY | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
MK | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2019/46] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
BG | 10.08.2016 | ||
CY | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2019/39] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
BG | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2019/37] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RO | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2019/31] | HU | 07.06.2012 | |
AL | 10.08.2016 | ||
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2018/46] | AL | 10.08.2016 | |
AT | 10.08.2016 | ||
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2018/11] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
MC | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/37] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SI | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/32] | AT | 10.08.2016 | |
BE | 10.08.2016 | ||
CZ | 10.08.2016 | ||
DK | 10.08.2016 | ||
EE | 10.08.2016 | ||
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
SK | 10.08.2016 | ||
SM | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/13] | AT | 10.08.2016 | |
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
LV | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/11] | AT | 10.08.2016 | |
HR | 10.08.2016 | ||
LT | 10.08.2016 | ||
NL | 10.08.2016 | ||
PL | 10.08.2016 | ||
RS | 10.08.2016 | ||
SE | 10.08.2016 | ||
GR | 11.11.2016 | ||
IS | 10.12.2016 | ||
PT | 12.12.2016 | ||
Frühere [2017/09] | LT | 10.08.2016 | |
NL | 10.08.2016 | ||
Frühere [2017/07] | LT | 10.08.2016 | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XA]US3702619 (SON JAIME S) [X] 1,2,9-11 * column 2, line 23 - line 45 * * column 7, line 66 - column 8, line 22 * * figure 2 * [A] 3-8,12,13; | [XA]EP1004767 (NISSAN MOTOR [JP]) [X] 1-5,9,10 * paragraph [0001] * * paragraph [0038] - paragraph [0041] * * figures 7,8,10,12,13 * [A] 6-8,11-13; | [XA]DE102006055655 (IGS DEV GMBH [DE]) [X] 1,2,5,8-12 * paragraph [0001] - paragraph [0002] * * paragraph [0006] - paragraph [0007] * * paragraph [0022] - paragraph [0027] * * figures 1-5 * [A] 3,4,6,7,13; | [XA]US2009165756 (SHIEH TENGHUA TOM [US], et al) [X] 1-3,5,9,10 * paragraph [0001] * * paragraph [0013] - paragraph [0017] * * figures 1C,1D * [A] 4,6-8,11-13; | [XA]US2009293721 (MILLER SCOTT D [US], et al) [X] 1,2,9,10 * paragraph [0002] * * paragraph [0032] - paragraph [0036] * * figures 3-7 *[A] 3-8,11-13 |