EP2562400 - Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters einer Brennkraftmaschine [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 29.04.2016 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 29.04.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 01.06.2016 [2016/22] | Anmelder | Für alle benannten Staaten PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA Route de Gisy 78140 Vélizy-Villacoublay / FR | [N/P] |
Frühere [2013/09] | Für alle benannten Staaten PEUGEOT CITROËN AUTOMOBILES SA Route de Gisy 78140 Velizy-Villacoublay / FR | Erfinder | 01 /
Camescasse, Cyril 7 Rue de Paris 95150 Taverny / FR | [2013/09] | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12171555.1 | 11.06.2012 | [2013/09] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20110057466 | 23.08.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1157466 | [2013/09] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2562400 | Datum: | 27.02.2013 | Sprache: | FR | [2013/09] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 12.07.2012 | Klassifikation | IPC: | F02D41/02, F02D41/00, F02D13/02 | [2013/09] | CPC: |
F02D41/029 (EP);
F02D13/0261 (EP);
F02D41/0007 (EP);
F02D2041/001 (EP);
Y02T10/12 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2013/09] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Verfahren zur Regeneration eines Partikelfilters einer Brennkraftmaschine | [2013/09] | Englisch: | Method for regenerating a particulate filter of an internal combustion engine | [2013/09] | Französisch: | Procédé de régénération d'un filtre à particules de moteur à combustion interne | [2013/09] | Prüfungsverfahren | 04.04.2013 | Änderung durch den Anmelder (Ansprüche und/oder Beschreibung) | 04.04.2013 | Prüfungsantrag gestellt [2013/20] | 05.01.2016 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2016/22] | 27.01.2016 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Jahresgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2016/22] | Entrichtete Gebühren | Jahresgebühr | 23.06.2014 | Jahresgebühr entrichtet Patentjahr 03 | Zuschlagsgebühr | Zuschlagsgebühr zur Jahresgebühr | 30.06.2015 | 04   M06   Noch nicht entrichtet |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]US2011072794 (VAN NIEUWSTADT MICHIEL J [US], et al) [X] 1-6,8 * paragraphs [0015] , [0076] - [0078]; figures 1,5 * * paragraphs [0081] - [0082] - [0085] , [0087] - [0091] * [I] 7; | [A]US2011120090 (SORENSEN JR CHARLES MITCHEL [US]) [A] 1-8 * abstract *; | [A]US7275516 (CUNNINGHAM RALPH WAYNE [US], et al) [A] 1-8 * the whole document *; | [A]DE102009012336 (AUDI AG [DE]) [A] 1-8 * abstract * * paragraphs [0011] , [0014] , [0016] , [0017] , [0028] , [0029]; figures 1,2,4 * |