EP2534933 - Sämaschine mit Verdichtungselementen, die die Transporträder bilden [Mit Rechtsklick auf diesen Link können Sie ein Bookmark anlegen.] | Status | Anmeldung gilt als zurückgenommen Status aktualisiert am 20.12.2013 Datenbank zuletzt aktualisiert am 14.09.2024 | Letztes Ereignis Tooltip | 20.12.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen | veröffentlicht am 22.01.2014 [2014/04] | Anmelder | Für alle benannten Staaten KUHN S.A. 4, Impasse des Fabriques 67700 Saverne / FR | [2012/51] | Erfinder | 01 /
Seemann, Michel 5, Rue du Château 57370 Danne et Quatre Vents / FR | 02 /
Potier, Philippe 18, Route de Siewiller 57370 Veckersviller / FR | [2012/51] | Vertreter | Hager, Esther Evelyne Kuhn SAS 4 Impasse des Fabriques 67700 Saverne / FR | [N/P] |
Frühere [2012/51] | Esch, Esther Evelyne Kuhn S.A. 4, Impasse des Fabriques 67700 Saverne / FR | Anmeldenummer, Anmeldetag | 12172008.0 | 14.06.2012 | [2012/51] | Prioritätsnummer, Prioritätstag | FR20110055318 | 17.06.2011 Ursprünglich veröffentlichtes Format: FR 1155318 | [2012/51] | Anmeldesprache | FR | Verfahrenssprache | FR | Veröffentlichung | Art: | A1 Anmeldung mit Recherchenbericht | Nr.: | EP2534933 | Datum: | 19.12.2012 | Sprache: | FR | [2012/51] | Recherchenbericht(e) | (Ergänzender) europäischer Recherchenbericht - versandt am: | EP | 02.10.2012 | Klassifikation | IPC: | A01B49/02, A01B49/06, A01B73/00 | [2012/51] | CPC: |
A01B49/06 (EP);
A01B49/027 (EP);
A01B73/00 (EP)
| Benannte Vertragsstaaten | AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LI, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR [2012/51] | Erstreckungsstaaten | BA | Noch nicht entrichtet | ME | Noch nicht entrichtet | Bezeichnung der Erfindung | Deutsch: | Sämaschine mit Verdichtungselementen, die die Transporträder bilden | [2012/51] | Englisch: | Seeder with support elements constituting the transport wheels | [2012/51] | Französisch: | Semoir avec des éléments de rappui constituant les roues de transport | [2012/51] | Prüfungsverfahren | 20.06.2013 | Anmeldung gilt als zurückgenommen, Datum der Rechtswirksamkeit [2014/04] | 21.08.2013 | Absendung der Mitteilung, wonach die Anmeldung als zurückgenommen gilt. Grund: Prüfungsgebühr nicht fristgerecht entrichtet [2014/04] |
Ausschluss der ausschließlichen Tooltip Zuständigkeit des Einheitlichen Patentgerichts | Zu den entsprechenden Daten siehe das Register des Einheitlichen Patentgerichts | ||
Die Verantwortung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der unter dem Link angezeigten Daten liegt allein beim Einheitlichen Patentgericht. | Angeführte Dokumente: | Recherche | [XI]DE10359775 (LEMKEN GMBH & CO KG [DE]) [X] 1,4,5,7,10 * abstract * * page 3, paragraph 20 * * page 4, paragraph 22 * * figure -; claim - * [I] 2,3,6,9; | [A]DE102004012791 (LEMKEN GMBH & CO KG [DE]) [A] 1-11 * abstract * * page 3, paragraph 17 * * figure -; claim - *; | [A]DE10307396 (AMAZONEN WERKE DREYER H [DE]) [A] 1-11 * abstract * * page 2, paragraph 22 * * page 3, paragraphs 22,25,27 * * figure -; claim - *; | [A]EP1336330 (KUHN HUARD SA [FR]) [A] 1-11 * abstract * * page 3, paragraphs 13,15,16 * * figure -; claim - *; | [A]DE9010178U (MACHINENFABRIK RAU) [A] 1-11 * page 6, paragraph 4 * * page 10, paragraph 1 * * page 11, paragraph 2 * * figure -; claim - *; | [A]DE20122586U (AMAZONEN WERKE DREYER H [DE]) [A] 1-11 * page 2, paragraphs 12,14 * * page 3, paragraph 14 * * figure -; claim - * |